Orden de 6 de marzo de 1961 por la que se nombra a los Tenientes que se citan para cubrir plazas de su empleo vacantes en la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Orden de 21 de marzo de 1961 por la que se nombra al Capitán del Arma de Aviación (S. V.) don Luis Alonso Cubell segundo Jefe del Sector Aéreo de la Región Ecuatorial.
Orden de 23 de marzo de 1961 por la que se dispone el cese del Teniente de Intendencia (E. A.) don Javier Santori Mateo en los Servicios Financieros y Económico-legales de la Provincia de Sahara.
Orden de 23 de marzo de 1961 por la que se nombra a don César Alcalde Merino Cabo instructor de la Compañía Móvil de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Orden de 23 de marzo de 1961 por la que se dispone el cese del Contramaestre segundo de la Armada don Ramón Iglesias Iglesias en el Gobierno General de la Provincia de Ifni.
Orden de 24 de marzo de 1961 por la que se nombran Agentes de la Policía Territorial de la Provincia de Sahara a los que se citan.
Orden de 25 de marzo de 1961 por la que se dispone el cese del Sargento de la Guardia Civil don Francisco San Güemes en la Compañía Móvil de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Orden de 25 de marzo de 1961 por la que se confirma al Sargento de la Guardia Civil don Santiago Domínguez García como Instructor de segunda de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Orden de 25 de marzo de 1961 por la que se nombran, por concurso, a don Santiago Rubert y don José Toral Goyanes funcionarios de Hacienda de la Delegación de Hacienda de la Región Ecuatorial.
Orden de 30 de marzo de 1961 por la que se nombra a don Aníbal Arías Ruiz representante de la Secretaría General del Movimiento en la Junta de Control de Emisiones Radioeléctricas.
Orden de 3 de abril de 1961 por la que se disponen ascensos de escala en el Cuerpo Nacional de Topógrafos, Ayudantes de Geografía y Catastro, en vacante producida por jubilación de don Salvador García Cerón.
Orden de 3 de abril de 1961 por la que se concede la vuelta al servicio activo al Portero de los Ministerios Civiles don Antonio Giménez Lerín.
Orden de 4 de abril de 1961 por la que se clasifica para solicitar destinos de primera clase a los Tenientes de la Escala Auxiliar de Infantería y Sanidad, respectivamente, don Juan Díaz Muñoz y don Guillermo Otero Cohego.
Orden de 24 de marzo de 1961 por la que se nombran Vicesecretarios de diversas Audiencias a los aspirantes a ingreso en el Secretariado de la Administración de Justicia, Rama de Tribunales que se indican.
Orden de 6 de abril de 1961 por la que se resuelve el concurso anunciado para la provisión del cargo de Juez en los Juzgados Comarcales que se citan.
Orden de 15 de marzo de 1961 sobre caducidad de nombramiento de Corredor colegiado de Comercio de la plaza mercantil de Ciudad Real, por jubilación.
Orden de 16 de marzo de 1961 por la que se nombran, en virtud de oposición, Médicos auxiliares del Gran Hospital de la Beneficencia General del Estado a los señores que se relacionan.
Orden de 15 de marzo de 1961 por la que se nombran, en virtud de oposición, varios Profesores numerarios de «Física y Química» de Escuelas del Magisterio.
Resolución de la Dirección General de Bellas Artes por la que se dispone corrida de escalas en el Escalafón de Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música y Escuelas de Arte Dramático, por jubilación de don Modesto Rebollo Pato.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se otorgan al Magisterio Nacional Primario las vacantes de sueldos producidas en el Escalafón General durante el mes de febrero último.
Resolución de la Subsecretaría por la que se efectúa corrida reglamentaria de escalas en el Cuerpo Auxiliar de Administración Civil.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid