Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se dispone un ascenso de escala en el Cuerpo Administrativo-Calculador del Instituto Geográfico y Catastral, en vacante producida por pase a la situación de excedente voluntario de doña Aurora Cifuentes González.
Orden de 21 de octubre de 1962 por la que se acuerda cese en el cargo de Inspector Provincial de la Justicia Municipal de Zaragoza don José de Luna Guerrero.
Orden de 27 de octubre de 1962 por la que se acuerda cese en el cargo de Inspector Provincial de la Justicia Municipal de Lugo don Antonio Molleda Represa.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se traslada a don Ildefonso Pérez Aguilar, Médico forense del Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, a la Forensía del número 4 de la misma capital.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se autoriza el reingreso al servicio activo del Secretario de la Justicia Municipal don Antonio Barrachina Segarra.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueves a las categorías que se indican a los Oficiales de la Administración de Justicia, Rama de Juzgados, que se mencionan.
Resolución de la Dirección General de Justicia en el concurso anunciado para la provisión de vacantes entre funcionarios de la Escala Técnica del Cuerpo Administrativo de los Tribunales.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se jubila a doña María Rubio Cortés, Auxiliar Penitenciario de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Prisiones.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se promueve en corrida de escalas a doña Paula Herráez Pérez, Auxiliar Penitenciario de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Prisiones.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se declara en situación de excedencia voluntaria, grupo b), a los funcionarios del Cuerpo Especial de Prisiones don Marcos Salom Ferrer y don Tomás Fernández Cimadevilla.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se concede la excedencia voluntaria a don Manuel J. García Martínez, Auxiliar Penitenciario de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Prisiones.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se declara en situación de excedencia voluntaria, grupo a), a don Felipe Gómez Barroso, Jefe de Negociado de tercera clase del Cuerpo Especial de Prisiones.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se promueve en corrida de escalas a don Federico G. Serrano Martín, Auxiliar Penitenciario de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Prisiones.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se jubila a don Vicente Pegado Ferradas, Capellán de la Sección Religiosa del Cuerpo Facultativo de Prisiones.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se nombra Director de la Prisión de partido de Marchena a don José María Orellana Boza.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se nombra Director de la Prisión Provincial de Palencia a don Fernando Aisa Martínez.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se nombra Subdirector de la Prisión Provincial de Sevilla don José Larruga Calvo.
Resolución de la Subsecretaría de Hacienda por la que se jubila a don José Vicente Algora Gandul, Jefe Superior de Administración del Cuerpo de Inspectores Diplomados de los Tributos, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Zaragoza.
Orden de 30 de septiembre de 1962 por la que se prorrogan los nombramientos para el curso 1962-63 de los Profesores de Educación Física que prestan sus servicios en las Escuelas de Comercio (Grado Pericial) y de las Profesoras de Educación Física que los prestan en las Universidades y Escuelas de Comercio.
Orden de 4 de octubre de 1962 por la que se concede la excedencia voluntaria al Profesor titular numerario del Ciclo de Lenguas del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Sabadell don Manuel Lozano Fuego
Orden de 10 de octubre de 1962 por la que se nombra para los cargos directivos de Centros de Enseñanza Media y Profesional que se expresan a los señores que se mencionan.
Orden de 16 de octubre de 1962 por la que cesa en el cargo de Interventor del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Castañeda la Profesora del mismo doña María Nieves Revuelta Abascal.
Orden de 18 de octubre de 1962 por la que se nombra representante del Ministerio de Marina en la Junta Central de Formación Profesional Industrial al Capitán de Fragata don Julio Prendes Estrada.
Orden de 20 de octubre de 1962 por la que se nombra Director del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Sabadell al Profesor del mismo don Eduardo Gutiérrez Nevot.
Orden de 20 de octubre de 1962 por la que se nombra Director del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Ribadeo al Profesor del mismo don Alberto Mediavilla Martínez.
Orden de 20 de octubre de 1962 por la que se admite la renuncia en el cargo de Jefe de Estudios del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Segorbe al Profesor del mismo don Adolfo Cristóbal Gesti.
Resolución de la Subsecretaría por la que se dispone la publicación del Escalafón del Cuerpo de Ingenieros Industriales, totalizado en 31 de diciembre de 1960.
Resolución de la Subsecretaría por la que se dispone la publicación del Escalafón del Cuerpo de Ayudantes Industriales, totalizado en 31 de diciembre de 1961.
Resolución de la Subsecretaría de la Marina Mercante por la que se incluye en el Escalafón de Profesores numerarios de las Escuelas Oficiales de Náutica a don José Espinós Barberá.
Orden de 26 de octubre de 1962 por la que se nombra Subdirector general de Difusión a don Joaquín Benítez Lumbreras.
Orden de 26 de octubre de 1962 por la que se nombra Subdirector general de Cultura Popular a don Enrique de la Hoz Díaz.
Orden de 27 de octubre de 1962 por la que se resuelve concurso de destinos para la Escala General Administrativa -Rama Técnica- del Departamento.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid