Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 de la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, modificada por el artículo quinto, apartado diecisiete, de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, se dispone la publicación de la rehabilitación de los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.
Madrid, 1 de febrero de 2017.–El Director del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Rufino de la Rosa Cordón.
Relación de números de identificación fiscal rehabilitados
Dependencia Regional de Andalucía, Ceuta y Melilla
NIF |
Razón social |
Fecha publicación BOE de la revocación |
Fecha Acuerdo de rehabilitación |
Órgano que acordó la rehabilitación |
Fecha de inscripción registral |
Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B18532416 |
Garcia y Pimienta, S.L. |
05/10/2016 |
27/01/2017 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
No consta |
Mercantil de Granada. |
B04684502 |
Inversiones Aguilera Perez, S.L. |
21/07/2014 |
27/01/2017 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
10/11/2009 |
Mercantil de Almería. |
B91462051 |
Romecal Junior, S.L. |
21/07/2014 |
27/01/2017 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
04/08/2005 |
Mercantil de Sevilla. |
B91714352 |
Africa Land Cuatro Por Cuatro, S.L. |
21/07/2014 |
27/01/2017 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
28/01/2008 |
Mercantil de Sevilla. |
A41387747 |
Olaro, S.A. |
21/07/2014 |
27/01/2017 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
18/06/1990 |
Mercantil de Sevilla. |
Dependencia Regional de Asturias
NIF |
Razón social |
Fecha publicación BOE de la revocación |
Fecha Acuerdo de rehabilitación |
Órgano que acordó la rehabilitación |
Fecha de inscripción registral |
Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B74363649 |
Nederjan Distribución, S.L. |
05/10/2016 |
25/01/2017 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
18/05/2016 |
Mercantil de Asturias. |
B33106212 |
Belasa, S.L. |
05/01/2015 |
25/01/2017 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
08/10/1987 |
Mercantil de Asturias. |
Dependencia Regional de Cataluña
NIF |
Razón social |
Fecha publicación BOE de la revocación |
Fecha Acuerdo de rehabilitación |
Órgano que acordó la rehabilitación |
Fecha de inscripción registral |
Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B59117556 |
Iluminación i Sonido, S.L. |
20/03/2015 |
09/01/2017 |
Administración de San Feliu de Llobregat. |
11/01/1901 |
Mercantil de Barcelona. |
B61854329 |
Estomatología del Bages, S.L. |
11/11/2015 |
19/01/2017 |
Administración de Manresa. |
18/02/1999 |
Mercantil de Barcelona. |
Dependencia Regional de Madrid
NIF |
Razón social |
Fecha publicación BOE de la revocación |
Fecha Acuerdo de rehabilitación |
Órgano que acordó la rehabilitación |
Fecha de inscripción registral |
Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B84442698 |
Vanela Tours, S.L. |
05/01/2015 |
23/01/2017 |
Administración de Torrejón de Ardoz. |
27/09/2005 |
Mercantil de Madrid. |
B85471472 |
Diseños Globales Twinix, S.L. |
05/01/2015 |
23/01/2017 |
Administración de María de Molina. |
14/07/2008 |
Mercantil de Madrid. |
B82112095 |
Kelly S Trust, S.L. |
05/01/2015 |
24/01/2017 |
Administración de María de Molina. |
15/09/1998 |
Mercantil de Madrid. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid