Orden de 22 de enero de 1964 por la que se dispone nombramiento y cese, en comisión en la Escala Auxiliar del Cuerpo General Administrativo de Africa Española.
Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se declara en situación de excedente voluntario en el Cuerpo Nacional de Ingenieros Geógrafos a don Félix Gómez-Guillamón y Guillamón.
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de Estadística declarando jubilado al Portero primero de los Ministerios Civiles don Laureano Martínez Román.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se nombra Inspector general del Cuerpo Especial de Ingenieros Industriales, al servicio de la Hacienda Pública, a don Ramón Barbat Miracle.
Orden de 27 de enero de 1964 por la que se resuelve el concurso para cubrir cinco plazas de Ingenieros de Montes al servicio del Ministerio de Hacienda.
Orden de 31 de diciembre de 1963 por la que se nombra a don Luis Bolinches Company Maestro de Taller interino de «Modelado y Vaciado» de la Escuela Práctica de Cerámica de Manises.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Media por la que se determina el lugar a ocupar en el Escalafón del Cuerpo a que pertenece el Profesor adjunto numenario de Institutos Nacionales de Enseñanza Media que se cita.
Orden de 11 de enero de 1964 por la que cesa como Rector de la Universidad Laboral «José Antonio Primo de Rivera», de Sevilla, don José María Piñar y Miura.
Orden de 24 de enero de 1964 por la que se nombra Ingeniero segundo del Cuerpo de Ingenieros Industriales a don Alfredo Rambla Jovani.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid