Contenu non disponible en français
Decreto 2062/1960, de 13 de octubre, sobre abono de la tasa por prestación de trabajos, facultativos en las operaciones de carga y descarga de mercancías en los puertos.
Extensión a Honduras británica del Convenio sobre formalidades aduaneras para la importación temporal de vehículos particularers por carretera, firmado en Nueva York el 4 de junio de 1954.
Orden de 21 de octubre de 1960 sobre prórroga voluntaria de las Obligaciones del Tesoro, emitidas por Decreto de 21 de octubre de 1955, que vencen el día 7 de noviembre de 1960.
Decreto 2063/1960, de 13 de octubre, por el que se convocan elecciones municipales.
Decreto 2064/1960, de 20 de octubre, sobre modificación del artículo sexto del Estatuto del Magisterio.
Orden de 7 de octubre de 1960 por la que se regula la concesión de licencias para concurrir a oposiciones docentes a los Profesores de los Centros de Enseñanza Media y Profesional.
Orden de 19 de octubre de 1960 por la que se dictan normas para la aplicación del Decreto 1118/1960, de 2 de junio, sobre capacitación profesional de trabajadores en paro.
Corrección de erratas del Decreto 999/1960, de 30 de mayo, que aprobaba el Arancel de Aduanas.
Orden de 18 de octubre de 1960 por la que se organiza la Dirección General de Política Comercial.
Orden de 10 de octubre de 1960 por la que se dispone el cese de don José Sánchez Acosta como Técnico Mecánico de Señales Marítimas de los Servicios de Obras Públicas de la Región Ecuatorial.
Orde de 11 de octubre de 1960 por la que se nombra por concurso Practicantes en Medicina y Cirugía de los Servicios de Sanidad de la provincia de Sahara Español a los señores que se citan.
Orden de 15 de octubre de 1960 por la que se dispone el pase a la situación de «En expectativa de servicios civiles» del Capitán de Artillería don Eduardo Sáez Molina.
Orden de 18 de octubre de 1960 por la que causa baja en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles el personal que se realciona.
Orden de 18 de octubre de1960 por la que se dispone la baja en los destinos civiles que desempeñan y alta en los destinos o situaciones militares que tenían anteriormente de los Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra que se citan.
Orden de 18 de octubre de 1960 por la que se concede el ingreso en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles, con la situación de «Reemplazo Voluntario», al personal del Ejército de Tierra que se indica.
Orden de 19 de octubre de 1960 por la que se disponen ascensos de escala y en comisión en el Cuerpo Nacional de Ingenieros Geógrafos en vacante producida por jubilación de don Agustín de Torrontegui y Súarez de la Vega.
Orden de 19 de octubre de 1960 por la que se declara jubilado al Ingeniero Jefe de primera clase del Cuerpo Nacional de Ingenieros Geógrafos don Agustín de Torrontegui y Suárez de la Vega, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Decreto 2065/1960, de 6 de octubre, por el que se declara jubilado al Ministro plenipotenciario de primera clase don Angel Díaz de Tuesta e Ibáñez de Sendadiano.
Orden de 5 de octubre de 1960 por la que se rectifica en el Escalafón de la Carrera Diplomática la fecha en que el Secretario de Embajada de primera clase don Florencio Valenciano Almoyna figura como declarado en situación de supernumerario.
Orden de 13 de octubre de 1960 por la que se admite la renuncia en el cargo de Oficial Habilitado de la Justicia Municipal a don Julio Fernández Formosa.
Orden de 14 de octubre de 1960 por la que se promueve a Jefe de Administración de primera clase de la Escala Técnica del Cuerpo Administrativo de los Tribunales a don Pablo Martí Torres.
Orden de 14 de octubre de 1960 por la que se nombra Oficial de la Administración de Justicia de quinta categoría a don Eduardo Sánchez Perlago.
Resoluciòn de la Dirección General de Justicia por la que se concede la excedencia voluntaria a don Domingo Moreno Andrés, Oficial Habilitado del Juzgado Comarcal de Briviesca (Burgos).
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a las categorías que se indican a los Agentes Judiciales de la Administración de Justicia que se mencionan.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promuieve a las categorías que se indican a los Agentes Judiciales de la Administración de Justicia que se mencionan.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a las categorías que se indican a los Agentes Judiciales de la Administración de Justicia que se mencionan.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a las categoría que se indican a los Agentes Judiciales de la Administración que se mencionan.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a Jefe de Administración de primera clase, con ascenso, del Cuerpo Administrativo de los Tribunales a doña Gloria Nieto Montes.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a Médico forense de segunda categoría a don Juan Trujillo Santos.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a Médico forense de primera categoría a don Sebastián Gómez Vaquero.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a Médico forense de segunda categoría a don Alberto Casado Dorrego.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueven a los Oficiales de la Administración de Justicia que se citan a las categorías que se indican.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se concede la excedencia voluntaria al Oficial de la Administración de Justicia don Luis Manuel Docal Cascallana.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que reingresa al servicio activo don Francisco Calvet Pallarés, Auxiliar de la Administración de Justicia en situación de excedencia voluntaria.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se jubila a doña Dolores Fiscer Tornero, Jefe de Prisiones.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se nombra Director de la Prisión de Partido de Manzanares a don José María Sanchez Barba del Río.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se nombra Administrador de la Prisión Provincial de Jaén a don Teófilo Arias Fernández.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se nombra Administrador de la Prisión Provincial de Pontevedra a don Francisco J. Leis Guzmán.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se nombra Administrador de la Prisión Provincial de Huesca a don Adelio Sánchez Hernández.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se nombra Administrador de la Prisión Provincial de Segovia a don Agustín Pérez Estébanez.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se nombra Subdirector de la Prisiones por la que se nombra Subdirector de la Prisión Central de Puerto de Santa María a don Antonio Casas Vierna.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se nombra para el cargo de Jefe de Servicios del Hospital Penitenciario de Madrid y de los Talleres Penitenciarios de Madrid y de los Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares, respectivamente, a don Pedro Laín Guío y a don Fernando López López.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se nombra Administrador de la Prisión Provincial de Tarragona a don Arturo Palomares Rodríguez.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se promueve a las categorías de Jefe de Negociado de segunda y tercera clase, respectivamente, del Cuerpo Especial de Prisiones a doña Pilar Martínez Sesé y a doña Inés María Cocurull Baldellón.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se concede el pase a la situación de excedencia especial a don Manuel Blanco Rodríguez.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se monbra Jefes de Servicios de los Establecimientos penitenciarios que se mencionan a los funcionarios del Cuerpo Especial de Prisiones que se expresan.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se jubila al Capellán don Elías Gervas Gutiérrez, por imposibilidad física.
Orden de 28 de septiembre de 1960 por la que se asciende al Alférez de la Escala de Complemento honoraria de Ferrocarriles don José Luis Atienza Fernández y otros.
Orden de 28 de septiembre de 1960 por la que causan baja en la Escala de Complemento honoraria de Ferrocarriles el Comandante don Wenceslao Caracuel Gómez y otros.
Orden de 28 de septiembre de 1960 por la que se concede el ingreso en la Escala de Complemento honoraria de Ferrocarriles a don Felipe García Palacios y otros.
Orden de 4 de octubre de 1960 por la que se concede la Cruz a la Constancia a los Suboficiales de la Policía Armada y de Tráfico que se citan.
Ordenes de 7 de octubre de 1960 por la que se pasan a las situaciones que se indican los Jefes y Oficiales que se citan.
Orden de 7 de octubre de 1960 por la que se pasa a la situación que se indica el Capitán de Ingenieros don Emilio López Alonso.
Orden de 7 de octubre de 1960 por la que se pasan a la situación que se indica los Comandantes de Intendencia don Angel Marín del Rey y don Carlos Reynolds de Miguel.
Orden de 8 de octubre de 1960 por la que se pasa a la situación que se cita el Teniente de Intendencia don Manuel Morales Rivera.
Orden de 8 de octubre de 1960 por la que pasa a la situación que se indica el Capitán de Infantería don Juan Samaniego Pascual.
Orden de 30 de septiembre de 1960 por la que se nombra Jefe Superior de Administración del Cuerpo General de Administración de la Hacienda Pública a don Ricardo Sánchez-Caballero y Calvo.
Orden de 13 de octubre de 1960 sobre caducidad de nombramiento de Corredor Colegiado de Comercio de la plaza mercantil de Cuenca, por jubilación.
Resolución de la Subsecretaría por la que se provee en el Cuerpo Administrativo del Tribunal de Cuentas una plaza vacante en la clase de Jefes de Negociado de primera, por pase al Cuerpo Especial Técnico de Censores, Letrados y Contables de don Federico Spielberg Horno.
Orden de 29 de agosto de 1960 por la que se nombra Director del Colegio Menor «Nuestra Señora del Rosario», del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Reus, a don Antonio Martínez Azcona.
Orden de 20 de septiembre de 1960 por la que cesa en el cargo de Vicedecano de la Facutad de Ciencias de la Universidad de Santiago el Ilmo. Sr. D. Enrique Vidal Abascal.
Orden de 21 de septiembre de 1960 por la que se nombra Rector honorario de la Universidad de Zaragoza al Excmo, Sr. D. Miguel Sancho Izquierdo.
Orden de 22 de septiembre de 1960 por la que se dispone el cese de doña Carmen Martínez Sancho en el cargo de Directora técnica de la Sección filial número 4 del Instituto Nacional de Enseñanza Media «Lope de Vega», de Madrid.
Orden de 23 de septiembre de 1960 por la que se nombra Directora de la Sección filial número 4 del Instituto Nacional de Enseñanza Media «Lope de Vega», de Madrid, a doña Dolores Melero Luque.
Orden de 23 de septiembre de 1960 por la que se nombra Directora técnica de la Sección filial número 1 «Estudio y Trabajo» del Instituto Nacional de Enseñanza Media «Isabel la Católica», de Madrid, a doña Carmen Martínez Sancho.
Orden de 20 de septiembre de 1960 por la que se destina en comisión de servicio, en el Instituto Nacional de Enseñanza Media de Mieres a doña María Carmen Bobes Naves, Catedrática numeraria del Instituto de Vitoria.
Orden de 6 de octubre de 1960 por la que se cesa en el cargo de Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago el Ilmo. Sr. D. Angel Jorge Echeverri.
Orden de 7 de octubre de 1960 por la que cesa en el cargo de Vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago el Ilmo. Sr. D. Alejandro Novo González.
Orden de 7 de octubre de 1960 por la que se nombra Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago al Catedrático Ilmo. Sr. D. Alejandro Novo González.
Orden de 13 de octubre de 1960 por la que se nombra Secretario de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media a los señores que se citan.
Resolución de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas por la que se resuelve el concurso de traslado entre funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Laboral por la que se concede la excedencia voluntaria en el cargo de Profesor titular numerario del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Túy a don Gonzalo Alvarez Besada.
Resoluciones de la Dirección General de Enseñanza Media, en extracto, relativas a Catedráticos numerarios de Institutos Nacionales de Enseñanza Media, correspondientes al mes de septiembre de 1960.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se verifica corrida de escalas en el Profesorado adjunto de Escuelas del Magisterio por jubilación de doña María de los Angeles Mayor Mateos.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se verifica corrida de escalas en el Profesorado adjunto de Escuelas del Magisterio por fallecimineto de don Francisco Martinez y Martinez.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se verifica corrida de escalas en el Profesorado adjunto de Escuelas del Magisterio por jubilación de doña María Riba Rodríguez.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se verifica corrida de escalas en el Profesorado adjunto de Escuelas del Magisterio por fallecimineto de doña Carmen Galán Prieto.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se verifica corrida de escalas en el Profesorado numerario de Escuelas del Magisterio por jubilación de don José Geli Forest, de la Escuela del Magisterio de Lérida.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Universitaria por la que se jubila a don Wenceslao González Oliveros, Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid.
Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Nacional de Previsión que fallaba el concurso anunciado para proveer en propiedad plazas de Médicos del Seguro Obligatorio de Enfermedad.
Resolución de la Jefatura de Obras Públicas de Albacete por la que se convoca concurso para proveer 15 plazas de aspirantes en expectativa de ingreso en el Cuerpo de Camineros del Estado.
Orde de 17 de septiembre de 1960, por la que se rectifican las relaciones de vacantes de «Ciencias Naturales» y «Francés», anunciadas a oposición para Profesores adjuntos numerarios de Instittutos Nacionales de Enseñanza Media.
Orden de 7 de octubre de 1960 por la que se convocan a oposición cátedras de «Alemán» y «Matemáticas» de Institutos Nacionales de Enseñanza Media.
Resolución del Tribunal de la oposición a una plaza de Médico interno, pensionado, de Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza por la que se convoca a los señores opositores para comenzar los ejercicios.
Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Nacional de Previsión que convocaba concurso para proveer en propiedad las plazas de Médicos de Medicina general y Especialidades del Seguro Obligatorio de Enfermedad vacantes con posterioridad al 7 de marzo de 1958 y anterioridad al 7 de mayo de 1960.
Resolución de la Diputación Provincial de Cádiz por la que se anuncia concruso para proveer la plaza de Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Estado de la Zona de San Roque.
Resolución de la Diputación Provincial de Oviedo por la que se transcribe relación de aspirantes admitidos y excluídos a la práctica de la oposición para proveer una plaza de Profesor numerario de fagot del Conservatorio Provincial de Música.
Orden de 23 de septiembre de 1960 por la que se conceden los beneficios de libertad condicional a los corrigendos que se citan.
Orden de 15 de octubre de 1960 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Gallego González.
Orden de 15 de octubre de 1960 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Aurelio Losada Olea.
Resolución del Parque de Sanidad Militar de la Sexta Región por la que se anuncia subasta para adquisición de material.
Resolución del Departamento Marítimo de Cádiz por la que se anuncia subasta para la ejecución de las obras de construcción de un edifcio con destino a Comandancia Militar de Marina de Almería.
Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la autorización concedida a don Luis Carulla Canals, de San Juan Despí (Barcelona), para elaborar un sucedáneo del café compuesto de cebada, centeno, guisantes, bellota, astrágalo, achicoria y melazas.
Resolución de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Alicante por la que se anuncia subasta para la contratación de las obras de construcción en Centro Cívico y Cultural en Villena.
Resolución de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Alicante por la que se anuncia subasta para la contratación de las obras de terminación de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia.
Resolución de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Huelva por la que se anuncian subastas para la ejecución de las obras que se citan.
Resolución de la Comisión Provincial de Servicios, Técnicos de Lugo por la que se anuncia subasta para la ejecución de las obras de «Estación depuradora de agua», en Monforte de Lemos.
Resolución de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Orense por la que se anuncia subasta para la contratación de las obras de «Conducción de aguas para el abastecimiento de Castro Caldelas».
Orden de 15 de octubre de 1960 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el pleito contencioso-administrativo número 1.873.
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se anuncia subasta pública para la ejecución de las obras de «Defensa de costa en la ensenada del Orzán, trozos séptimo y octavo» (La Coruña).
Resolución de la Delegación del Gobierno en el Canal de Isabel II por la que se anuncia subasta para la ejecución de las obras comprendidas en el «Proyecto de adquisición, instalación y recuperación de las tuberías de red general en la glorieta de Ruiz Jiménez (antes San Bernardo), con motivo de las obras de urbanización del Ayuntamiento, con tuberia de hirrro fundido de enchufe y cordón».
Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia sorteo para amortización de obligaciones.
Resolución de los Servicios Hidráulicos del Norte de España por la que se señalan lugar, fecha y hora para el levantamiento del acta previa para la ocupación de fincas en el término municipal de Toreno (León), para obra accesoria por la desviación del ferrocarril de Pontevedra a Villablino, con motivo del embalse del pantano de Bárcena.
Orden de 20 de septiembre de 1960 por la que se reduce la aportación patronal de la Tasa de Formación Profesional de las Empresas que se citan.
Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la aprobación del expediente de adquisición de una finca contigua al Instituto Nacional de Enseñanza Media de Algeciras, con destino a instalación de sus campos de deportes.
Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia concurso público para la adquisición de un aparato de difracción de rayos X, con destino a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid.
Resolución de la Subsecretaría, por la que se anuncia concurso para la adquisición de un espectógrafo, con destino a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid.
Orden de 5 de octubre de 1960 por la que se concede la Medalla «Al Mérito del Trabajo», en su categoría de Plata, de primera clase, a don Federico Bonet Merce.
Orden de 5 de octubre de 1960 por la que se concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su categoría de Plata, de primera clase, a don Norberto Bardina Latre.
Orden de 5 de octubre de 1960 por la que se concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su categoría de segunda clase, a don Agustín Oteiza Escudero.
Orden de 5 de octubre de 1960 por la que se concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su categoría de Plata, de segunda clase, a don Manuel Sánchez López.
Orden de 5 de octubre de 1960 por la que se concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su categoría de Plata, de segunda clase, a don Manuel Izquierdo Sánchez.
Orden de 5 de octubre de 1960 por la que se concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su categoría de Plata, de primera clase, a don Jaime Fanés Casas.
Orden de 5 de octubre de 1960 por la que se concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su categoría de Plata, de segunda clase, a don Eulogio Pérez Vallejo.
Orden de 5 de octubre de 1960 por la que se concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su categoría de Plata, de primera clase, a don José Lamaignere Rodes.
Orden de 13 de octubre de 1960 por la que se aprueba los nuevos Estatutos reglamentarios del Montepio Marítimo Nacional.
Orden de 17 de octubre de 1960 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 1.598.
Resolución del Distrito Minero de Oviedo por la que se declara la necesidad de ocupación de la finca que se cita.
Decreto 2066/1960, de 13 de octubre, por el que se declara la utilidad pública y necesidad y urgencia de la ocupación, a efectos de su repoblación forestal, de diferentes montes situados en el término municipal de Silleda, de la provincia de Pontevedra.
Decreto 2067/1960, de 20 de octubre, por el que se autoriza al Servicio Nacional del Trigo para adquirir, mediante concurso, el saquerio necesario para el envasado de semillas seleccionadas y movilización de productos intervenidos por dicho Organismo.
Orden de 10 de octubre de 1960 por la que se declara «Explotación Agraria Familiar Protegida» una finca de la provincia de Orense.
Orden de 10 de octubre de 1960 por la que se declara «Explotación Agraria Familiar Protegida» una finca de la provincia de La Coruña.
Resolución de la Brigada de Huelva-Sevilla de la Subdirección del Patrimonio Forestal del Estado por la que se anuncia subasta para enajenar un lote de 20.000 kilogramos de aceite esencial de eucalipto de las existencias de esta Brigada.
Resolución de la Junta Económica Central por la que se anuncia concurso público para la adjudicación de la obra «Instalación del centro de comunicaciones de la base aérea de Tablada».
Resolución de la Junta Económica Central por la que se anuncia concurso público para la adjudicación de la obra «Instalación y acondicionamiento del taller de material electrónico de la base aérea de Los Llanos».
Orden de 18 de octubre de 1960 por la que se concede a «Industrias Químicas de Navarra, S. A.» el régimen de admisión temporal para importar productos intermedios con destino a su transformación en colorantes. (Pardo sella ácido G 250 por 100 y pardo cuporfenil 2 RL 230 por 100.)
Cambios publicados.
Decreto 2068/1960, de 13 de octubre, por el que se autoriza al Ministerio de Información y Turismo para concertar por gestión directa la adquisiciòn a «Pye Limited», de Inglaterra, de una emisora móvil de televisión para retransmisiones exteriores, con destino a los Servicios de Televisión Española.
Orden de 26 de septiembre de 1960 por la que se concede a la Empresa «Viajes Elcano, S. A.», domiciliada en Madrid, el titulo-licencia de Agencia de Viajes del grupo A, con el número 81 de orden.
Orden de 26 de septiembre de 1960 por la que se convocan exámenes para la habilitación de la profesión libre de Guías-Intérpretes provinciales de Turismo en Lérida.
Orden de 10 de octubre de 1960 por la que se concede el títutlo de Agencia de Viajes del gurpo B a favor de «Viajes Esplai», con central en Valencia, número 49 de orden y dependiente de la Agencia del grupo A «Viajes Marpi, S. A.», de Barcelona.
Resolución de la Diputación Provinicial de Córdoba por la que se anuncian las subastas de las obras que se citan.
Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia nueva subasta para enajenar una parcela de terreno, propiedad municipal.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid