Orden de 30 de diciembre de 1963 por la que se nombra por concurso a los Capitanes que se citan, para cubrir vacantes de su empleo en la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Orden de 8 de enero de 1964 por la que se dispone un ascenso de escala en el Cuerpo de Delineantes de Catastro, en vacante producida por jubilación de don Inocente Abad Zayas.
Orden de 8 de enero de 1964 por la que causa baja en la Agrupación Militar para Servicios Civiles el personal que se menciona.
Orden de 8 de enero de 1964 por la que se adjudican con carácter definitivo destinos del Banco de España a personal de la Agrupación Temporal Militar.
Orden de 8 de enero de 1964 por la que se otorga un destino de adjudicación directa en el Ministerio de Hacienda.
Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se disponen ascensos de escala y en comisión en el Cuerpo Nacional de Topógrafos Ayudantes de Geografía y Catastro, en vacante producida por fallecimiento de don Wenceslao Ballesteros y Pérez.
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas por la que se reconoce a don Vicente Ríos Gutiérrez, funcionario de la Delegación de Hacienda de la Región Ecuatorial, el sueldo inmediatamente superior a la categoría que actualmente ostenta.
Orden de 31 de diciembre de 1963 por la que se resuelve el concurso para la provisión del cargo de Juez en los Juzgados Municipales vacantes.
Orden de 4 de enero de 1964 por la que se nombra Auxiliares de tercera clase del Cuerpo Auxiliar del Ministerio a los funcionarios de la Escala Auxiliar a extinguir, que se mencionan.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se nombran Registradores de la Propiedad entre Aspirantes al Cuerpo.
Orden de 16 de septiembre de 1963 por la que se dispone el cese en el cargo de Inspectora central de Enseñanza Primaria de doña Emilia Santos Santiago.
Orden de 30 de noviembre de 1963 por la que se ingresa en el Escalafón del Magisterio el Maestro volante de la promoción de 1958 de la provincia de Almería que se menciona.
Orden de 30 de noviembre de 1963 por la que se ingresa en el Escalafón del Magisterio a la Maestra volante de la promoción de 1960, de la provincia de Huelva, doña María del Carmen Obregón Oncíns.
Orden de 7 de enero de 1964 por la que se nombra Director de la Escuela de Comercio de Santa Cruz de Tenerife a don Luis Wildpret Alvarez.
Orden de 7 de enero de 1964 por la que se dispone el cese de don José María Segovia García en el cargo de Director de la Escuela de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se otorgan al Magisterio Nacional Primario las vacantes de sueldo producidas en el Escalafón general durante el mes de noviembre último.
Resolución de la Subsecretaría de Comercio por la que se concede excedencia voluntaria b) al Técnico comercial del Estado don Gabriel Tortellá Casares.
Orden de 3 de enero de 1964 por la que se nombra Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Logroño a don Fernando Yangüela Fernández.
Orden de 3 de enero de 1964 por la que se nombra Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Málaga a don Carlos Gómez Raggio.
Orden de 3 de enero de 1964 por la que se nombra Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Alcoy a don Baldomero Satorre Barber.
Orden de 3 de enero de 1964 por la que se nombra Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Alicante a don Juan José Manero Carratalá.
Orden de 3 de enero de 1964 por la que se nombra Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Tarragona a don Luis Sedó Boronat.
Orden de 3 de enero de 1964 por la que se nombra Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Oviedo a don José Ribas Sánchez.
Orden de 3 de enero de 1964 por la que se nombra Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Menorca a don Miguel Hernández Pons.
Orden de 3 de enero de 1964 por la que se nombra Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Albacete a don Valentín Cuervas-Mons Cíller.
Orden de 3 de enero de 1964 por la que se nombra Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Linares a don Miguel Blesa Moreno.
Orden de 3 de enero de 1964 por la que se nombra Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Gijón a don Rafael García Prendes.
Orden de 3 de enero de 1964 por la que se nombra Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de La Coruña a don Manuel Gila Lamela.
Orden de 3 de enero de 1964 por la que se nombra Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Cáceres a don Antonio Candela Rodríguez.
Orden de 3 de enero de 1964 por la que se nombra Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Cartagena a don José Londres Alonso.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid