Desconociéndose el actual domicilio de los 28
mutualistas voluntarios afiliados a las distintas
Mutualidades integradas en el Fondo Especial de
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, cuyos datos figuran en la relación adjunta
(Mutualidad de pertenencia, nombre y apellidos y
que se inicia en Adrover Baixeras, Jaime y finaliza
en García Ortiz, Manuel; último domicilio conocido,
fecha en la que se dictó resolución y fecha de efectos
de la baja), afectados por expedientes que se
tramitan en esta Mutualidad por impago de cuotas,
esta Dirección General ha dictado resolución de
fecha 19 de enero de 2000 para proceder a notificar
a los interesados su baja en las distintas
Mutualidades, a través de anuncio en el "Boletín Oficial
del Estado".
Por la presente quedan notificados, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante el Ministerio de Administraciones
Públicas en el plazo de un mes, que se contará a partir
del día siguiente de la publicación en el "Boletín
Oficial del Estado" del presente anuncio.
Relación adjunta que se cita:
Mutualidad de Funcionarios de la Hacienda Pública:
Adrover Baixeras, Jaime. Pedagogo Juan Capo, 1.
07010 Palma de Mallorca. 3 de septiembre de 1999.
1 de junio de 1989.
Díaz Berenguer, Ladislao. Calderón de la
Barca, 6, edificio América. 38005 Santa Cruz de
Tenerife. 3 de noviembre de 1999. 1 de agosto de 1989.
Cobo Valeri, Montserrat. Londres, 78. 08036
Barcelona. 3 de septiembre de 1999. 1 de mayo
de 1991.
Bravo García, Milagros. Rafael Finat, 45,
piso 3.o C. 28044 Madrid. 3 de septiembre de 1999.
1 de julio de 1991.
García Cuesta, María Presentación. Del Cura, 7.
02001 Albacete. 3 de septiembre de 1999. 1 de
agosto de 1989.
González Florez, María de L. Zurbarán, 7,
piso 4.o B. 28010 Madrid. 3 de septiembre de 1999.
1 de mayo de 1991.
González González, Francisco. Víctor de la
Serna, 9. 28016 Madrid. 3 de septiembre de 1999.
1 de diciembre de 1990.
Meléndez Rodríguez, Jesús Juan. Juan Florez, 28,
piso 4.o 1. 15003 A Coruña. 3 de noviembre
de 1999. 1 de agosto de 1989.
Ortega Ortiz, Manuel. Castilla, 62. 28039 Madrid.
28 de junio de 1999. 1 de agosto de 1991.
Sánchez Bárcenas, María Isabel. José Estivill, 25.
08027 Barcelona. 3 de septiembre de 1999. 1 de
abril de 1991.
Tébar Morcillo, Joaquín. Lepurdi, 1. 48940
Lejona (Vizcaya). 3 de noviembre de 1999. 1 de agosto
de 1989.
Mutualidad General de Previsión Social del
Ministerio de Educación y C.:
Arrillaga Romero, Luis. Autonomía, 53. 48012
Bilbao. 1 de septiembre de 1999. 1 de julio de 1991.
Medina Gómez, Pilar. Fernández González, 46.
28009 Madrid. 1 de septiembre de 1999. 1 de junio
de 1989.
Valls Oriol, Vicente. Parque Lindón, 4. 12003
Castellón de la Plana. 1 de septiembre de 1999.
1 de julio de 1990.
Zaragoza López, Sofía. Berlanga. Edificio
Olimpia, 1, piso 7.o G. 29013 Málaga. 1 de septiembre
de 1999. 1 de junio de 1989.
Montepío del Cuerpo General de Policía:
Ferrero Castrillo, Pilar. Donato Argüelles, 18,
piso 5.o C. 36206 Gijón (Asturias). 1 de septiembre
de 1999. 1 de junio de 1989.
Gutiérrez Fernández, Juan Antonio. Conde de
Vilches, 21. 28028 Madrid. 1 de septiembre de
1999. 1 de julio de 1990.
Ramal Almonacid, Rosa María. Abrantes, 109.
28025 Madrid. 1 de septiembre de 1999. 1 de
noviembre de 1990.
Asociación Mutua Benéfica de Aviación Civil:
García Rojas, Matías. Ana Belén, 2. 29631 Arroyo
de la Miel (Málaga). 22 de noviembre de 1999.
1 de junio de 1993.
Hernández Redondo, Carlos. Buganvilla, 6,
portal 5. 28036 Madrid. 20 de septiembre de 1999.
1 de abril de 1993.
Pérez Albert, Francisco. Ferrandiz, 17. 29012
Málaga. 20 de septiembre de 1999. 1 de mayo
de 1993.
González Galindo, Jorge Luis. Urbanización
Cercado Mesa Villas Parque, 1. 38205 La Laguna
(Santa Cruz de Tenerife). 20 de septiembre de 1999.
1 de julio de 1991.
González Quiñones, Blas. Concejal Fernández
Ramudo, 2. 29014 Málaga. 20 de septiembre de
1999. 1 de mayo de 1993.
Salvador López, Manuel. Santiago Rusiñol, 21.
08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona). 20 de
septiembre de 1999. 1 de mayo de 1993.
Sanz Ciruelo, Benjamín. Patoja, 5. 28002 Madrid.
10 de noviembre de 1999. 1 de junio de 1993.
Solano Revuelta, Carmen. Daniel Balaciart, 8-60.
46020 Valencia. 3 de noviembre de 1999. 1 de
marzo de 1991.
Jiménez Bosque, Carlos. Príncipe de Vergara,
109-A, piso 4.o B. 28002 Madrid. 20 de septiembre
de 1999. 1 de abril de 1993.
García Ortiz, Manuel. Doctor Oloris, 2 duplicado,
piso 14 A. 18012 Granada. 20 de septiembre de
1999. 1 de julio de 1989.
Madrid, 19 de enero de 2000.-El Director
general, José María García Oyaregui.-&3.417.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid