Orden de 20 de noviembre de 1961 por la que se autoriza a doña Carmen Lucenqui Pasalodos, Profesora adjunta de las Escuelas del Magisterio de Badajoz, para continuar en su cargo hasta completar veinte años de servicios.
Orden de 22 de noviembre de 1961 por la que se nombra Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo a don Ignacio de la Concha Martínez.
Orden de 27 de noviembre de 1961 por la que se nombra Decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada a don José Dorronsoro Velilla.
Orden de 28 de noviembre de 1961 por la que se cesa en el régimen de la dedicación exclusiva el Catedrático de la Universidad de Barcelona don Juan Marino García-Marquina y Rodrigo.
Orden de 29 de noviembre de 1961 referente al Catedrático incorporado a la Facultad de Ciencias Politicas, Económicas y Comerciales de la Universidad de Madrid don Luis Manzanares Pérez.
Orden de 4 de diciembre de 1961 por la que se nombra Secretario de la Escuela Técnica de Peritos Industriales de Málaga a don Rafael Miranda Serrano, Profesor Auxiliar numerario de la misma.
Orden de 4 de diciembre de 1961 por la que se nombra Secretario de la Escuela Técnica de Peritos de Telecomunicación a don Joaquin Gómez Barquero Catedrático numerario de la misma.
Orden de 4 de diciembre de 1961 por la que se nombra a don Eduardo Alastrúe Castillo Vocal de la Junta general calificadora a que se refiere el número segundo de la Orden de 3 de junio de 1956, que regula la obtención de los titulos de Doctor Ingeniero y Doctor Arquitecto.
Orden de 6 de diciembre de 1961 por la que se ordena el cese y nombramiento de Inspector-Jefe del Distrito Universitario de Murcia.
Resolución de la Dirección General de Bellas Artes por la que se concede la excedencia voluntaria a don José Montero Padilla, Profesor Auxiliar numerario de «Historia de la Literatura Dramática» de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se verifica corrida de escalas en el Profesorado numerario de Escuelas del Magisterio, por excedencia de doña Regina García Gutiérrez de la Escuela del Magisterio de Cáceres.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se verifica corrida de escalas en el Profesorado numerario de Escuelas del Magisterio, por excedencia de don Jacinto Prieto del Rey de la Escuela del Magisterio de Córdoba.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se declara jubilado en su cargo a don José Datas Gutiérrez, Profesor numerario de la Escuela del Magisterio de Zamora.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Universitaria por la que se jubila a don Pedro Pineda Gutiérrez, Catedrático de la Universidad de Madrid
Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas por la que se nombra, en virtud de concurso previo de traslado Catedrático numerario de «Derecho» de la Escuela de Comercio de Bilbao a don José María González Ordóñez.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se convoca concurso de traslado para proveer en propiedad vacantes de Esculas nacionales en la provincia de Navarra.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid