Por Resolución de 1 de abril de 2022 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril de 2022), se convocó concurso general de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Habiéndose dado cumplimiento a las normas reglamentarias y a las bases de la convocatoria, finalizado el plazo de presentación de instancias, valorados los méritos alegados por los aspirantes a los puestos convocados y previa actuación de la Comisión de Valoración a que hace referencia la base cuarta de la citada convocatoria,
Esta Presidencia acuerda:
Adjudicar los puestos de trabajo que se relacionan en anexo I de la presente Resolución a los funcionarios que se especifican y declarar desiertos los puestos que se detallan en el citado anexo.
El plazo para la toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo será de tres días hábiles, si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes, si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.
El plazo de toma de posesión empezará a contar a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Si la adjudicación comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá contarse desde dicha publicación.
El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido concedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.
Los destinos adjudicados se consideran de carácter voluntario y, en consecuencia, no generan derecho al abono de indemnización por concepto alguno.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que lo dictó, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1.i) y 14.1.segunda de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 3 de octubre de 2022.–La Presidenta de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, P. D. (Resolución de 21 de enero de 2021), el Secretario General, Ignacio Gutiérrez Llano.
Puesto adjudicado | Puesto de cese | Datos personales | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Organismo | Denominación del puesto | Niv. | Gr./ Sb. |
Localidad Provincia |
Organismo | Denominación del puesto | Niv. | Localidad Provincia |
Apellidos y nombre | NRP | CUE | Gr./ Sb. |
1 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO OCEANOGRAFICO DE A CORUÑA (SEDE- A CORUÑA). |
GESTOR/GESTORA N20 (5197056). | 20 | A2 | A CORUÑA. |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO OCEANOGRAFICO DE A CORUÑA (SEDE- A CORUÑA). |
GESTOR/GESTORA N20. | 20 | A CORUÑA. | MARTINEZ ROSENDE, PILAR CONCEPCION. | 2591 | 1122 | A2 |
2 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO OCEANOGRAFICO DE SANTANDER (CANTABRIA). |
PUESTO DE TRABAJO DE INFORMATICA N15 (2142742). | 16 | C1/C2 | SANTANDER (CANTABRIA). |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO OCEANOGRAFICO DE SANTANDER (CANTABRIA). |
PUESTO DE TRABAJO DE INFORMATICA N15. | 16 | SANTANDER (CANTABRIA). | GOMEZ DEL CAMPO, M. AMOR. | 1360 | 1441 | C2 |
3 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO OCEANOGRAFICO DE MALAGA (SEDE- FUENGIROLA). |
AYUDANTE TECNICO N18 (2100458). | 18 | C1 | FUENGIROLA (MALAGA). |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO OCEANOGRAFICO DE MALAGA (SEDE- FUENGIROLA). |
AYUDANTE DE ADMINISTRACION N15. | 16 | FUENGIROLA (MALAGA). | FERNANDEZ REINOSO, ESTHER. | 5865 | 1135 | C1 |
4 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO OCEANOGRAFICO DE MALAGA (SEDE- FUENGIROLA). |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO N16 (3677194). | 16 | C1/C2 | FUENGIROLA (MALAGA). |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. SUBSECRETARIA DE CIENCIA E INNOVACION. |
SECRETARIO/SECRETARIA DE SUBDIRECTOR GENERAL. | 16 | MADRID. | BURGOS RIVERO, CRISTINA. | 2972 | 1135 | C1 |
5 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO OCEANOGRAFICO DE VIGO (PONTEVEDRA). |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE GESTION N18 (1360049). | 18 | C1/C2 | VIGO (PONTEVEDRA). |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO OCEANOGRAFICO DE VIGO (PONTEVEDRA). |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO N16. | 16 | VIGO (PONTEVEDRA). | LOPEZ GOMEZ, JULIA. | 3570 | 1135 | C1 |
6 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO OCEANOGRAFICO DE MURCIA (SEDE- SAN PEDRO DEL PINATAR). |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (5127674). | 20 | A2 | SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA). | DESIERTA | |||||||
7 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO OCEANOGRAFICO DE MURCIA (SEDE- SAN PEDRO DEL PINATAR). |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (4074476). | 16 | C1/C2 | SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA). |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO OCEANOGRAFICO DE MURCIA (SEDE- SAN PEDRO DEL PINATAR). |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 16 | SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA). | LOZANO CANOVAS, FRANCISCO. | 5452 | 1441 | C2 |
8 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO OCEANOGRAFICO DE MURCIA (SEDE- SAN PEDRO DEL PINATAR). |
AUXILIAR DE OFICINA N14 (1391146). | 14 | C2 | SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA). |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO OCEANOGRAFICO DE MURCIA (SEDE- SAN PEDRO DEL PINATAR). |
AUXILIAR DE OFICINA N14. | 14 | SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA). | BALLESTER MANZANO, JAIME. | 1682 | 1441 | C2 |
9 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO OCEANOGRAFICO DE ILLES BALEARS (SEDE- PALMA DE MALLORCA). |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (4974249). | 20 | A2 | PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS). | DESIERTA | |||||||
10 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO OCEANOGRAFICO DE ILLES BALEARS (SEDE- PALMA DE MALLORCA). |
AYUDANTE TECNICO N18 (1484904). | 18 | C1 | PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS). | DESIERTA | |||||||
11 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO OCEANOGRAFICO DE ILLES BALEARS (SEDE- PALMA DE MALLORCA). |
AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I (5023653). | 16 | C1 | PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS). | DESIERTA | |||||||
12 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO OCEANOGRAFICO DE CANARIAS (SEDE- SANTA CRUZ DE TENERIFE). |
AYUDANTE TECNICO N18 (3140594). | 18 | C1 | SANTA CRUZ DE TENERIFE (S. C. TENERIFE). |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I. | 18 | MADRID. | CASTRO BORGES, ALICIA. | 0378 | 1135 | C1 |
13 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO OCEANOGRAFICO DE CANARIAS (SEDE- SANTA CRUZ DE TENERIFE). |
AYUDANTE TECNICO N18 (2206236). | 18 | C1 | SANTA CRUZ DE TENERIFE (S. C. TENERIFE). | DESIERTA | |||||||
14 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO OCEANOGRAFICO DE CANARIAS (SEDE- SANTA CRUZ DE TENERIFE). |
AYUDANTE TECNICO N18 (3685048). | 18 | C1 | SANTA CRUZ DE TENERIFE (S. C. TENERIFE). |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES Y AGROBIOLOGIA. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 15 | LAGUNA, LA (S. C. TENERIFE). | SIVERIO RAMALLO, ROMINA DEL PILAR. | 3045 | 1135 | C1 |
15 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. EDITORIAL CSIC. |
JEFE/JEFA DE SECCION (2394766). | 20 | A2/C1 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
16 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. UNIDAD DE RECURSOS DE INFORMACION CIENTIFICA PARA LA INVESTIGACION. |
TECNICO/TECNICA DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION (5035983). | 22 | A2/C1 | MADRID. |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES. |
AYUDANTE DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION. | 18 | MADRID. | PARREÑO ARENAS, ETELVINA. | 3919 | 5024 | C1 |
17 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. UNIDAD DE RECURSOS DE INFORMACION CIENTIFICA PARA LA INVESTIGACION. |
TECNICO/TECNICA DE DOCUMENTACION (4060785). | 20 | A2/C1 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
18 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. UNIDAD DE RECURSOS DE INFORMACION CIENTIFICA PARA LA INVESTIGACION. |
AYUDANTE DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION (3133067). | 18 | C1 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
19 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. UNIDAD DE RECURSOS DE INFORMACION CIENTIFICA PARA LA INVESTIGACION. |
AYUDANTE DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION (4513701). | 18 | A2/C1 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
20 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. ORGANIZACION CENTRAL (SERVICIOS PERIFERICOS). |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (2573781). | 16 | C1/C2 | ZARAGOZA. |
MINISTERIO DE JUSTICIA. ABOGACIAS DEL ESTADO EN LA ADMON. PERIF. |
AUXILIAR DE OFICINA. | 14 | ZARAGOZA. | PABLO CARABANTES, MARIA ESTER. | 0398 | 1146 | C2 |
21 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. ORGANIZACION CENTRAL (SERVICIOS PERIFERICOS). |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (4336297). | 16 | C1/C2 | SALAMANCA. | DESIERTA | |||||||
22 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (811098). | 18 | C1 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
23 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS. |
TECNICO/TECNICA DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION (4375995). | 22 | A2/C1 | MADRID. |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS. |
TECNICO/TECNICA DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION. | 22 | MADRID. | JORGE ESTEBAN, ANTONIO. | 4437 | 5024 | C1 |
24 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS. |
ESPECIALISTA I+D+I (4782047). | 20 | A2/C1 | MADRID. |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS. |
ESPECIALISTA I+D+I. | 20 | MADRID. | DIAZ PARRA, RAMON BERNARDO. | 5869 | 5040 | C1 |
25 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (2976518). | 18 | C1/C2 | MADRID. |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO CAJAL. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I. | 18 | MADRID. | MOLINA MOYA, JOSEFA. | 3146 | 1146 | C2 |
26 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (4702943). | 18 | C1/C2 | MADRID. |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 18 | MADRID. | LLAGUNO ESTEBAN, MARIA ISABEL. | 8575 | 1146 | C2 |
27 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (4782048). | 18 | C1/C2 | MADRID. |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 18 | MADRID. | PEDROSA GARCIA, JOSE ANTONIO. | 5357 | 1146 | C2 |
28 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (2635562). | 18 | C1/C2 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
29 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (1102002). | 16 | C1/C2 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
30 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUACION ECONOMICA. |
ESPECIALISTA I+D+I (4678952). | 20 | C1 | MADRID. |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUACION ECONOMICA. |
ESPECIALISTA I+D+I. | 20 | MADRID. | JIMENEZ LANNEGRAND, NURIA. | 6181 | 1135 | C1 |
31 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUACION ECONOMICA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (3764978). | 18 | C1 | MADRID. |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUACION ECONOMICA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I. | 18 | MADRID. | MARTIN LEON, JUANA. | 2341 | 5024 | C1 |
32 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. VICEPRESIDENCIA ADJUNTA DE PROGRAMACION CIENTIFICA. |
JEFE/JEFA DE SECCION (4986805). | 22 | A2/C1 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
33 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. VICEPRESIDENCIA ADJUNTA DE PROGRAMACION CIENTIFICA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (1162572). | 18 | C1/C2 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
34 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES. |
ESPECIALISTA I+D+I (3907486). | 20 | C1 | BLANES (GIRONA). |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES. |
ESPECIALISTA I+D+I. | 20 | BLANES (GIRONA). | ALAMAN GARCIA, MARTA. | 0125 | 1135 | C1 |
35 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES. |
AUXILIAR DE INVESTIGACION I+D+I (5197036). | 14 | C2 | BLANES (GIRONA). |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES. |
AUXILIAR DE INVESTIGACION I+D+I. | 14 | BLANES (GIRONA). | SOUSA MARTIN, LEONOR. | 7797 | 1441 | C2 |
36 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID. |
JEFE/JEFA DE SECCION (4037594). | 22 | A2/C1 | CANTOBLANCO (MADRID). | DESIERTA | |||||||
37 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID. |
JEFE/JEFA DE SECCION (5061882). | 22 | A2/C1 | CANTOBLANCO (MADRID). | DESIERTA | |||||||
38 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID. |
COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I (4280190). | 20 | A2 C1 | CANTOBLANCO (MADRID). | DESIERTA | |||||||
39 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID. |
COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I (4678500). | 20 | A2 C1 | CANTOBLANCO (MADRID). | DESIERTA | |||||||
40 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID. |
GESTOR/GESTORA N20 (5279583). | 20 | A2 | CANTOBLANCO (MADRID). | DESIERTA | |||||||
41 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE ESTRUCTURA DE LA MATERIA. |
ESPECIALISTA I+D+I (2249734). | 20 | A2 C1 | MADRID. |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE ESTRUCTURA DE LA MATERIA. |
ESPECIALISTA I+D+I. | 20 | MADRID. | GARCIA COLLADO, M.CARMEN. | 3105 | 5024 | C1 |
42 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE FISICA CORPUSCULAR. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (1239138). | 18 | C1 | PATERNA (VALENCIA). |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE FISICA CORPUSCULAR. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I. | 18 | PATERNA (VALENCIA). | CLARAMUNT PEDRON, LUIS MIGUEL. | 6481 | 1135 | C1 |
43 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE OPTICA DAZA DE VALDES. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (4678515). | 18 | C1/C2 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
44 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (4693873). | 18 | C1/C2 | GRANADA. |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I. | 18 | GRANADA. | GONZALEZ ESTEVA, ALONSO MARIA. | 4435 | 1431 | C1 |
45 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE QUIMICA FISICA ROCASOLANO. |
JEFE/JEFA DE SECCION (3068624). | 22 | A2 C1 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
46 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE QUIMICA FISICA ROCASOLANO. |
ESPECIALISTA I+D+I (3257482). | 20 | C1 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
47 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE QUIMICA FISICA ROCASOLANO. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (4693879). | 18 | C1/C2 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
48 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE BARCELONA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (2674392). | 18 | C1 | BELLATERRA (BARCELONA). | DESIERTA | |||||||
49 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE BARCELONA. |
COLABORADOR/OLABORADORA I+D+I (2885281). | 18 | C1/C2 | BELLATERRA (BARCELONA). |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE BARCELONA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I. | 18 | BELLATERRA (BARCELONA). | LOPEZ MARTINEZ, MARIA PILAR. | 9026 | 1441 | C2 |
50 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE QUIMICA ORGANICA GENERAL. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (1697708). | 18 | C1/C2 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
51 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE QUIMICA ORGANICA GENERAL. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (3564687). | 18 | C1 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
52 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES Y AGROBIOLOGIA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (1136885). | 18 | C1/C2 | LAGUNA, LA (S. C. TENERIFE). | DESIERTA | |||||||
53 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE QUIMICA ORGANICA LORA TAMAYO. |
ESPECIALISTA I+D+I (3003726). | 20 | A2/C1 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
54 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE QUIMICA ORGANICA LORA TAMAYO. |
ESPECIALISTA I+D+I (4085427). | 20 | A2/C1 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
55 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE QUIMICA ORGANICA LORA TAMAYO. |
AYUDANTE DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION (980482). | 18 | C1/C2 | MADRID. |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUACION ECONOMICA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I. | 18 | MADRID. | RUBIO DE PABLO, M.ASUNCION. | 5394 | 1441 | C2 |
56 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE QUIMICA ORGANICA LORA TAMAYO. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (3276775). | 18 | C1/C2 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
57 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE CATALISIS Y PETROLEOQUIMICA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (4693940). | 18 | C1/C2 | CANTOBLANCO (MADRID). |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE CATALISIS Y PETROLEOQUIMICA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I. | 18 | CANTOBLANCO (MADRID). | VALCARCEL SOLA, SONIA. | 6265 | 1146 | C2 |
58 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE POLIMEROS. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (2325166). | 18 | C1/C2 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
59 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE POLIMEROS. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (752093). | 18 | C1/C2 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
60 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE CARBOQUIMICA. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (4725550). | 18 | C1/C2 | ZARAGOZA. |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE CARBOQUIMICA. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 18 | ZARAGOZA. | SORIANO ROCHE, M.JOSE. | 6527 | 1135 | C1 |
61 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE QUIMICA MEDICA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (2201272). | 18 | C1 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
62 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE QUIMICA MEDICA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (4678989). | 18 | C1/C2 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
63 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE QUIMICA MEDICA. |
AUXILIAR DE INVESTIGACION I+D+I (2960809). | 16 | C2 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
64 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PASCUAL VILA. |
TECNICO/TECNICA DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION (5035980). | 20 | A2/C1 | BARCELONA. | DESIERTA | |||||||
65 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALURGICAS. |
TECNICO/TECNICA DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION (4679015). | 20 | A2/C1 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
66 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALURGICAS. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (4694122). | 18 | C1/C2 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
67 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALURGICAS. |
AYUDANTE DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION (2654176). | 18 | A2/C1 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
68 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE CERAMICA Y VIDRIO. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (824232). | 18 | C1 C2 | CANTOBLANCO (MADRID). | DESIERTA | |||||||
69 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS MARGARITA SALAS. |
ESPECIALISTA I+D+I (4782046). | 22 | A2 C1 | MADRID. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION. |
JEFE/JEFA DE SECCION N22. | 22 | MADRID. | GARCIA CANALS, ALBERTO. | 2290 | 5024 | C1 |
70 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS MARGARITA SALAS. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (3913620). | 18 | C1 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
71 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS MARGARITA SALAS. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (4330934). | 18 | C1/C2 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
72 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA. |
ESPECIALISTA I+D+I (2091256). | 20 | A2 C1 | CANTOBLANCO (MADRID). |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA. |
ESPECIALISTA I+D+I. | 20 | CANTOBLANCO (MADRID). | CORRAL CID, M.PILAR. | 8638 | 1135 | C1 |
73 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO CAJAL. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (4678142). | 16 | C1/C2 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
74 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (3370279). | 18 | C1/C2 | MADRID. |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I. | 18 | MADRID. | RIZIQ ALI, MUNTHER. | 5272 | 1146 | C2 |
75 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (1671857). | 18 | C1/C2 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
76 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGIA DE SEVILLA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (1100132). | 20 | A2/C1 | SEVILLA. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII). |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I. | 20 | MADRID. | CARMONA ALFEREZ, MARIA DEL ROCIO. | 4634 | 6156 | A2 |
77 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA. |
ESPECIALISTA I+D+I (1379556). | 20 | A2/C1 | ESPINARDO (MURCIA). |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA. |
ESPECIALISTA I+D+I. | 20 | ESPINARDO (MURCIA). | GUERRA GIL, LAURA. | 2290 | 1135 | C1 |
78 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (1282527). | 18 | A2/C1 | ESPINARDO (MURCIA). |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I. | 18 | ESPINARDO (MURCIA). | GUERRERO OLIVER, MATIAS FERNANDO. | 1184 | 5024 | C1 |
79 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (2482933). | 18 | C1/C2 | ESPINARDO (MURCIA). |
MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. CONFEDERACION HIDROGRAFICA SEGURA, OA. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 16 | MURCIA. | LARA SAHUQUILLO, GABINO. | 8058 | 1146 | C2 |
80 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (4678144). | 14 | C2 | ESPINARDO (MURCIA). |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 14 | ESPINARDO (MURCIA). | MENGUAL MENGUAL, EVA ADORACION. | 3149 | 1441 | C2 |
81 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS. |
JEFE/JEFA DE SECCION (2452213). | 22 | A2/C1 | PATERNA (VALENCIA). |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS. |
AYUDANTE DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION. | 18 | PATERNA (VALENCIA). | BERNAL LEREU, SONIA. | 6614 | 1135 | C1 |
82 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS. |
AUXILIAR DE INVESTIGACION I+D+I (4678407). | 16 | C1/C2 | PATERNA (VALENCIA). |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE AGROBIOTECNOLOGIA. |
AUXILIAR DE OFICINA. | 14 | MUTILVA BAJA (NAVARRA). | RETAMINO ALMANSA, JUAN. | 9752 | 1146 | C2 |
83 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES. |
JEFE/JEFA DE SECCION (4987296). | 22 | A2/C1 | MADRID. |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES. |
JEFE/JEFA DE SECCION. | 22 | MADRID. | CAMARGO TAPIADOR, ISABEL. | 9602 | 1431 | C1 |
84 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES. |
TECNICO/TECNICA DE BIBLIOTECA (4933921). | 20 | A2 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
85 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES. |
TECNICO/TECNICA DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION (5028815). | 20 | A2/C1 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
86 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (1791861). | 18 | C1/C2 | MADRID. |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA VID Y DEL VINO. |
AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 16 | LOGROÑO (LA RIOJA). | BOLOS JURADO, MARTA. | 3104 | 5024 | C1 |
87 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (2961166). | 18 | C1/C2 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
88 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES. |
AYUDANTE DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION (2844558). | 18 | C1 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
89 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES. |
AYUDANTE DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION (2874885). | 18 | A2/C1 | MADRID. |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO CAJAL. |
ESPECIALISTA I+D+I. | 22 | MADRID. | BREA HERRERA, JOSE LUIS. | 9809 | 5024 | C1 |
90 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES. |
AYUDANTE DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION (4521042). | 18 | A2/C1 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
91 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES. |
AYUDANTE DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION (4678332). | 18 | C1 | MADRID. |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES. |
AYUDANTE DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION. | 18 | MADRID. | VARAS ALVAREZ, EVA. | 3990 | 5024 | C1 |
92 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (3918380). | 16 | C1/C2 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
93 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUCION MILA Y FONTANALS DE INVESTIGACION EN HUMANIDADES. |
TECNICO/TECNICA DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION (4703026). | 20 | A2/C1 | BARCELONA. | DESIERTA | |||||||
94 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUCION MILA Y FONTANALS DE INVESTIGACION EN HUMANIDADES. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (1087202). | 18 | C1/C2 | BARCELONA. | DESIERTA | |||||||
95 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR DE PLANTAS PRIMO YUFERA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (3334729). | 18 | C1 | VALENCIA. | DESIERTA | |||||||
96 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL CARBONO. |
GESTOR/GESTORA (2159903). | 20 | A2/C1 | OVIEDO (ASTURIAS). |
MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO, O.A. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 16 | OVIEDO (ASTURIAS). | PRIETO GUTIERREZ, JULIAN. | 0030 | 1135 | C1 |
97 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL CARBONO. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (2688724). | 16 | C1/C2 | OVIEDO (ASTURIAS). | E.V. SER.ACT. OTRO CUERPO DE CUALQ. A.P. | E.V. SER.ACT. OTRO CUERPO DE CUALQ. A.P. | MARTINEZ LINARES, MARTA. | 9685 | 1135 | C1 | ||
98 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE MICROELECTRONICA DE BARCELONA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (4732430). | 18 | C1/C2 | BELLATERRA (BARCELONA). | DESIERTA | |||||||
99 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE INVESTIGACION EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (3946813). | 20 | A2/C1 | BELLATERRA (BARCELONA). | DESIERTA | |||||||
100 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO ANDALUZ DE CIENCIAS DE LA TIERRA. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (4719300). | 16 | C1/C2 | ARMILLA (GRANADA). |
MINISTERIO DEL INTERIOR. JEFAT. SUP. POLICIA ANDALUCIA ORIENTAL. |
PUESTO DE TRABAJO N17. | 17 | GRANADA. | DIAZ DE CERIO ARANDA, SERGIO. | 6497 | 1135 | C1 |
101 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO MEDITERRANEO DE ESTUDIOS AVANZADOS. |
ESPECIALISTA I+D+I (4667959). | 20 | A2/C1 | ESPORLES (ILLES BALEARS). | DESIERTA | |||||||
102 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO MEDITERRANEO DE ESTUDIOS AVANZADOS. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (3845158). | 20 | A2/C1 | ESPORLES (ILLES BALEARS). | DESIERTA | |||||||
103 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO MEDITERRANEO DE ESTUDIOS AVANZADOS. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (929637). | 16 | C1/C2 | ESPORLES (ILLES BALEARS). | DESIERTA | |||||||
104 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS ISLA DE LA CARTUJA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (4290022). | 18 | C1 | SEVILLA. |
MINISTERIO DEL INTERIOR. JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO. |
OPERADOR/OPERADORA DE INFORMACION. | 17 | SEVILLA. | PRIETO SALAS, MARIA. | 5502 | 1135 | C1 |
105 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS ISLA DE LA CARTUJA. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (4694146). | 16 | C1/C2 | SEVILLA. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. SUBSECRETARIA DE CIENCIA E INNOVACION. |
AUXILIAR DE OFICINA. | 14 | MADRID. | VARGAS PINTOR, MARIA JOSE. | 0885 | 1146 | C2 |
106 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE ROBOTICA E INFORMATICA INDUSTRIAL. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (4732436). | 18 | C1/C2 | BARCELONA. | DESIERTA | |||||||
107 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE INVESTIGACION EN NANOMATERIALES Y NANOTECNOLOGIA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (3133906). | 20 | A2/C1 | ENTREGO, EL (ASTURIAS). |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE INVESTIGACION EN NANOMATERIALES Y NANOTECNOLOGIA. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 16 | ENTREGO, EL (ASTURIAS). | MELENDEZ CRESPO, SILVIA ARANZAZU. | 0057 | 1135 | C1 |
108 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y ESTUDIOS DEL AGUA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (4702159). | 18 | C1/C2 | BARCELONA. | DESIERTA | |||||||
109 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE QUIMICA AVANZADA DE CATALUÑA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (2826590). | 20 | A2 | BARCELONA. | DESIERTA | |||||||
110 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE QUIMICA AVANZADA DE CATALUÑA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (4328389). | 18 | C1 | BARCELONA. | DESIERTA | |||||||
111 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DE BARCELONA. |
ESPECIALISTA I+D+I (1218741). | 20 | A2/C1 | BARCELONA. |
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL. INSTITUTO NAC. DE ESTADISTICA (INE), O.A. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 16 | BARCELONA. | PRADO RUIZ, YOLANDA. | 3939 | 1135 | C1 |
112 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DE BARCELONA. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (2772536). | 14 | C2 | BARCELONA. |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DE BARCELONA. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 14 | BARCELONA. | PALOMAR VINUESA, CESAR. | 0662 | 1441 | C2 |
113 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS Y NUTRICION. |
ESPECIALISTA I+D+I (1261993). | 20 | C1 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
114 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO OCEANOGRAFICO DE CADIZ. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO N18 (2654058). | 18 | C1/C2 | CÁDIZ. | DESIERTA | |||||||
115 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE CIENCIAS DEL PATRIMONIO. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (3943802). | 16 | C1 | SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA). |
MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. DEMARCACIONES Y SERVICIOS DE COSTAS. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 18 | PONTEVEDRA. | ALONSO GAGO, MARIA NIEVES. | 2725 | 1135 | C1 |
116 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO DE CIENCIAS DEL PATRIMONIO. |
AYUDANTE DE OFICINA (4678387). | 16 | C1 C2 | SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA). |
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES. |
PUESTO DE TRABAJO. | 16 | BURGOS. | VIEITEZ PEREZ, SANTIAGO SALVADOR. | 9610 | 1146 | C2 |
117 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. RESIDENCIA DE INVESTIGADORES Y BIBLIOTECA DE SEVILLA. |
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I (4058607). | 18 | C1/C2 | SEVILLA. |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS ISLA DE LA CARTUJA. |
AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 16 | SEVILLA. | FERNANDEZ MARTIN, AGUEDA. | 1787 | 1146 | C2 |
118 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. RESIDENCIA DE INVESTIGADORES Y BIBLIOTECA DE SEVILLA. |
AYUDANTE DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION (4681397). | 18 | C1/C2 | SEVILLA. |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. RESIDENCIA DE INVESTIGADORES Y BIBLIOTECA DE SEVILLA. |
AYUDANTE DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION. | 18 | SEVILLA. | MARTINEZ GIL, INMACULADA. | 3725 | 1146 | C2 |
119 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. RESIDENCIA DE INVESTIGADORES Y BIBLIOTECA DE SEVILLA. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (4402028). | 16 | C1/C2 | SEVILLA. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. SUBSECRETARIA DE CIENCIA E INNOVACION. |
JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 15 | MADRID. | SOTO BERNABE, MANUEL JESUS. | 9038 | 1135 | C1 |
120 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA. |
AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I (4386825). | 16 | C1 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
121 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. DIRECCION IEO. |
JEFE/JEFA DE SECCION N20 (3104395). | 20 | A2/C1 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
122 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. DIRECCION IEO. |
JEFE/JEFA DE SECCION N20 (4972632). | 20 | A2/C1 | MADRID. | DESIERTA | |||||||
123 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. DIRECCION IEO. |
JEFE/JEFA DE SECCION N20 (5035584). | 20 | A2/C1 | MADRID. | DESIERTA |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid