Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 de la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, modificada por el artículo quinto, apartado diecisiete, de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, se dispone la publicación de la rehabilitación de los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.
Madrid, 20 de enero de 2021.–El Director del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Gonzalo García de Castro.
Dependencia regional de Andalucía, Ceuta y Melilla
NIF | Razón social | Fecha de publicación de la revocación en el BOE | Fecha del acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B04538385 | ALMERIA FUTURO SL. | 11/09/2020 | 30/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 18/11/2005 | Mercantil de Almería. |
B93187334 | PURANDALUCIA ONLINE SL. | 18/11/2019 | 11/01/2021 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 23/04/2012 | Mercantil de Málaga. |
B92626530 | ANAELI 2001 SL. | 29/05/2019 | 11/01/2021 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 17/05/2005 | Mercantil de Málaga. |
B29256872 | BUSCAPERSONAS MARBELLA SL. | 29/05/2019 | 11/01/2021 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 16/04/1988 | Mercantil de Málaga. |
B19599877 | SANTO PECADO SL. | 18/11/2019 | 11/01/2021 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 01/12/2015 | Mercantil de Granada. |
B93083434 | INVERSIONES BARRANCO EL ALMENDRO SL. | 14/06/2019 | 11/01/2021 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 03/09/2010 | Mercantil de Málaga. |
B72235096 | CHOCRON ASEGURADORES SL. | 29/05/2019 | 11/01/2021 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 16/04/2013 | Mercantil de Cádiz. |
B23447006 | EMPRESA DE IMPERMEABILIZANTES SINTETICAS SL. | 22/06/2018 | 11/01/2021 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 07/05/2001 | Mercantil de Jaén. |
B14754063 | PUBLI LUQUE SL. | 22/05/2019 | 11/01/2021 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 16/08/2006 | Mercantil de Córdoba. |
B14652978 | FERNANVIS SL. | 21/07/2014 | 11/01/2021 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 10/06/2003 | Mercantil de Córdoba. |
B72140320 | PUERTA DE LA VICTORIA SL. | 18/11/2019 | 11/01/2021 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 27/05/2009 | Mercantil de Cádiz. |
Dependencia Regional de Aragón
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B22250062 | CUCHI MONCADA SLL. | 13/11/2020 | 14/01/2021 | Administración de Monzón. | 26/07/2001 | Mercantil de Huesca. |
B22325377 | INTER DECOR MAGAZ SL. | 29/07/2020 | 14/01/2021 | Administración de Monzón. | 04/06/2007 | Mercantil de Huesca. |
B50033299 | COMERCIAL LA BELLA EASO SL. | 29/07/2020 | 12/01/2021 | Administración de Albareda. | 08/02/1996 | Mercantil de Zaragoza. |
F50754381 | SAT 39-ARA NUEVOS VIÑEDOS. | 27/07/2020 | 14/01/2021 | Administración de Albareda. | 23/07/1998 | Gobierno de Aragón. |
B44175701 | EXCAVACIONES GABARRO GASO SL. | 19/06/2019 | 11/01/2021 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 04/10/2006 | Mercantil de Teruel. |
B44162535 | BELENCA ANDORRA SL. | 11/09/2020 | 11/01/2021 | Dependencia de Gestión Tributaria de Teruel. | 07/04/1998 | Mercantil de Teruel. |
Dependencia Regional de Asturias
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B33912692 | PIRAVAN SL. | 06/11/2019 | 04/01/2021 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 28/07/2004 | Mercantil de Asturias. |
B20967592 | INVERSIONES MAQUA 2008 SL. | 22/05/2019 | 04/01/2021 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 27/02/2008 | Mercantil de Gipuzkoa. |
Dependencia Regional de Canarias
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B76113174 | INTEGRAL SUPREME CONSULTING CANARIES SL. | 29/05/2019 | 21/12/2020 | Administración de Fuerteventura. | 27/12/2011 | Mercantil de Fuerteventura. |
B38747648 | ANTONCOJO SL. | 17/07/2020 | 10/12/2020 | Administración de La Laguna. | 17/02/2004 | Mercantil de Tenerife. |
B38982005 | VT VACATION CLUB SL. | 21/06/2019 | 18/12/2020 | Administración de Arona. | 29/04/2009 | Mercantil de Tenerife. |
B38878815 | ARENALES DE TAORO SL. | 14/06/2019 | 14/01/2021 | Administración Puerto de la Cruz. | 11/10/2006 | Mercantil de Tenerife. |
V35600576 | JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO LA LAJITA. | 11/09/2020 | 13/01/2021 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | No procede | No procede. |
Dependencia Regional de Castilla-La Mancha
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B13461397 | RUMAVILLA CONSTRUCCIONES SL. | 29/05/2019 | 12/01/2021 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria | 16/08/2007 | Mercantil de Ciudad Real. |
B13267182 | ECO LOS TELES SL. | 29/07/2020 | 12/01/2021 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria | 29/10/1997 | Mercantil de Ciudad Real. |
B45411204 | HOSTELERIA Y SERVICIOS ARIAS Y GARCIA SL. | 29/05/2019 | 15/01/2021 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria | 06/02/1998 | Mercantil de Toledo. |
Dependencia Regional de Castilla y León
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B24335622 | ALUGARO SL. | 13/11/2019 | 22/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de León. | 10/05/1996 | Mercantil de León. |
Dependencia Regional de Cataluña
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B64929862 | AGRÍCOLA LA UNIÓ DE SALLENT SL. | 22/11/2019 | 11/12/2020 | Administración de Manresa. | 26/08/2008 | Mercantil de Barcelona. |
B64276355 | PROMOC Y SERVIC INMOBIL SERNA SL. | 22/07/2020 | 10/12/2020 | Administración de Letamendi. | 21/08/2006 | Mercantil de Barcelona. |
B60314333 | SINDERGRIM SL. | 16/09/2019 | 10/12/2020 | Administración de Letamendi. | 04/06/1993 | Mercantil de Barcelona. |
B64439672 | GOSSEN DE PAULA Y ASOCIADOS SL. | 22/05/2019 | 11/12/2020 | Administración de Letamendi. | 24/05/2007 | Mercantil de Barcelona. |
B55119887 | APLICACIONS I SOLUCIONS ENERGETIQUES SL. | 13/11/2019 | 10/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Girona. | 29/12/2011 | Mercantil de Girona. |
B63393292 | GESTIÓ I CONTRACTACIÓ DE SERVEIS I OBRES SANTA FE SL. | 22/05/2019 | 14/12/2020 | Administración de Granollers. | 29/01/2004 | Mercantil de Barcelona. |
A62460472 | METAL & RAW MATERIALS SA. | 29/05/2019 | 14/12/2020 | Administración de Via Augusta. | 14/01/2002 | Mercantil de Barcelona. |
B63131130 | INVERSIONES Y REPARACIONES DOMICILIARIAS SL. | 29/05/2019 | 16/12/2020 | Administración de Vilanova i La Geltrú. | 25/03/2003 | Mercantil de Barcelona. |
B65652588 | TENDENCIAS ALFA 33 SLU. | 22/11/2019 | 16/12/2020 | Administración de Horta. | 30/09/2011 | Mercantil de Barcelona. |
B64910391 | PURALLUM SL. | 13/11/2019 | 16/12/2020 | Administración de Badalona. | 14/07/2008 | Mercantil de Barcelona. |
B43818707 | MICROSCOPIOS MEDICOS SL. | 17/07/2020 | 11/12/2020 | Administración de Reus. | 20/09/2005 | Mercantil de Tarragona. |
B43426519 | LOGISTICS PROPERTY SL. | 16/09/2019 | 11/12/2020 | Administración de Reus. | 15/12/1994 | Mercantil de Tarragona. |
B43936426 | HOME SOFAS Y COMPLEMENTS SL. | 13/11/2019 | 11/12/2020 | Administración de Reus. | 28/01/2008 | Mercantil de Tarragona. |
B55602965 | J2P FUTBOL SL. | 13/11/2019 | 11/12/2020 | Administración de Reus. | 07/06/2013 | Mercantil de Tarragona. |
B43611920 | PASMIR 37 SL. | 27/07/2020 | 11/12/2020 | Administración de Reus. | 30/10/2000 | Mercantil de Tarragona. |
A58430190 | J.CORTIJO SA. | 22/05/2019 | 14/12/2020 | Administración de Vilafranca del Penedes. | 14/11/1990 | Mercantil de Barcelona. |
B61357687 | LARA DE LA RUBIA SL. | 24/10/2018 | 17/12/2020 | Administración de Vic. | 21/05/1997 | Mercantil de Barcelona. |
B87246187 | MICROMITTER SL. | 06/11/2019 | 21/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Tarragona. | 25/03/2015 | Mercantil de Madrid. |
B43756717 | CA L'AIDA RURAL SL. | 26/06/2019 | 21/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Tarragona. | 16/06/2004 | Mercantil de Tarragona. |
B65378713 | VELA DREAMS SL. | 13/11/2019 | 17/12/2020 | Administración de Granollers. | 18/08/2010 | Mercantil de Barcelona. |
B64652035 | INVERSIONES MABEDENT SL. | 18/11/2019 | 23/12/2020 | Administración de Sant Cugat. | 04/10/2007 | Mercantil de Barcelona. |
B60691375 | GARAPRODUCCIONS SL. | 27/07/2020 | 16/12/2020 | Administración de Letamendi. | 19/12/1994 | Mercantil de Barcelona. |
B66059692 | VALLES VALLES GRUPO INMOBILIARIO SL. | 29/05/2019 | 17/12/2020 | Administración de Letamendi. | 07/06/2013 | Mercantil de Barcelona. |
B63029003 | EL MUSEU DE L'EMBOTIT SL. | 29/05/2019 | 21/12/2020 | Administración de Letamendi. | 13/12/2002 | Mercantil de Barcelona. |
B62971270 | MUÑIO SOLE INVERSIONES SL. | 22/05/2019 | 30/12/2020 | Administración de Letamendi. | 11/03/2003 | Mercantil de Barcelona. |
B63535884 | VITEMBI SL. | 24/07/2020 | 04/01/2021 | Administración de Horta. | 02/11/2004 | Mercantil de Barcelona. |
B66493628 | DESATSAVING SL. | 22/11/2019 | 04/01/2021 | Administración de Horta. | 20/03/2015 | Mercantil de Barcelona. |
Dependencia Regional de Illes Balears
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B57260903 | INVERSIONS ROSSELLI SL. | 19/06/2019 | 12/01/2021. | Administración de Inca | 22/03/2004 | Mercantil de Mallorca. |
B57543209 | PACRIMAR INVERSIONES SL. | 06/11/2019 | 15/01/2021. | Administración de Manacor | 27/02/2008 | Mercantil de Mallorca. |
B57388738 | PROMOCIONS URBANISTIQUES SON SANTOS SLU. | 11/09/2020 | 13/01/2021. | Administración de Manacor | 18/01/2006 | Mercantil de Mallorca. |
A07100738 | ES PINET SA. | 11/09/2020 | 13/01/2021. | Administración de Manacor | 23/07/1982 | Mercantil de Mallorca. |
A07228281 | RIOLU SA. | 22/05/2019 | 23/12/2020. | Administración de Ibiza y Formentera | 13/06/1997 | Mercantil de Ibiza. |
Dependencia Regional de La Rioja
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B26386680 | RIO NAJERILLA, CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES SL. | 24/07/2020 | 21/10/2020 | Administración de Haro | 01/09/2005 | Mercantil de la Rioja |
Dependencia Regional de Madrid
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B82314295 | OLD BICYCLE SL | 14/06/2019 | 18/12/2020 | Administración de Alcobendas. | 25/05/1999 | Mercantil de Madrid. |
B86944196 | TITANFALL BOUAZZA SL | 22/05/2019 | 01/12/2020 | Administración de Aranjuez. | 13/03/2014 | Mercantil de Madrid. |
B80085863 | BASTANIS SL | 06/11/2019 | 11/01/2021 | Administración de El Escorial. | 03/10/1991 | Mercantil de Madrid. |
U83729830 | AEPO SA Y ESTUDIOS CARTOGRAFICOS GEA SA UTE LEY 18/92 | 06/11/2019 | 18/12/2020 | Administración de Fermín Caballero. | No procede | No procede. |
B86189594 | SIC-MOLES SL | 22/07/2020 | 21/12/2020 | Administración de Fermín Caballero. | 13/05/2011 | Mercantil de Madrid. |
B83037242 | SABORES SARABIA SL | 19/07/2017 | 21/12/2020 | Administración de Fermín Caballero. | 04/09/2001 | Mercantil de Madrid. |
B82391236 | HOSTELERIA CEMA SL | 21/06/2017 | 21/12/2020 | Administración de Fermín Caballero. | 23/09/1999 | Mercantil de Madrid. |
B83945501 | VALORES Y RENT INMOBILIARIOS SL | 17/07/2020 | 04/12/2020 | Administración de Guzmán el Bueno. | 23/03/2004 | Mercantil de Madrid. |
B87314738 | BANYANDAY PARTNERS SL | 06/11/2019 | 22/12/2020 | Administración de María de Molina. | 22/06/2015 | Mercantil de Madrid. |
B38433959 | F. LENTE SL | 18/07/2018 | 22/12/2020 | Administración de María de Molina. | 08/05/2008 | Mercantil de Madrid. |
B83294769 | ECHANOVE FINCAS SL | 14/06/2019 | 04/01/2021 | Administración de María de Molina. | 24/06/2002 | Mercantil de Madrid. |
B84966415 | RODINIA CONSULTING SL | 29/05/2019 | 04/01/2021 | Administración de María de Molina. | 07/02/2007 | Mercantil de Madrid. |
B82446865 | R.M. JARDIN ROMANTICO SL | 05/07/2017 | 04/01/2021 | Administración de María de Molina. | 24/03/2008 | Mercantil de Madrid. |
B87342580 | TROPEZ-SANTA EULALIA SL | 06/11/2019 | 04/01/2021 | Administración de María de Molina. | 20/08/2015 | Mercantil de Madrid. |
B83874008 | IBOHER PROYECTOS Y TASACIONES SL | 24/05/2017 | 18/12/2020 | Administración de Montalbán. | 30/01/2004 | Mercantil de Madrid. |
B84415389 | LA NORIA DE MIRABUENO SL | 20/02/2019 | 23/12/2020 | Administración de Montalbán. | 14/09/2005 | Mercantil de Madrid. |
B28032514 | HERMAR SL | 04/12/2017 | 01/10/2019 | Administración de Pozuelo de Alarcón. | 20/02/1992 | Mercantil de Madrid. |
B84807817 | ERGODOMUS AUTOMATIZACIONES PARA EL HOGAR SL | 10/10/2018 | 15/12/2020 | Administración de Suroeste. | 20/07/2007 | Mercantil de Madrid. |
B81336331 | ANCLAJES SUPERPUESTOS ANDALUCES SL | 07/06/2017 | 04/01/2021 | Administración de Torrejón de Ardoz. | 18/01/1996 | Mercantil de Madrid. |
A79176681 | LAS TERRAZAS DE ALHAURIN SA | 26/06/2019 | 14/01/2021 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 01/06/1989 | Mercantil de Madrid. |
Dependencia regional de Valencia
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B53312179 | PROYECTOS E INVERSIONES DEL SURESTE SL. | 06/04/2015 | 28/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 18/01/1999 | Mercantil de Alicante. |
B54351275 | SANVICOIS SL. | 27/11/2019 | 28/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 06/07/2008 | Mercantil de Alicante. |
V03801040 | SERVICIO DE PREVENCION MANCOMUNADO AGROGENESIS. | 31/07/2020 | 28/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | No procede | No procede. |
B53805511 | VIRGEN DEL MAR ALICANTE SL. | 26/06/2019 | 28/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 29/10/2003 | Mercantil de Alicante. |
B54284336 | ESPIRIT-FOLLET EVENEMENTS SLU. | 06/04/2015 | 29/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 13/11/2007 | Mercantil de Alicante. |
B53804530 | ORIGEN 2003 PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL. | 31/07/2020 | 29/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 10/10/2003 | Mercantil de Alicante. |
F03928629 | COOP VIVIENDAS SAN FRANCISCO DE SALES 2 PROMOCION COOP V. | 17/07/2020 | 29/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 10/03/1994 | Registro SAT. |
B53735569 | LUSE EXPLOTACIONES MARMOLES SL. | 20/02/2015 | 29/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 25/02/2003 | Mercantil de Alicante. |
B03919131 | SANCHEZ Y ORIOL ASESORES SL. | 29/05/2019 | 29/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 03/03/1994 | Mercantil de Alicante. |
B53673851 | EL CAMPET URBANA SL. | 22/05/2019 | 07/01/2021 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 23/07/2002 | Mercantil de Alicante. |
B80223068 | PROMOCION Y DESARROLLO DEL CAFÉ SL. | 05/01/2015 | 07/01/2021 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 16/06/2004 | Mercantil de Madrid. |
B03289956 | CARTERA INDUSTRIAL SARGANELLA SL. | 18/10/2019 | 08/01/2021 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 05/10/1987 | Mercantil de Alicante. |
B53612875 | GUZMAN GESTION SL. | 27/11/2019 | 13/01/2021 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 18/02/2002 | Mercantil de Alicante. |
A96673124 | CONSORCIO LEVANTINO TELECOM SA. | 14/06/2019 | 15/01/2021 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 15/09/1997 | Mercantil de Valencia. |
B96208194 | NEVADO TORNER Y TORRES ARQUITECTOS ASOCIADOS SLP. | 29/07/2020 | 15/01/2021 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 02/01/2009 | Mercantil de Valencia. |
B96247713 | JIMENA LOPEZ SL. | 29/05/2019 | 15/01/2021 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 11/02/1994 | Mercantil de Valencia. |
B96910179 | THAI GEMS SL. | 25/11/2015 | 15/01/2021 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 10/11/1999 | Mercantil de Valencia. |
B97796197 | PROMOCION ULARGUI OCHO GRAO DE GANDIA. | 31/07/2020 | 15/01/2021 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 23/10/2006 | Mercantil de Valencia. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid