Comunicado haciendo público el nombramiento del Excmo. Sr. D. Doroteo Fernández como Obispo Coadjutor de Badajoz.
Comunicado haciendo público el nombramiento del Rvdo. Padre Luis Franco Gascón como Obispo de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife).
Comunicado haciendo público el nombramiento del Excmo. Sr. D. Eugenio Bestía como Obispo de Santander.
Orden de 17 de febrero de 1962 por la que se revuelve concurso de Porteros Mayores Principales.
Orden de 21 de febrero de 1962 por la que causa baja en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles el personal que se relaciona.
Orden de 16 de febrero de 1962 por la que se resuelve el concurso anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» de 24 de enero último para la provisión del cargo de Fiscal en Agrupaciones de Fiscalías de Juzgados Municipales y Comarcales.
Orden de 17 de febrero de 1962 por la que se acepta la dimisión de su cargo a don Sergio González Collado, Vicepresidente del Tribunal Tutelar de Menores de Guadalajara.
Orden de 17 de febrero de 1962 por la que se nombra a doña Juana Bernal Jimeno Vicepresidente del Tribunal Tutelar de Menores de Guadalajara.
Orden de 17 de febrero de 1962 por la que se nombra Vicepresidente del Tribunal Tutelar de Menores de Avila a don José Santacana Martín.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se declara excedente voluntario al Secretario de la Justicia Municipal don Tiburcio Abasolo Berbén.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se autoriza para continuar en el servicio activo al Secretario de la Justicia Municipal don Victoriano González González.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a don Guillermo Riera Mezquida a la segunda categoría del Cuerpo de Agentes de la Justicia Municipal.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se declara en situación de excedencia voluntaria a don Manuel García Labrosa, Auxiliar de la Administración de Justicia.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se declara en situación de excedencia voluntaria a don Antonio García Abeijón, Auxiliar de la Administración de Justicia.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se jubila al Agente judicial Mayor don Antonio Esteban Horcajada.
Orden de 16 de febrero de 1962 por la que se resuelve concurso de traslado entre Inspectores Técnicos de Timbre anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» del día 19 de enero de 1962, para cubrir una vacante existente en la Delegación de Hacienda de Zamora y otra en la plantilla de Madrid, Delegación de Hacienda.
Resolución del Parque Móvil de Ministerios Civiles por la que se declara jubilado en el Cuerpo de Obreros Conductores del Parque Móvil de Ministerios a don Manuel Sanz Manzano.
Orden de 13 de febrero de 1962 por la que se nombra, por ascenso, por jubilación de don Luis Garrido García, Jefe superior del Cuerpo de Administración Civil de este Departamento, con destino en el mismo, a don Carlos D'Olhaberriague y López San Román.
Orden de 15 de enero de 1962 por la que se confirma en el cargo de Decano de la Facultad de Veterinaria de León, correspondiente a la Universidad de Oviedo, a don Santos Ovejero del Agua.
Orden de 23 de enero de 1962 por la que se concede la excedencia activa al Catedrático de la Universidad de Granada don Manuel Alvar López.
Orden de 27 de enero de 1962 referente al Catedrático extraordinario de la Universidad de Madrid don Arnald Steiger.
Orden de 1 de febrero de 1962 por la que se acepta la dimisión formulada por don Manuel Lucas Alvarez del cargo de Comisario-Director de la Escuela de Comercio de Vigo.
Orden de 1 de febrero de 1962 por la que se nombra Director de la Escuela de Comercio de Vigo a don José Sánchez Alvarez Catedrático numerario del mencionado Centro.
Orden de 2 de febrero de 1962 referente al Catedrático de Universidad don José María Ots Capdequi.
Resolución de la Subsecretaría por la que se dispone la jubilación forzosa de don Enrique Piñol Sánchez, Secretario de Magistratura del Trabajo de primera clase.
Decreto 354/1962, de 23 de febrero, por el que se dispone el cese del camarada Francisco Giménez Torres en el cargo de Secretario general de la Organización Sindical.
Decreto 355/1962, de 23 de febrero, por el que se nombra al camarada Pedro Lamata Megías Secretario general de la Organización Sindical.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid