- 1. Entidad adjudicadora:
-
- a) Organismo:
- Consejería de Economía y Empleo.
- b) Dependencia que tramita el expediente:
- Servicio de Contratación.
- c) Número de expediente:
- 8/2012.
- d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
- www.asturias.es/perfilcontratante.
- 2. Objeto del contrato:
-
- a) Tipo:
- Servicios.
- b) Descripción:
- Servicios informáticos necesarios para realizar el mantenimiento de sistemas de información del Principado de Asturias.
- c) Lote:
- Sí.
- d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
- 72.22.23.00-0 Servicios de Tecnología de la Información 72.22.50.00-8 Servicios de evaluación y revisión de la garantía de calidad del sistema 72.24.0000-9 Servicios de análisis de sistemas y de programación 72.51.00.00-3 Servicios de gestión relacionados con la informática.
- g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
- DOUE ;BOE, BOPA y Perfil de contratante.
- h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
- DOUE 04/10/2012; BOE 05/10/2012; BOPA 08/10/2012; Perfil de contratante: 04/10/2012.
- 3. Tramitación y procedimiento:
-
- a) Tramitación:
- Urgente.
- b) Procedimiento:
- Abierto, con varios criterios de adjudicación.
- 4. Valor estimado del contrato:
- 11.079.050,86 euros.
- 5. Presupuesto base de licitación.
- Importe neto: 5.539.525,43 euros. Importe total: 6.702.825,78 euros.
- 6. Formalización del contrato:
-
- a) Fecha de adjudicación:
- 26 de marzo de 2013.
- b) Fecha de formalización del contrato:
- Lote a (18/04/2013); Lotes b y c (17/04/2013).
- c) Contratista:
- Lote a: Ute Software AG España, S.A. –Sivsa -Vitruvio con CIF U-86635778; Lote b: Seresco, S.A. con CIF A-33011826; Lote c: Seresco, S.A.
- d) Importe o canon de adjudicación:
- Importe neto: Lote a: 2.455.252,65; Lote b: 1.070.545,00 ; Lote c: 412.645,00. Importe total: Lote a: 2.970.855,71; Lote b: 1.295.359,45; Lote c: 499.300,45.
- e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
- Oferta más ventajosa de acuerdo con los criterios de adjudicación.
Oviedo, 23 de abril de 2013.- La Secretaria General Técnica, doña María José Varela de Merás.