- 1. Entidad adjudicadora:
-
- a) Organismo:
- Universidad de Cádiz.
- b) Dependencia que tramita el expediente:
- Servicio de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio.
- c) Número de expediente:
- C-25/11.
- d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
- http://www.uca.es/web/servicios/economia/enpublicacion.
- 2. Objeto del contrato:
-
- a) Tipo:
- Suministro.
- b) Descripción:
- Suministro e instalación de equipamiento para el Laboratorio Central de Precipitación de Muestras.
- c) Lote:
- Cuatro. Lote 1: suministro e instalación de una cortadora de hilo de diamante y de un adelgazador iónico de precisión (PIPS de alto voltaje); lote 2: suministro de diverso instrumental para la preparación de muestras de materiales sólidos para microscopía electrónica; lote 3: suministro de diverso instrumental para la preparación de muestras de difracción y fluorescencia de rayos X; y lote 4: suministro de diverso instrumental para la preparación de muestras para técnicas de espectroscopía atómica.
- g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
- Boletín Oficial del Estado n.º 161 y Diario Oficial de la Unión Europea n.º 2011/S 125-207554.
- h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
- 7 de julio de 2011 (BOE) y 2 de julio de 2011 (DOUE).
- 3. Tramitación y procedimiento:
-
- a) Tramitación:
- Ordinaria.
- b) Procedimiento:
- Abierto.
- 5. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 128877,24 (Lote 1), 95237,06 (Lote 2), 30218,62 (Lote 3) y 82268,24 (Lote 4).
- 6. Formalización del contrato:
-
- a) Fecha de adjudicación:
- 10 de enero de 2012.
- b) Fecha de formalización del contrato:
- 30 de enero de 2012 (Lote 1), 19 de enero de 2012 (Lotes 2 y 4), y 24 de enero de 2012 (Lote 3).
- c) Contratista:
- Aname S. L. (Lote 1), Izasa S. A. (Lote 2), Biometa S. A. (Lote 3) e Inycom S. A. (Lote 4).
- d) Importe o canon de adjudicación:
- Importe total: 128148 ,00 (Lote 1), 95226,00 (Lote 2), 30208,00 (Lote 3) y 81420,00 (Lote 4).
Cádiz, 7 de febrero de 2012.- El Rector, por delegación de competencia (Resolución de 27/06/2007, BOUCA de 21/09/2007), Manuel Gómez Ruiz, Gerente.