Orden de 26 de diciembre de 1963 por la que causa baja en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles el personal que en la misma se indica.
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas por la que se reconoce a don Fermín Nicolás Romero, Instructor de segunda de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial, el sueldo inmediatamente superior a la categoría que actualmente ostenta.
Resolución de la Dirección General de Justicia en el concurso de traslado entre Médicos Forenses de categoría primera con ascenso, primera, segunda o tercera categorías.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se destina a don José Luis Albes López, Oficial habilitado de la Justicia Municipal.
Orden de 19 de diciembre de 1963 por la que se nombra aspirantes a Cartógrafos, con antigüedad a todos los efectos de 20 de enero 1964, a los opositores que se indican.
Orden de 19 de diciembre de 1963 por la que se nombra Alféreces-Alumnos de las Secciones de Medicina y Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la Armada, así como del Cuerpo Jurídico, por el orden que se expresa, y con antigüedad a todos los efectos de 10 de enero de 1964 a los opositores que se indican.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro del personal «Supernumerario» del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Orden de 5 de noviembre de 1963 por la que se dispone que los Maestros nacionales doña Visitación Navarro Quílez y don Tomás López Pascual, seleccionados en el concurso de méritos convocado por Orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1963, pasen a prestar los servicios de su clase en las ciudades de Bruselas y Lieja (Bélgica).
Orden de 5 de noviembre de 1963 por la que se designa a don Mariano Rodríguez Santos para la cátedra de Contabilidad de Comercio, vacante en el Instituto Politécnico Español del Tánger.
Orden de 11 de diciembre de 1963 por la que se nombra, en virtud de concurso de traslado, Catedrático de la Universidad de Madrid a don Francisco Bellot Rodríguez.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Media por la que se determina el lugar a ocupar en el Escalafón del Cuerpo a que pertenece de la Profesora adjunta numeraria de Institutos Nacionales de Enseñanza Media que se cita.
Orden de 30 de noviembre de 1963 por la que se dispone el traslado del Magistrado de categoría especial don José Zambalamberri Gayo a la Sala Primera del Tribunal Central de Trabajo.
Orden de 26 de diciembre de 1963 por la que se nombra Jefe de la Sección de Vidrio, Cerámica y otros Materiales de Construcción, a don Luis Arias Chantres, Ingeniero Jefe de segunda clase del Cuerpo de Ingenieros Industriales al servicio de este Departamento.
Orden de 20 de diciembre de 1963 por la que se nombra Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Madrid a don Antonio Rosillo Herrero.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid