Por Orden del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación de 27 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial de Estado» de 17 de enero de 2000), se convocaron becas de formación práctica en el área de sanidad animal para licenciados.
Vista la Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000,
Al amparo del artículo 149.1.16 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación general de la sanidad,
En cumplimiento del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para la Concesión de Subvenciones Públicas, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
En virtud de las atribuciones que tiene conferidas por el ordenamiento jurídico vigente y en cumplimiento de las bases de la convocatoria de la citada Orden de 27 de diciembre de 1999, vista la propuesta de la Subdirección General de Sanidad Veterinaria,
Este Ministerio ha resuelto:
Conceder 10 becas de formación práctica en sanidad animal a los beneficiarios titulares y, en su caso, a los suplentes, que figuran en los anexos I y II, respectivamente, de esta resolución, a desarrollar en los centros que se especifica.
Los becarios titulares consignados en los citados anexos deberán notificar por escrito a la Subdirección General de Sanidad Veterinaria la aceptación o renuncia de la beca en un plazo de siete días naturales, contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación de concesión.
La incorporación al centro correspondiente se efectuará a la mayor brevedad posible, pero siempre antes del 1 de mayo de 2000.
En el caso de que el titular de una beca renuncie a ésta, la Subdirección General de Sanidad Veterinaria comunicará al suplente que corresponda el nombramiento como titular de la misma.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, pueden interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica, y en los artículos 11 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En el caso de que se interponga recurso de reposición, se advierte que hasta que éste no sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Ley 30/1992.
Madrid, 14 de abril de 2000.–P. D. (Orden de 1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Díaz Eimil.
Número | Apellidos y nombre | DNI | Resolución |
---|---|---|---|
1 | Martín Alguacil, Belén. | 7.486.875 | Titular. |
2 | Martínez de la Riva, Paloma. | 1.925.578 | Titular. |
3 | Hernández Fronfría, Pilar. | 50.688.644 | Titular. |
4 | De la Cruz Vigo, Paloma. | 33.506.015 | Titular. |
5 | Jiménez Redondo, Susana. | 11.835.326 | Titular. |
6 | Álvarez Hernández, Carmen. | 16.784.738 | Titular. |
7 | Mayoral Ortega, Tomás. | 50.461.280 | Suplente. |
8 | López Maroto, Concepción. | 51.921.952 | Suplente. |
9 | Poza Fernández, Marta. | 1.174.630 | Suplente. |
10 | García Fernández, Eva María. | 10.868.662 | Suplente. |
11 | Hernández Martín, Elena. | 33.513.019 | Suplente. |
12 | Varo Jiménez, José Ignacio. | 50.195.943 | Suplente. |
13 | Pitarch Mampel, Lucía Belén. | 52.797.483 | Suplente. |
14 | Zurrido Blanco, Rafael. | 696.437 | Suplente. |
15 | Pérez Barbachano, María del Valle. | 44.614.697 | Suplente. |
16 | Ruiz-Hidalgo Velasco, Laura. | 7.496.669 | Suplente. |
17 | Yoanna Ariosa Morejón. | X-2699888-X | Suplente. |
18 | Benita Fernández Álvarez. | 40.982.190 | Suplente. |
Número | Apellidos y nombre | DNI | Resolución |
---|---|---|---|
1 | Meseguer Ruiz, María Dolores. | 34.807.113 | Titular. |
2 | Fons Beckman, Ulrike E. | 43.080.721 | Titular. |
3 | Ruiz Villamor, Eduardo. | 30.543.712 | Titular. |
4 | Ariza Avidad, Antonio. | 74.644.591 | Titular. |
5 | Ildefonso Huertas, Natalia. | 44.291.025 | Suplente. |
6 | López Ordóñez, Manuel. | 44.350.569 | Suplente. |
7 | Montesinos Machado, Milagrosa. | 30.812.720 | Suplente. |
8 | De Oñate Calvín, Eduardo. | 52.475.009 | Suplente. |
9 | García Soto, Isabel. | 24.272.366 | Suplente. |
10 | Rodríguez Díaz, Marina. | 45.088.895 | Suplente. |
11 | Polanco Fernández de Soria, Javier. | 29.041.863 | Suplente. |
12 | Álvarez Cienfuegos Gálvez, Pedro. | 44.266.059 | Suplente. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid