- 1. Entidad adjudicadora:
-
- a) Organismo:
- Diputación Provincial de Burgos.
- b) Dependencia que tramita el expediente:
- Central de Contratación. Sección de Asesoramiento Jurídico y Régimen Local. Teléfono 947 258 621//947 258 600. Ext. 1390 y 1396. Fax 947 258 632/947 258 600.
- c) Número de expediente:
- CE_AM._1/15.
- d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
- https://contratante.burgos.es. https://central.burgos.es.
- 2. Objeto del contrato:
-
- a) Tipo:
- Suministro. Acuerdo Marco.
- b) Descripción:
- Acuerdo Marco para el suministro de energía eléctrica para las entidades locales de la provincia adheridas a la Central de Contratación y que adjudicaron sus contratos derivados del primer acuerdo marco de energía 2013-2014 y la propia Diputación de Burgos.
- d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
- 09310000-Electricidad.
- g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
- Plataforma Contratación del Estado; D.O.U.E., B.O.E., B.O.P., y perfil del contratante.
- h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
- Plataforma Contratación del Estado 03-02-2015, D.O.U.E. (fecha envío): 03-02-15. B.O.E. n.º 46, de fecha 23-02-2015. B.O.P. n.º 31, de fecha 16-02-2015, y Perfil del Contratante de fecha 03-02-2015.
- 3. Tramitación y procedimiento:
-
- a) Tramitación:
- Ordinaria.
- b) Procedimiento:
- Abierto.
- 4. Valor estimado del contrato:
- 10.000.000 euros.
- 5. Presupuesto base de licitación.
- Importe neto: 10.000.000 de euros.. Importe total: Importe total: 10.000.000 de euros..
- 6. Formalización del contrato:
-
- a) Fecha de adjudicación:
- 20-04-2015.
- b) Fecha de formalización del contrato:
- Iberdrola Clientes, S.A. (18-05-2015); Nortedison Electric, S.L. (19-05-2015); Endesa Energía, S.A. (18-05-2015); Aura Energía, S.L. (20-05-2015); Watium, S.L. (18-05-2015).
- c) Contratista:
- Iberdrola Clientes S.A.; Nortedison Electric, S.L.; Endesa Energía, S.A.; Aura Energía, S.L.; Watium, S.L.
- d) Importe o canon de adjudicación:
- Importe total: Importe total: 10.000.000 de euros.
Burgos, 19 de junio de 2015.- Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Burgos.