Advertidos errores y realizadas las modificaciones correspondientes en el anexo I-A y anexo I-B de la Resolución de 24 de octubre de 2019, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 260, de 29 de octubre de 2019, por la que se resuelve concurso general, convocado por Resolución de 21 de junio de 2019, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 152, de 26 de junio de 2019, se publican nuevos anexos I-A y I-B, que sustituyen a los publicados anteriormente.
Contra la presente Resolución se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes desde su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante el órgano judicial competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 11 de noviembre de 2019.–El Subsecretario de Industria, Comercio y Turismo, Fernando Valdés Verelst.
1-G-19
Puesto adjudicado | Puesto de cese | Datos personales | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º de orden | Unidad de adscripción/Código de puesto MAP/Puesto trabajo | Nvl. | G/S | Localidad | Puesto | Nvl. | Min. | Localidad | Apellidos y nombre | NRP | Grd. |
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | |||||||||||
S.G. DE OFICIALÍA MAYOR Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | |||||||||||
1 | 4430411-JEFE/JEFA DE REGISTRO GENERAL | 22 | A2C1 | MADRID | JEFE/JEFA DE REGISTRO GENERAL | 22 | ICT | MADRID | MENDOZA CORRAL, SANTIAGO | ***3276*57 A1135 | 22 |
2 | 3123002-JEFE/JEFA DE SECCIÓN | 22 | A2C1 | MADRID | JEFE/JEFA DE SECCIÓN | 22 | ICT | MADRID | CABALLERO CALDERON, ANGEL JOSE | ***3210*46 A1135 | 18 |
3 | 4869914-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 15 | C1C2 | MADRID | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 15 | ICT | MADRID | COLLADA SANCHEZ, PURIFICACION | ***4316*24 A1441 | 12 |
S.G. DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES | |||||||||||
4 | 1211521-ANALISTA DE SISTEMAS | 22 | A2C1 | MADRID | ANALISTA FUNCIONAL | 20 | ICT | MADRID | NIETO AGUERO, JUAN CARLOS | ***9609*57 A1135 | 22 |
5 | 4521053-ANALISTA PROGRAMADOR | 18 | C1C2 | MADRID | ANALISTA PROGRAMADOR | 18 | ICT | MADRID | HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE JUAN | ***4573*13 A1146 | |
S.G. DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS | |||||||||||
6 | 1831666-JEFE/JEFA DE SECCIÓN DE CONTENIDOS WEB | 22 | A2C1 | MADRID | JEFE/JEFA DE SECCIÓN DE CONTENIDOS WEB | 22 | ICT | MADRID | TAPIADOR AGUILAR, FRANCISCO MIGUEL | ***1894*13 A1135 | 21 |
7 | 1260542-JEFE/JEFA DE SECCIÓN | 22 | A2C1 | MADRID | JEFE/JEFA DE SECCIÓN | 22 | ICT | MADRID | RUIZ MONTERO, M.ISABEL | ***7554*13 A1135 | 22 |
S.G. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |||||||||||
8 | 4077033-JEFE/JEFA DE SECCIÓN | 22 | A2C1 | MADRID | JEFE/JEFA DE SECCIÓN | 22 | ICT | MADRID | GARCIA MARTIN, RAQUEL | ***3545*57 A1135 | 17 |
9 | 5126835-JEFE/JEFA DE SECCIÓN | 22 | A2C1 | MADRID | JEFE/JEFA DE SECCIÓN | 22 | ICT | MADRID | YEBRA MATIACI, CARLOS | ***7027*02 A1427 | 18 |
10 | 1720619-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | MADRID | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | ICT | MADRID | CABALLERO ALVAREZ, ROSARIO | ***6532*57 A1441 | 15 |
11 | 2202713-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | MADRID | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | ICT | MADRID | ESPINOSA AGUIRRE, MANUEL | ***0845*35 A1441 | 18 |
12 | 2459602-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | MADRID | DESIERTO | ||||||
13 | 2781001-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | MADRID | DESIERTO | ||||||
14 | 3566821-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | MADRID | DESIERTO | ||||||
15 | 1439530-PROGRAMADOR/PROGRAMADORA DE PRIMERA | 17 | C1C2 | MADRID | PROGRAMADOR/PROGRAMADORA DE PRIMERA | 17 | ICT | MADRID | ROSADO ESCOBERO, FRANCISCA | ***5279*57 A6032 | 18 |
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA | |||||||||||
VICESECRETARIA GENERAL TÉCNICA | |||||||||||
16 | 3668101-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | MADRID | JEFE/JEFA NEGOCIADO (U. GRANDES EMPRESAS) | 16 | TSS | MADRID | ADALIA DE DIEGO, M.JUSTA | ***2367*57 A1441 | 18 |
S.G. DE RECURSOS, RECLAMACIONES Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | |||||||||||
17 | 1300208-JEFE/JEFA DE SECCIÓN | 22 | A2C1 | MADRID | JEFE/JEFA DE SECCIÓN | 22 | ICT | MADRID | LETON CORTIJO, PEDRO | ***1961*46 A1135 | 22 |
SECRETARIA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | |||||||||||
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | |||||||||||
S.G. DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | |||||||||||
18 | 2113413-JEFE/JEFA DE SECCIÓN | 22 | A2C1 | MADRID | JEFE/JEFA DE SECCIÓN | 22 | ICT | MADRID | MONTIEL LLORENTE, MARIA LUISA | ***7532*57 A1135 | 20 |
19 | 5012295-JEFE/JEFA DE SECCIÓN | 22 | A2C1 | MADRID | JEFE/JEFA DE SECCIÓN | 22 | ICT | MADRID | LEON VIRSEDA, PILAR | ***5312*02 A1135 | 20 |
S.G. DE DIGITALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA Y ENTORNOS COLABORATIVOS | |||||||||||
20 | 3831170-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | MADRID | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | ICT | MADRID | LOPEZ RODRIGO, M.LOURDES | ***2757*24 A6032 | 16 |
S.G. DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS | |||||||||||
21 | 3836375-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | MADRID | DESIERTO | ||||||
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO | |||||||||||
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA | |||||||||||
22 | 853364-JEFE/JEFA DE SECCIÓN DE CONTRATACIÓN | 22 | A2C1 | MADRID | JEFE/JEFA DE SECCIÓN DE CONTRATACION | 22 | ICT | MADRID | MARTINEZ GONZALEZ, RAQUEL | ***0594*24 A1135 | 18 |
23 | 1216766-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | C1C2 | MADRID | DESIERTO | ||||||
24 | 4012620-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | C1C2 | MADRID | DESIERTO | ||||||
25 | 1840030-AUXILIAR DE OFICINA | 14 | C2 | MADRID | PUESTO N11 AREA TRAFICO INTERIOR | 11 | XC | MADRID | GARCIA TRINIDAD, MARGARITA C. | ***3514*57 A1441 | 11 |
SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO | |||||||||||
S.G. DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA COMERCIAL | |||||||||||
26 | 2361373-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | C1C2 | MADRID | DESIERTO | ||||||
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES | |||||||||||
S.G. DE ASIA, EUROPA NO UNIÓN EUROPEA Y OCEANÍA | |||||||||||
27 | 4719079-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | MADRID | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | ICT | MADRID | DAPENA ROMERO, ANGEL | ***5405*02 A1441 | 17 |
28 | 4507795-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | MADRID | DESIERTO | ||||||
S.G. DE INVERSIONES EXTERIORES | |||||||||||
29 | 4719080-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | MADRID | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | ICT | MADRID | GONZALEZ DE LAS HERAS, BLANCA | ***1140*13 A1146 | 16 |
30 | 3562691-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | MADRID | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | ICT | MADRID | VEGA VALLEJO, M.LORENA | ***2096*24 A1146 | 16 |
31 | 4681374-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | MADRID | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | ICT | MADRID | BUENDIA MORA, M.ANGELES | ***8320*13 A1441 | 13 |
32 | 4681375-PROGRAMADOR/PROGRAMADORA DE SEGUNDA | 15 | C1C2 | MADRID | PROGRAMADOR/PROGRAMADORA DE SEGUNDA | 15 | ICT | MADRID | ROMERO LOPEZ, FRANCISCO | ***0336*46 A6032 | 14 |
S.G. DE FOMENTO FINANCIERO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN | |||||||||||
33 | 4414762-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | MADRID | DESIERTO | ||||||
S.G. DE OFICINAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES EN EL EXTERIORES Y DE RED TERRITORIAL DE COMERCIO | |||||||||||
34 | 3823348-JEFE/JEFA DE SECCIÓN DE HABILITACIÓN PERSONAL | 22 | A2C1 | MADRID | JEFE/JEFA DE SECCIÓN DE HABILITACION PERSONAL | 22 | ICT | MADRID | ALVAREZ VELLO, EVA | ***5827*57 A1135 | 18 |
35 | 1148706-JEFE/JEFA DE SECCIÓN | 22 | A2C1 | MADRID | JEFE/JEFA DE SECCIÓN | 22 | ICT | MADRID | HERNANDEZ SOTOS, M.ELENA | ***1119*24 A1135 | 20 |
36 | 2872551-ANALISTA PROGRAMADOR | 18 | C1C2 | MADRID | ANALISTA PROGRAMADOR | 18 | ICT | MADRID | MARIN SANCHEZ, IRENE | ***8906*35 A6032 | 14 |
37 | 2049972-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | MADRID | DESIERTO | ||||||
38 | 2017801-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | C1C2 | MADRID | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | ICT | MADRID | SAN BRUNO SANTA MATILDE, EMILIA | ***3771*35 A1146 | 14 |
39 | 3667860-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE DOCUMENTACIÓN | 16 | C1C2 | MADRID | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE DOCUMENTACION | 16 | ICT | MADRID | DIAZ CASTEJON, PABLO | ***1759*35 A1441 | 12 |
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA COMERCIAL Y COMPETITIVIDAD | |||||||||||
S.G. DE POLÍTICA COMERCIAL DE LA UE | |||||||||||
40 | 4719075-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | MADRID | DESIERTO | ||||||
41 | 2207385-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | C1C2 | MADRID | DESIERTO | ||||||
S.G. DE POLÍTICA ARANCELARIA Y DE INSTRUMENTOS DE DEFENSA COMERCIAL | |||||||||||
42 | 4719070-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | MADRID | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | ICT | MADRID | MARTIN HERRERO, ESTHER | ***1960*35 A1441 | 13 |
43 | 4719076-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | MADRID | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | ICT | MADRID | ESTEBAN MUÑOZ, JULIO | ***2395*35 A1441 | 11 |
S.G. DE INSPECCIÓN, CERTIFICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL COMERCIO EXTERIOR | |||||||||||
44 | 4724569-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | C1C2 | MADRID | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | ICT | MADRID | ABENZA MONJE, ISABEL | ***9537*57 A1441 | 11 |
S.G. DE COMERCIO INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS | |||||||||||
45 | 1950423-JEFE/JEFA DE SECCIÓN | 22 | A2C1 | MADRID | JEFE/JEFA DE SECCIÓN | 22 | ICT | MADRID | CORONADO CARNEIRO, VICENTE | ***1685*35 A1431 | 20 |
46 | 2769186-JEFE/JEFA DE EXPLOTACIÓN O PLANIFICACIÓN | 19 | A2C1 | MADRID | PUESTO DE TRABAJO DEL GABINETE TELEGRÁFICO | 17 | EFP | MADRID | MAESTRE ZANGO, M.LUZ | ***4753*46 A1431 | 17 |
47 | 1016529-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | MADRID | DESIERTO | ||||||
48 | 4719062-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | MADRID | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | ICT | MADRID | MORENO VILLAR, ANA ISABEL | ***2461*13 A1146 | 18 |
49 | 4719064-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | MADRID | DESIERTO | ||||||
S.G. DE COMERCIO INTERNACIONAL DE MATERIAL DE DEFENSA Y DOBLE USO | |||||||||||
50 | 2780107-JEFE/JEFA DE SECCIÓN DE INFORMES ESTADISTICOS | 20 | C1 | MADRID | DESIERTO | ||||||
51 | 4008321-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | C1C2 | MADRID | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | ICT | MADRID | MARQUEZ ALVAREZ, JUAN JOSE | ***8773*68 A1441 | 11 |
DIRECCIONES TERRITORIALES Y PROVINCIALES DE COMERCIO | |||||||||||
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA-SEVILLA | |||||||||||
52 | 2479220-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | SEVILLA | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | ICT | SEVILLA | RUIZ GONZALEZ, RAFAEL | ***4423*46 A1441 | 16 |
53 | 4675293-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | SEVILLA | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | ICT | SEVILLA | BERNAL CASTRO, ALBERTO | ***8329*02 A1441 | 15 |
54 | 2135433-OPERADOR/OPERADORA PERIFÉRICO | 14 | C2 | SEVILLA | DESIERTO | ||||||
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE COMERCIO DE ARAGÓN-ZARAGOZA | |||||||||||
55 | 2160213-JEFE/JEFA DE SECCIÓN | 22 | A2C1 | ZARAGOZA | PUESTO DE TRABAJO N17 | 17 | IO | HUESCA | ZAPATA ADIEGO, CARLOS | ***8340*57 A1188 | 17 |
56 | 1691300-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | C1C2 | ZARAGOZA | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | ICT | ZARAGOZA | GIL QUILEZ, SONIA MARIA | ***7954*13 A1146 | 15 |
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE COMERCIO DE ASTURIAS-OVIEDO | |||||||||||
57 | 3842794-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | A2C1 | GIJÓN | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | ICT | GIJON | RUIZ PRADOS, MANUEL RAFAEL | ***0474*35 A1135 | 16 |
58 | 4738524-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO R.I.M. | 16 | C1C2 | OVIEDO | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO R.I.M. | 16 | ICT | OVIEDO | TORIBIO ROSA, M.LUISA | ***6063*68 A1135 | 17 |
59 | 1969227-OPERADOR/OPERADORA PERIFÉRICO | 14 | C2 | OVIEDO | AYUDANTE DE INVESTIGACIÓN | 16 | CIU | OVIEDO | CASAL ESCUDERO, ARANZAZU | ***0108*24 A1146 | 17 |
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE COMERCIO DE ILLES BALEARS-PALMA DE MALLORCA | |||||||||||
60 | 2842032-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 14 | C2 | PALMA DE MALLORCA | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 14 | ICT | PALMA DE MALLORCA | CARMONA PUGA, FRANCISCA | ***0559*46 A1441 | 11 |
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE COMERCIO DE CANARIAS-LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | |||||||||||
61 | 4694073-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | C1C2 | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | DESIERTO | ||||||
62 | 5101498-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | C1C2 | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | DESIERTO | ||||||
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE COMERCIO DE CANARIAS-SANTA CRUZ DE TENERIFE | |||||||||||
63 | 4672003-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO R.E.A. | 16 | C1C2 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | DESIERTO | ||||||
64 | 2731120-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 14 | C2 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | DESIERTO | ||||||
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE COMERCIO DE CANTABRIA-SANTANDER | |||||||||||
65 | 1157297-JEFE/JEFA DE SECCIÓN | 20 | A2C1 | SANTANDER | JEFE/JEFA DE SECCIÓN | 20 | ICT | SANTANDER | ALONSO MARTINEZ, CARMEN MARIA | ***7468*02 A1135 | 20 |
66 | 2164196-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | SANTANDER | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | ICT | SANTANDER | QUIJANO LASARTE, SERLEY | ***2155*68 A1441 | 11 |
67 | 2665895-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | C1C2 | SANTANDER | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 15 | ICT | SANTANDER | NARGANES HOSPITAL, M.CARMEN | ***3721*46 A1441 | 11 |
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE COMERCIO DE CATALUÑA-BARCELONA | |||||||||||
68 | 1330960-JEFE/JEFA DE SECCIÓN | 22 | A2C1 | BARCELONA | JEFE/JEFA DE SECCIÓN | 22 | ICT | BARCELONA | BUENDIA GONZALEZ, DOLORS | ***4361*35 A1135 | |
69 | 4347162-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | C1C2 | BARCELONA | DESIERTO | ||||||
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE COMERCIO DE GALICIA-VIGO | |||||||||||
70 | 3353723-PUESTO DE TRABAJO DE INFORMÁTICA | 15 | C1 | VIGO | OPERADOR/OPERADORA DE CONSOLA | 15 | DE | MARIN | MARTINEZ DOMINGUEZ, JUAN JOSE | ***3374*68 A1135 | 17 |
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE COMERCIO DE LA RIOJA-LOGROÑO | |||||||||||
71 | 2669261-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | LOGROÑO | ATENCION AL CLIENTE 2 | 12 | XC | NAJERA | SANCHEZ BOO, CONSTANTINO | ***2020*35 A1431 | 12 |
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE COMERCIO DE MADRID-MADRID | |||||||||||
72 | 4061916-JEFE/JEFA DE SECCIÓN | 20 | A2C1 | MADRID | DESIERTO | ||||||
73 | 2147833-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | C1C2 | MADRID | DESIERTO | ||||||
74 | 4675287-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | C1C2 | MADRID | DESIERTO | ||||||
75 | 5101505-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | C1C2 | MADRID | DESIERTO | ||||||
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE COMERCIO DE NAVARRA-PAMPLONA | |||||||||||
76 | 4738520-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO R.I.M. | 18 | C1C2 | PAMPLONA/IRUÑA | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE INFORMACIÓN | 17 | TFP | PAMPLONA/IRUÑA | FERNANDEZ BORTIRI, ISABEL | ***9495*57 A1146 | 17 |
77 | 4671996-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 14 | C2 | PAMPLONA/IRUÑA | DESIERTO | ||||||
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE COMERCIO DE VALENCIA-VALENCIA | |||||||||||
78 | 3481962-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | VALENCIA | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | ICT | VALENCIA | CAO RUIZ, MARIA | ***2141*24 A1135 | 16 |
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMERCIO DE CÁDIZ, CON SEDE EN ALGECIRAS | |||||||||||
79 | 5113203-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | C1C2 | ALGECIRAS | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | ICT | ALGECIRAS | VALLADARES BECERRA, FRANCISCO | ***3943*57 A1146 | 16 |
80 | 2887542-OPERADOR/OPERADORA PERIFÉRICO | 14 | C2 | ALGECIRAS | DESIERTO | ||||||
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMERCIO DE BURGOS | |||||||||||
81 | 2825855-OPERADOR/OPERADORA PERIFÉRICO | 15 | C1 | BURGOS | DESIERTO | ||||||
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMERCIO DE GIRONA | |||||||||||
82 | 3642684-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | VILAMALLA | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | ICT | VILAMALLA | PUIG RODO, ROSER | ***9961*24 A1146 | 14 |
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMERCIO DE ALICANTE | |||||||||||
83 | 1428724-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 14 | C2 | ALACANT/ALICANTE | DESIERTO | ||||||
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMERCIO DE CASTELLÓN | |||||||||||
84 | 755859-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | C1C2 | CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLO DE LA PLANA | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | ICT | CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLO DE LA PLANA | LACASA BELTRAN, MANUEL | ***3052*13 A1146 | 14 |
85 | 3903496-AUXILIAR DE OFICINA | 14 | C2 | CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLO DE LA PLANA | DESIERTO |
1-G-19
Puesto adjudicado | Puesto de cese | Datos personales | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de orden | Unidad de adscripción/Código de puesto MAP/Puesto trabajo | Nvl | G/S | Localidad | Puesto | Nvl. | Min. | Localidad | Apellidos y nombre | NRP | Grd. |
SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | |||||||||||
S.G. DE OFICIALÍA MAYOR Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | |||||||||||
1 | 758551-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 15 | C1C2 | MADRID | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 15 | ICT | MADRID | OBLARE LIEBANA, JUAN MANUEL | ***5598*68 A1441 | 14 |
S.G. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |||||||||||
2 | 2995801-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | MADRID | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | ICT | MADRID | SANZ ARRANZ, ANA ISABEL | ***6334*57 A1441 | 16 |
3 | 1390944-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE DOCUMENTACIÓN | 16 | C1C2 | MADRID | DESIERTO | ||||||
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO | |||||||||||
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA | |||||||||||
4 | 5060733-ANALISTA PROGRAMADOR | 18 | C1C2 | MADRID | ANALISTA PROGRAMADOR | 18 | ICT | MADRID | POZO GIRALDEZ, ANGELA | ***9869*68 A1146 | 18 |
5 | 3799977-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | MADRID | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | ICT | MADRID | REY QUEROL, M.JOSE DEL | ***4854*57 A1441 | 16 |
6 | 3139663-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | C1C2 | MADRID | DESIERTO | ||||||
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES | |||||||||||
S.G. DE OFICINAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES EN EL EXTERIORES Y DE RED TERRITORIAL DE COMERCIO | |||||||||||
7 | 4065702-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | MADRID | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | ICT | MADRID | MARTIN PALOMO, M.CARMEN | ***5475*35 A1441 | 12 |
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA COMERCIAL Y COMPETITIVIDAD | |||||||||||
S.G. DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DEL PEQUEÑO COMERCIO | |||||||||||
8 | 938613-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | C1C2 | MADRID | DESIERTO | ||||||
DIRECCIONES TERRITORIALES Y PROVINCIALES DE COMERCIO | |||||||||||
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE COMERCIO DE CATALUÑA-BARCELONA | |||||||||||
9 | 3530796-JEFE/JEFA DE SECCIÓN | 20 | A2C1 | BARCELONA | OPERADOR/OPERADORA DE INFORMACIÓN | 17 | IO | BARCELONA | PERNIA TERUELO, ENRIQUE | ***9693*46 A1135 | 17 |
10 | 1445140-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | C1C2 | BARCELONA | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 18 | ICT | BARCELONA | ALVARO EGEA, M.ANTONIA | ***0183*13 A1146 | 18 |
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMERCIO DE ALMERÍA | |||||||||||
11 | 4127663-JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | C1C2 | ALMERIA | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO | 16 | ICT | ALMERIA | VISIEDO ORTEGA, M.CARMEN | ***8121*13 A6032 | 16 |
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMERCIO DE GIRONA | |||||||||||
12 | 1469523-OPERADOR/OPERADORA PERIFÉRICO | 14 | C2 | VILAMALLA | OPERADOR/OPERADORA PERIFERICO | 14 | ICT | VILAMALLA | SANCHEZ CANELADA, ANTONIA MARIA | ***8751*68 A1441 | 16 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid