Al no haberse podido practicar la notificación
personal a los interesados, conforme dispone el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Común, y
en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo,
deben publicarse a efectos de notificación, los
acuerdos de resolución-tasas de expedientes de revocación
de ayudas al estudio.
Contra las presentes resoluciones que son
definitivas en la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
nacional, conforme a lo establecido en el
artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción contencioso-Administrativa y el
artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por
la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la
fecha de esta notificación de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
Asimismo, podrán ser recurridas potestativamente
en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que las dictó, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
Concepto: Revocación de ayudas al estudio.
Acuerdos de resolución-tasas. Interesados/domicilio
Nombre: Juan Arance Calvo. NIF: 9428169-D.
Importe: 619,02. Curso: 1998/99.
Responsable solidario: Arance López, Juan R.
NIF: 10499775-E. Domicilio: C/ Cardero, 7-5.o A.
Localidad y provincia: 06800 Mérida (Badajoz).
Nombre: Rebeca Asencio Toscano. NIF:
30960695-G. Importe: 382,24. Curso: 1998/99.
Responsable solidario: Asencio Álvarez, Juan A.
NIF: 42723591-X. Domicilio: C/ Libertador Andrés
de Santa Cruz, 20, Esc. 15, 1.o-2. Localidad y
provincia: 14013 Córdoba.
Nombre: Carolina Ditata Francia. NIF:
50742612-N. Importe: 883,34. Curso: 2000/01.
Responsable solidario: Ditata Fraiz, Emilio
Ernesto. NIF: 50741457-I. Domicilio: C/ Vallehermoso,
86, ext. 04-D. Localidad y provincia: 28015 Madrid.
Nombre: Eugenio Gómez Balboa. NIF:
75110721-N. Importe: 531,22. Curso: 2000/01.
Responsable solidario: Gómez Palacios, Miguel.
NIF: 26445286-R. Domicilio: C/ Maestro
Bartolomé, 6. Localidad y provincia: 23400 Úbeda (Jaén).
Nombre: Rosa María Hoyos Franco. NIF:
28966091-Y. Importe: 1.203,11. Curso: 1998/99.
Responsable solidario: Hoyos Amores, Miguel.
NIF: 3823900-F. Domicilio: C/ Granadilla Alta, 3.
Localidad y provincia: 10170 Montánchez
(Cáceres).
Nombre: Alejandro Simón López Valverde. NIF:
48478169-B. Importe: 670,73. Curso: 1999/00.
Responsable solidario: López Andreu, Simón.
NIF: 22438716-P. Domicilio: C/ Pio Baroja, 34.
Localidad y provincia: 30110 Cabezo Torres
(Murcia).
Nombre: Francisco Javier Marín Navarro. NIF:
44777405-Q. Importe: 616,98. Curso: 1999/00.
Responsable solidario: Marín Giles, José. NIF:
8336106-D. Domicilio: C/ Plaza de las Américas,
8-4.o-G, Edificio Perú-P2. Localidad y provincia:
06011 Badajoz.
Nombre: Abel Mayoral Pérez. NIF: 9198982-V.
Importe: 589,52. Curso: 1998/99.
Responsable solidario: Pérez Pavón, María Isabel.
NIF: 9157643-D. Domicilio: Avd. Eugenio
Hermoso, 1-BB. Localidad y provincia: 06800 Mérida
(Badajoz).
Nombre: Maravillas Muñoz González. NIF:
48425834-R. Importe: 493,31. Curso: 1999/00.
Responsable solidario: Muñoz Navarro, José.
NIF: 74418098-B. Domicilio: C/ Pañeros, 33.
Localidad y provincia: 30430 Cehegín (Murcia).
Nombre: Andrea Pezzini. NIF: X1465918-J.
Importe: 353,83. Curso: 1999/00.
Responsable solidario: Domicilio: C/ Obispo
Toral, 4, 2.o I. Localidad y provincia: 23400 Úbeda
(Jaén).
Nombre: Francisco Torrescusa Miranda. NIF:
8779570-X. Importe: 589,52. Curso: 1998/99.
Responsable solidario: Domicilio: Avd. del Pilar,
1, 4.o I. Localidad y provincia: 06004 Badajoz.
Nombre: Olga Trevejo Rodríguez. NIF:
76026409-R. Importe: 203,23. Curso: 1999/00.
Responsable solidario: Trevejo Macias, Félix. NIF:
6927926-G. Domicilio: C/ Rodríguez Moñino, 2,
6.o Localidad y provincia: 10002 Cáceres.
Madrid, 4 de junio de 2004.-La Subdirectora
General de Becas y Promoción Educativa, Amalia
I. Gómez Rodríguez.-&31.506.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid