Edukia ez dago euskaraz
Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 de la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, modificada por el artículo quinto, apartado diecisiete, de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, se dispone la publicación de la rehabilitación de los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.
Madrid, 4 de noviembre de 2019.–El Director del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Gonzalo García de Castro.
Dependencia Regional de Andalucía, Ceuta y Melilla
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B23602279 | RITMO LATINO LINARES SL. | 29/05/2019 | 25/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 16/07/2007 | Mercantil de Jaén. |
B18708784 | ESCUDO NAZARI SL. | 21/06/2019 | 25/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 20/01/2005 | Mercantil de Granada. |
B18350348 | LOPEZ HITA E HIJOS SL. | 22/05/2019 | 25/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 21/04/1994 | Mercantil de Granada. |
B14895072 | CERTRICOR SL. | 17/05/2019 | 25/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 11/10/2019 | Mercantil de Córdoba. |
B90161696 | MONOSABIO ADVISORS SL. | 19/06/2019 | 25/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 11/12/2014 | Mercantil de Sevilla. |
B92235324 | ARENA MARINA BLANCA SL. | 17/05/2019 | 25/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 06/02/2002 | Mercantil de Córdoba. |
A11216777 | PROMOTORA UBRIQUEÑA DE VIVIENDAS SA. | 14/06/2019 | 25/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 15/01/1990 | Mercantil de Cádiz. |
B29877362 | ASESORIA TAMISA SL. | 21/06/2019 | 25/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 16/01/1998 | Mercantil de Málaga. |
B93316099 | MOBILE AND REELR SL. | 29/05/2019 | 25/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 11/03/2014 | Mercantil de Málaga. |
B18378406 | PESCADOS DE MOTRIL SL. | 04/12/2017 | 25/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 06/02/1995 | Mercantil de Granada. |
B18779447 | ENCOFRADOS MARROQUE SL. | 09/05/2018 | 25/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 13/06/2006 | Mercantil de Granada. |
A18042242 | EXAGER SA. | 18/10/2017 | 25/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 05/02/1989 | Mercantil de Granada. |
B92145960 | CARPINTERIA EBANISTERIA CASAVI SL. | 29/05/2019 | 25/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 12/05/2000 | Mercantil de Málaga. |
B11274461 | NIBLA SL. | 23/05/2018 | 27/09/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 04/05/1992 | Mercantil de Cádiz. |
B29630225 | LEPATHONIA SL. | 21/07/2014 | 25/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 14/06/1994 | Mercantil de Málaga. |
B90120387 | LIMGRI 2014 SL. | 17/05/2019 | 25/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 29/04/2014 | Mercantil de Sevilla. |
B90148933 | ATEAQUA IBERICA SLU. | 17/05/2019 | 25/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 14/07/2014 | Mercantil de Sevilla. |
B84249366 | SAGE MARITIME SL. | 29/05/2019 | 25/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 22/02/2005 | Mercantil de Madrid. |
B18314203 | CASAS RURALES DEL VALLE SL. | 17/05/2019 | 25/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 02/11/1992 | Mercantil de Granada. |
B18362202 | EXPLOTACIONES AGRICOLAS LOS PILANCONES SL. | 07/02/2018 | 25/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 24/08/1994 | Mercantil de Granada. |
B92924091 | JALCRISOS SL. | 21/06/2019 | 25/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 23/04/2008 | Mercantil de Málaga. |
B92310663 | LA BARRAQUITA 1998 SL. | 17/05/2019 | 25/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 20/03/2002 | Mercantil de Málaga. |
B18732586 | INMOPOLIS BUILDING GRUPO INMOBILIARIO SL. | 29/05/2019 | 25/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 07/07/2005 | Mercantil de Granada. |
B92846120 | ADMINPROP SL. | 08/11/2017 | 25/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 16/05/2007 | Mercantil de Málaga. |
B72014475 | GRUPO SUR MOMPEAN SL. | 19/06/2019 | 25/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 27/12/2005 | Mercantil de Cádiz. |
Dependencia Regional de Aragón
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B44212819 | PROMOCIONES VILLANUEVA DEL REBOLLAR DE LA SIERRA SL. | 14/06/2019 | 31/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 28/09/2006 | Mercantil de Teruel. |
Dependencia Regional de Asturias
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B74145681 | PROMOCIONES VERDE OVIEDO SL EN LIQUIDACIÓN. | 26/06/2019 | 25/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 09/09/2005 | Mercantil de Asturias. |
A33601964 | MINAS DE ESCOBIO SA. | 22/05/2019 | 04/11/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Gijón. | 16/11/1990 | Mercantil de Asturias. |
Dependencia Regional de Cataluña
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B65623100 | AGRO ANYE SL. | 29/05/2019 | 15/10/2019 | Administración de Igualada. | 10/08/2011 | Mercantil de Barcelona. |
B60220035 | ASSESSORIA MUNTAL SL. | 16/09/2019 | 15/10/2019 | Administración de Vic. | 28/01/1993 | Mercantil de Barcelona. |
B59118349 | CONSTRUCCIONS TAVERTET SL. | 29/05/2019 | 15/10/2019 | Administración de Vic. | 10/05/1990 | Mercantil de Barcelona. |
A58836875 | COMAINA SA. | 14/06/2019 | 16/10/2019 | Administración de Mataró. | 27/06/1989 | Mercantil de Barcelona. |
B62012372 | CORPORACIÓN ACTIVA SNF SL. | 17/05/2019 | 16/10/2019 | Administración de Via Augusta. | 29/07/1999 | Mercantil de Barcelona. |
B62111448 | IMAX IL-LUMINACIÓ SL. | 22/05/2019 | 15/10/2019 | Administración de Granollers. | 01/02/2000 | Mercantil de Barcelona. |
B62371612 | JAMATOSA SL. | 26/06/2019 | 16/10/2019 | Administración de Mataró. | 10/11/2000 | Mercantil de Barcelona. |
B65672024 | RAMO DELPER SL. | 22/05/2019 | 21/10/2019 | Administración de Colom. | 21/11/2011 | Mercantil de Barcelona. |
B61858825 | ROSEBALLCOM SL-UNIPERSONAL. | 22/05/2019 | 16/10/2019 | Administración de Via Augusta. | 10/03/1999 | Mercantil de Barcelona. |
B08918781 | SERVICIOS DEL NORESTE SL. | 29/05/2019 | 26/06/2019 | Administración de L'Hospitalet de Llobregat. | 11/07/1984 | Mercantil de Barcelona. |
B64419328 | TECHNOCLADD FACHADAS SL. | 26/06/2019 | 17/10/2019 | Administración de Granollers. | 16/02/2007 | Mercantil de Barcelona. |
B61174421 | TK ZENTER SL. | 19/12/2018 | 16/10/2019 | Administración de Sant Cugat del Vallès. | 19/08/1996 | Mercantil de Barcelona. |
A17092040 | TRANSPORTES Y VOLADURAS SA. | 24/10/2018 | 16/10/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Girona. | 31/12/1985 | Mercantil de Girona. |
B64645286 | WEB EXPRESS SERVICES SL. | 14/06/2019 | 12/09/2019 | Administración de Mataró. | 05/09/2007 | Mercantil de Barcelona. |
Dependencia Regional de Extremadura
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B10259182 | ABUIN IZQUIERDO SL. | 29/05/2019 | 31/10/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Cáceres. | 18/10/2000 | Mercantil de Cáceres. |
B06463343 | PORCIBER SL. | 14/06/2019 | 30/10/2019 | Administración de Zafra. | 23/11/2006 | Mercantil de Badajoz. |
B06554463 | EMBUTIDOS EL TAPONERO SL. | 29/05/2019 | 09/10/2019 | Administración de Zafra. | 26/02/2009 | Mercantil de Badajoz. |
Dependencia Regional de Galicia
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B70256755 | ENXEÑERIA EN ESTRUCTURAS SOLARES GALICIA. | 17/05/2019 | 28/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 30/06/2010 | Mercantil de Santiago de Compostela. |
B36953289 | GESALVI VIGUESA DE ADMINISTRACIONES SL. | 19/07/2019 | 28/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 18/05/2005 | Mercantil de Pontevedra. |
B70042403 | RECTORALES GALEGAS SL. | 19/06/2019 | 28/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 16/10/2006 | Mercantil de Santiago de Compostela. |
B36697332 | S.PADRENDA SL. | 26/06/2019 | 28/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 20/12/1989 | Mercantil de Pontevedra. |
B27765841 | URBIS AURIENSIS SL. | 29/05/2019 | 28/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 09/12/2011 | Mercantil de Pontevedra. |
B15143407 | INMUEBLES NAIMO SL. | 29/05/2019 | 28/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 09/03/2012 | Mercantil de A Coruña. |
Dependencia Regional de La Rioja
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B48977508 | EXPANSION 2000 SL. | 22/05/2019 | 24/09/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 24/09/1998 | Mercantil de La Rioja. |
Dependencia Regional de Madrid
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B83468181 | TARLO 2002 SL. | 06/08/2018 | 17/10/2019 | Administración de Alcobendas. | 26/12/2002 | Mercantil de Madrid. |
B86977337 | TECSOLED MADRID SL. | 18/10/2019 | 23/10/2019 | Administración de Alcobendas. | 07/04/2014 | Mercantil de Madrid. |
B84395813 | NICOLAS Y MATTA SL. | 18/07/2018 | 23/10/2019 | Administración de Arganda del Rey. | 11/07/2005 | Mercantil de Madrid. |
B84854769 | POLL MADRID SL. | 22/05/2019 | 23/10/2019 | Administración de Ciudad Lineal. | 31/10/2006 | Mercantil de Madrid. |
B05032347 | RUTA DE GREDOS SL. | 22/05/2019 | 25/10/2019 | Administración de Ciudad Lineal. | 25/06/1990 | Mercantil de Madrid. |
B86305463 | BE ENERGY PUBLICACONES SL. | 29/05/2019 | 29/10/2019 | Administración de Ciudad Lineal. | 21/11/2011 | Mercantil de Madrid. |
B83943548 | NAVAS ISLAS PROMOCIONES SL. | 18/10/2019 | 22/10/2019 | Administración de Colmenar Viejo. | 09/06/2010 | Mercantil de Madrid. |
B84192111 | PROMOCIONES LAS NAVAS 2005 SL. | 22/05/2019 | 29/10/2019 | Administración de El Escorial. | 17/01/2005 | Mercantil de Madrid. |
B28915882 | JAR Y COL SL. | 04/12/2017 | 21/10/2019 | Administración de Fermín Caballero. | 01/01/1985 | Mercantil de Madrid. |
B86499142 | BOTEIN OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL. | 29/05/2019 | 25/10/2019 | Administración de Fermín Caballero. | 27/06/2012 | Mercantil de Madrid. |
A78172707 | RUBHERANZ SA. | 06/04/2015 | 25/10/2019 | Administración de Fermín Caballero. | 23/12/1991 | Mercantil de Madrid. |
B83393561 | TERRAER SL. | 29/05/2019 | 08/10/2019 | Administración de María de Molina. | 03/10/2002 | Mercantil de Madrid. |
B81776890 | SOLUCIONES AMBIENTALES PARA LA INDUSTRIA Y COLECTIVOS SL. | 14/06/2019 | 08/10/2019 | Administración de María de Molina. | 14/01/1999 | Mercantil de Madrid. |
A84890748 | GRUPO EUREKA INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA. | 22/05/2019 | 08/10/2019 | Administración de María de Molina. | 12/11/2006 | Mercantil de Madrid. |
B83470062 | BASE INGENIERIA Y GESTION INDUSTRIAL SL. | 06/08/2018 | 10/10/2019 | Administración de María de Molina. | 16/12/2002 | Mercantil de Madrid. |
B83804880 | GRUPO INMOBILIARIO LARMO SL. | 05/07/2017 | 10/10/2019 | Administración de María de Molina. | 20/11/2003 | Mercantil de Madrid. |
B80869118 | ARTHECA INVERSIONES SL. | 29/05/2019 | 10/10/2019 | Administración de María de Molina. | 10/05/1994 | Mercantil de Madrid. |
B78813524 | SURGICENTER SL. | 07/06/2017 | 18/10/2019 | Administración de María de Molina. | 01/01/1989 | Mercantil de Madrid. |
B84535855 | ESTUDIOS DE MERCADO TRADING & CONSULTING SL. | 24/05/2017 | 24/10/2019 | Administración de María de Molina. | 26/12/2005 | Mercantil de Madrid. |
B80689540 | CALABROTE SL. | 22/05/2019 | 24/10/2019 | Administración de María de Molina. | 06/10/1993 | Mercantil de Madrid. |
B81663023 | INVERSIONES ARIMA SL. | 05/01/2015 | 25/10/2019 | Administración de María de Molina. | 28/02/1997 | Mercantil de Madrid. |
B83387795 | BOGO ECONOMISTAS ASESORIA DE EMPRESAS SL. | 29/05/2019 | 11/10/2019 | Administración de Montalbán. | 09/04/2003 | Mercantil de Madrid. |
A78693934 | EARL COMPANY SA. | 22/05/2019 | 11/10/2019 | Administración de Montalbán. | 11/02/1991 | Mercantil de Madrid. |
A78477098 | FRIJAN SA . | 24/05/2017 | 11/10/2019 | Administración de Montalbán. | 16/05/1991 | Mercantil de Madrid. |
B84888189 | SELUMA 2006 SL. | 29/05/2019 | 11/10/2019 | Administración de Montalbán. | 02/04/2007 | Mercantil de Madrid. |
B83191858 | ALARSORIA II SL. | 19/07/2019 | 11/10/2019 | Administración de Montalbán. | 04/01/2008 | Mercantil de Madrid. |
A78849015 | EQUIPO INVERSIONES SA. | 21/06/2017 | 11/10/2019 | Administración de Montalbán. | 30/10/1992 | Mercantil de Madrid. |
B84377522 | BLOPEL ACTIVIDADES INMOBILIARIAS SL. | 20/02/2019 | 29/10/2019 | Administración de Montalbán. | 21/06/2005 | Mercantil de Madrid. |
B87039681 | NISA BUSINESS SOCIEDAD LIMITADA. | 19/07/2019 | 29/10/2019 | Administración de Montalbán. | 07/07/2014 | Mercantil de Madrid. |
B83902056 | RAKATA CAPRICANTE SL. | 19/07/2019 | 09/10/2019 | Administración de Pozuelo de Alarcón. | 29/01/2008 | Mercantil de Madrid. |
B79346037 | TRANSPORTES MARTIN QUEVEDO SL. | 05/01/2015 | 14/10/2019 | Administración de Pozuelo de Alarcón. | 11/05/1990 | Mercantil de Madrid. |
B84233683 | ARDANET SL UNIPERSONAL-. | 17/05/2019 | 24/10/2019 | Administración de Pozuelo de Alarcón. | 18/02/2005 | Mercantil de Madrid. |
B86519907 | URBANO OPTICOS SL. | 29/05/2019 | 23/10/2019 | Administración de Villaverde-Usera. | 28/08/2012 | Mercantil de Madrid. |
B82999111 | UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES XXI PRIMERA ETAPA MF DE SOCIEDADES SL. | 26/06/2019 | 02/10/2019 | Administración de Colmenar Viejo. | 22/05/2001 | Mercantil de Madrid. |
B84582253 | BRUMA COLMENAR S.L.N.E. | 29/05/2019 | 02/10/2019 | Administración de Colmenar Viejo. | 26/04/2006 | Mercantil de Madrid. |
A28848018 | SERINORMA SA. | 14/06/2019 | 11/10/2019 | Administración de Fuenlabrada. | 05/01/1993 | Mercantil de Madrid. |
Dependencia Regional de Murcia
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B30877757 | HEREDEROS DE HERNANDEZ Y ABELLAN SLU. | 21/06/2019 | 24/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 05/09/2013 | Mercantil de Murcia. |
B53775094 | ALPHA & GEMINI SL. | 14/06/2019 | 31/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 27/06/2003 | Mercantil de Murcia. |
B73084964 | ELECTRICIDAD ARNI SLL. | 22/05/2019 | 31/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 26/07/2000 | Mercantil de Murcia. |
Dependencia Regional de Valencia
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B54175468 | EUROLINSTAV SPAIN SL UNIPOERSONAL. | 29/05/2019 | 24/10/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 21/11/2006 | Mercantil de Alicante. |
B53977773 | GO OZONE SL. | 21/06/2019 | 22/10/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 25/04/2005 | Mercantil de Alicante. |
B53694097 | UBK PRIVATE FINANCE SL. | 22/05/2019 | 25/10/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 04/10/2002 | Mercantil de Alicante. |
B54074281 | IRISADE & MANKOO SL. | 23/05/2019 | 25/10/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 26/01/2006 | Mercantil de Alicante. |
B03986072 | YOMAFI SL. | 29/05/2019 | 28/10/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 19/01/1995 | Mercantil de Alicante. |
B54224043 | PROMOCIONES BOTELLA E HIJOS SL. | 17/05/2019 | 28/10/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 17/04/2007 | Mercantil de Alicante. |
B53769279 | INMOCALPI SL. | 22/05/2019 | 30/10/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 22/05/2003 | Mercantil de Alicante. |
B83887497 | ALCORISA INVESTMENT SL. | 19/07/2017 | 29/10/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 23/02/2004 | Mercantil de Madrid. |
B54077516 | FERRIS PRODUCCIONS SL. | 29/05/2019 | 30/10/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 03/03/2006 | Mercantil de Alicante. |
B53061651 | GONSAPRI SL. | 19/06/2019 | 30/10/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 13/11/1995 | Mercantil de Alicante. |
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril