Orden de 23 de abril de 1962 por la que se dispone el cese en la Primera Compañía Móvil de Instructores de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial de los Guardias segundos que se citan.
Orden de 27 de abril de 1962 por la que se rectifica la de 21 de marzo del mismo año, por la que causa baja en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles, el personal que se relaciona.
Orden de 27 de abril de 1962 por la que causa baja en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles el personal que se relaciona.
Orden de 27 de abril de 1962 por la que causa baja en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles el personal que se relaciona.
Resolución de la Subsecretaría de Hacienda por la que se jubila con el haber que por clasificación le corresponda a don Anastasio Callejo y Callejo, Censor Mayor de ascenso del Cuerpo Especial Técnico de Censores del Tribunal de Cuentas.
Resolución de la Subsecretaría de Hacienda por la que se jubila con el haber que por clasificación le corresponda a doña Pilar Vié Greppi, Contador Mayor Jefe de Administración de primera clase del Cuerpo de Contadores del Tribunal de Cuentas.
Resolución de la Subsecretaría de Hacienda por la que se jubila a don Octavio Pintos Lois, Jefe Superior de Administración del Cuerpo General de Administración de la Hacienda Pública.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se transcribe relación de nombramientos interinos de Secretarios de Administración Local.
Resolución del Patronato Nacional Antituberculoso y de las Enfermedades del Tórax en el concurso de traslados entre Enfermera Instructoras del Patronato Nacional Antituberculoso y de las Enfermedades del Tórax.
Orden de 23 de abril de 1962 por la que se jubila al Consejero Inspector del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos don Antonio Bravo Bravo.
Orden de 6 de abril de 1962 por la que se dispone cese en el régimen de dedicación exclusiva a la Universidad don Manuel Ferrer Regales.
Orden de 12 de abril de 1962 por la que se dispone cese en el cargo de Vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla el ilustrísimo señor don Enrique Marco Dorta.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid