Por Resolución de 11 de septiembre de 2023 (BOE núm. 225, de 20 de septiembre de 2023), se convocó concurso específico para la provisión de puestos de trabajo vacantes en este Organismo.
Una vez valorados los méritos alegados por los aspirantes a los puestos convocados, de acuerdo con las bases de la convocatoria y las normas reglamentarias, esta Presidencia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 36.1.e) del Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear, acuerda resolver la adjudicación de los puestos de trabajo contenidos en el anexo de esta resolución.
Por su parte, el artículo 2.2.b) de la Resolución de 20 de octubre de 2023, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre delegación de competencias, dispone que, en materia de personal, la persona titular de la Secretaría General ejercerá, por delegación de la persona titular de la Presidencia, la convocatoria y resolución de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo vacantes.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el órgano que lo dicta, en el plazo de un mes desde su publicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o impugnarlo directamente, mediante recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 27 de diciembre de 2023.–El Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, P. D. (Resolución de 20 de octubre de 2023), el Secretario General, Pablo Martín González.
Puesto adjudicado | Datos personales | Puesto de cese | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º orden | Puesto de trabajo adjudicado | Nivel | Localidad | Apellidos y nombre | Grupo | N.º registro personal | Organismo | Denominación del puesto | Nivel | Localidad | Situación adtva. |
Secretaría General | |||||||||||
Gabinete de la Secretaría General | |||||||||||
1 | Consejera Técnica (Cód.Puesto: 903434). | 28 | MADRID. | BARBERO FERNÁNDEZ, CARMEN | A1 | ***6314*57 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Consejera Técnica. | 28 | MADRID. | Servicio activo. |
Subdirección de Tecnologías de la Información | |||||||||||
2 | Consejero Técnico (Cód.Puesto: 5197187). | 28 | MADRID. | HERRERO SANTOS, ROBERTO | A1 | ***5298*35 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnico N.27. | 27 | MADRID. | Servicio activo. |
Unidad de Planificación, Evaluación y Calidad | |||||||||||
3 | Técnico N.26 (Cód.Puesto: 2353219). | 26 | MADRID. | LÓPEZ SÁNCHEZ, JESÚS | A1 | ***7346*35 A1419 | Dirección General de Protección Civil y Emergencias. | Jefe de Servicio de Autoprotección Corporativa. | 26 | MADRID. | Servicio activo. |
Unidad de Investigación y Gestión del Conocimiento | |||||||||||
4 | Técnica N.27 (Cód.Puesto: 1384883). | 27 | MADRID. | STERLING CARMONA, AGUSTINA | A1 | ***0524*02 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnica N.28. | 28 | MADRID. | Servicio activo. |
Dirección Técnica de Seguridad Nuclear | |||||||||||
Subdirección de Instalaciones Nucleares | |||||||||||
5 | Inspector Residente Adjunto Central Nuclear (Cód.Puesto: 4664429). | 27 | ASCÓ. | CANAS JUNQUERA, ÁLVARO | A1 | ***3679*02 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnico N.25. | 25 | MADRID. | Servicio activo. |
6 | Técnica N.26 (Cód.Puesto: 4049779). | 26 | MADRID. | MIRANDA ABAD, VANESSA | A1 | ***9339*57 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnica N.26. | 26 | MADRID. | Servicio activo. |
Subdirección de Ingeniería | |||||||||||
7 | Consejero Técnico (Cód.Puesto: 1253739). | 28 | MADRID. | POZUELO GARRIDO, GERMÁN | A1 | ***2207*68 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnico N.28. | 28 | MADRID. | Servicio activo. |
7 | Consejero Técnico (Cód.Puesto: 2201278). | 28 | MADRID. | VELA BUENDÍA, ENRIQUE | A1 | ***1701*68 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnico N.28. | 28 | MADRID. | Servicio activo. |
7 | Consejera Técnica (Cód.Puesto: 2737581). | 28 | MADRID. | ÁLVAREZ SAIZ, ANA ISABEL | A1 | ***0918*57 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnica N.28. | 28 | MADRID. | Servicio activo. |
8 | Técnico N.27 (Cód.Puesto: 3205164). | 27 | MADRID. | NASARRE MURO DE ZARO, JAIME | A1 | ***2202*02 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnico N.26. | 26 | MADRID. | Servicio activo. |
8 | Técnico N.27 (Cód.Puesto: 7890621). | 27 | MADRID. | PEINADO ADALID, JAVIER | A1 | ***8553*46 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnico N.26. | 26 | MADRID. | Servicio activo. |
8 | Técnico N.27 (Cód.Puesto: 6685264). | 27 | MADRID. | GARCÍA DE LA VARGA, ALBERTO | A1 | ***5685*46 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnico N.26. | 26 | MADRID. | Servicio activo. |
8 | Técnico N.27 (Cód.Puesto: 2831604). | 27 | MADRID. | FERNÁNDEZ CANDELA, LUCAS | A1 | ***8926*13 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnico N.26. | 26 | MADRID. | Servicio activo. |
8 | Técnico N.27 (Cód.Puesto: 664448). | 27 | MADRID. | FERNÁNDEZ MENCÍA, DANIEL | A1 | ***5501*68 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnico N.26. | 26 | MADRID. | Servicio activo. |
9 | Técnico N.26 (Cód.Puesto: 3559882). | 26 | MADRID. | FABA RODRÍGUEZ, JORGE | A1 | ***2656*35 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnico N.26. | 26 | MADRID. | Servicio activo. |
Subdirección de Tecnología Nuclear | |||||||||||
10 | Técnico N.27 (Cód.Puesto: 3042085). | 27 | MADRID. | ARENZANA ROMEO, SANTIAGO | A1 | ***5932*68 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnico N.26. | 26 | MADRID. | Servicio activo. |
Dirección Técnica de Protección Radiológica | |||||||||||
Subdirección de Protección Radiológica Ambiental | |||||||||||
11 | Técnica N.27 (Cód.Puesto: 1436849). | 27 | MADRID. | VERDUGO CÁCERES, MARTA | A1 | ***2488*13 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnica N.26. | 26 | MADRID. | Servicio activo. |
11 | Técnico N.27 (Cód.Puesto: 1283026). | 27 | MADRID. | GONZÁLEZ CADELO, JUAN | A1 | ***8808*46 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnico N.26. | 26 | MADRID. | Servicio activo. |
12 | Técnica N.26 (Cód.Puesto: 1589157). | 26 | MADRID. | LORENTE LORENTE, PILAR MARÍA | A1 | ***4999*57 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnica N.25. | 25 | MADRID. | Servicio activo. |
12 | Técnica N.26 (Cód.Puesto: 4664453). | 26 | MADRID. | HERBELLA BLÁZQUEZ, MIRIAM | A1 | ***9126*13 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnica N.25. | 25 | MADRID. | Servicio activo. |
12 | Técnico N.26 (Cód.Puesto: 5398254). | 26 | MADRID. | VALLES ALBERDI, GONZALO | A1 | ***0171*24 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnico N.25. | 25 | MADRID. | Servicio activo. |
Subdirección de Protección Radiológica Operacional | |||||||||||
13 | Técnico N.27 (Cód.Puesto: 1329879). | 27 | MADRID. | URUBURU RODRÍGUEZ, ALFONSO | A1 | ***5948*35 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnico N.26. | 26 | MADRID. | Servicio activo. |
14 | Técnico N.26 (Cód.Puesto: 1990546). | 26 | MADRID. | YUSTE RODRÍGUEZ, ANDRÉS | A1 | ***0814*68 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnico N.26. | 26 | MADRID. | Servicio activo. |
14 | Técnica N.26 (Cód.Puesto: 2119376). | 26 | MADRID. | GARCÍA HERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ | A1 | ***2565*13 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnica N.26. | 26 | MADRID. | Servicio activo. |
15 | Técnica N.26 (Cód.Puesto: 2333159). | 26 | MADRID. | FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, ANA BELÉN | A1 | ***6891*68 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnica N.26. | 26 | MADRID. | Servicio activo. |
15 | Técnico N.26 (Cód.Puesto: 4712925). | 26 | MADRID. | SALVADOR GUERRA, GONZALO | A1 | ***7784*57 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnico N.25. | 25 | MADRID. | Servicio activo. |
Subdirección de Emergencias y Protección Física | |||||||||||
16 | Consejera Técnico (Cód.Puesto: 5707469). | 28 | MADRID. | PARAGES PÉREZ DEL YERRO, MARÍA CRISTINA | A1 | ***4358*57 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnica N.28. | 28 | MADRID. | Servicio activo. |
17 | Técnico N.26 (Cód.Puesto: 3912685). | 26 | MADRID. | GARCÍA SOTO, FRANCISCO JOSÉ | A1 | ***5623*24 A1300 | Consejo de Seguridad Nuclear. | Técnico N.25. | 25 | MADRID. | Servicio activo. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid