Contingut no disponible en valencià
Orden de 31 de enero de 1964 por la que se amplía la composición de la Comisión Asesora para las Estadísticas de Turismo y Servicio de Información.
Corrección de erratas del Decreto 154/1964, de 23 de enero, por el que se reorganizan los servicios de la Dirección General de Aduanas.
Orden de 15 de enero de 1964 por la que se da nueva redacción al apartado c), regla undécima, del artículo 124 de las Ordenanzas de Aduanas.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se determina el alcance de la incompatibilidad establecida en la Orden ministerial de 18 de febrero de 1936.
Orden de 27 de enero de 1964 sobre reestructuración de la industria textil lanera.
Orden de 29 de enero de 1964 por la que se crea el «Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen de La Mancha».
Orden de 30 de enero de 1964 por la que se dictan normas adicionales sobre la forma de cumplimentar la factura comercial que prescribe el artículo 16 de la Ley de 26 de mayo de 1933 (Estatuto del Vino).
Orden de 3 de diciembre de 1963 por la que se aprueba el Reglamento de Pesca Marítima de Recreo.
Orden de 21 de enero de 1964 por la que se confirma al Sargento de Infantería don Pablo Fuentes Martínez en el destino que viene desempeñando en el Gobierno General de la Provincia de Ifni.
Orden de 21 de enero de 1964 por la que se confirma al Sargento de Infantería don Julián Arranz Bermejo en el destino que viene desempeñando en la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se dispone la baja por fallecimiento de don José Orgaz Quiroga, Instructor de tercera clase Mecánico de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se nombra a doña Gertrudis Davies Muchichi de Grange Practicante segundo del Servicio Sanitario de la Región Ecuatorial.
Orden de 25 de enero de 1964 por la que se deja sin efecto la de 25 de octubre último, que nombraba por concurso a don Santiago Zamora Sánchez Delineante del Gobierno General de la Provincia de Sahara.
Orden de 28 de enero de 1964 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en la actualidad y el pase a la situación de «En expectativa de servicios civiles» del Comandante de Infantería don Leandro Dávila Alvarez.
Orden de 29 de enero de 1964 por la que se concede la situación de «Reemplazo Voluntario» en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles al personal que se menciona.
Orden de 30 de enero de 1964 por la que se concede la vuelta al servicio activo al Portero de los Ministerios Civiles don Agustín Luengo Mediodía.
Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se declara en situación de excedente voluntario en el Cuerpo Nacional de Ingenieros Geógrafos a don Luis Chacón Alonso.
Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se declara en situación de excedente voluntario en el Cuerpo Nacional de Ingenieros Geógrafos a don Luis Gorozarri Puente.
Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se disponen ascensos de escala en el Cuerpo Administrativo-Calculador de este Instituto en vacante producida por fallecimiento de don Miguel Francisco Leal Blanco.
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de Estadística por la que se lleva a efecto corrida de escala en el Cuerpo de Mecanógrafos-Calculadores, por pase a la situación de excedencia voluntaria de doña Florentina Ruiz y Ruiz de Adana.
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de Estadística declarando jubilado al Portero primero de los Ministerios Civiles don Federico González González.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se destina a don Vicente Signes Signes, Agente de la Justicia Municipal.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado en el concurso anunciado para la provisión de una vacante existente en el Cuerpo de Médicos del Registro Civil.
Orden de 22 de enero de 1964 por la que se cesa como Vicepresidente primero del Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Bilbao don Domingo Guzmán Martínez y se designa para ocupar dicho cargo a don Luis Gil y Gómez de Segura.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se nombra Ingeniero Jefe de primera clase del Cuerpo Especial de Ingenieros Industriales, al servicio de la Hacienda Pública, a don Félix Huici Poyales.
Orden de 28 de enero de 1964 por la que se declara caducado el nombramiento de Corredor Colegiado de Comercio de la plaza mercantil de Palma de Mallorca de don Enrique Fernández de Córdova Lamo de Espinosa, por fallecimiento.
Orden de 30 de enero de 1964 por la que se declara caducado el nombramiento de Corredor Colegiado de Comercio de la plaza mercantil de Soria, perteneciente al Colegio de Burgos, de don Joaquín Arjona García-Alhambra, por jubilación voluntaria.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se jubila a los funcionarios del Cuerpo General de Policía que se relacionan.
Orden de 30 de diciembre de 1963 por la que se admite la renuncia al cargo de Bibliotecario del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Amposta a la Profesora del mismo doña María del Camino Medina Solá.
Orden de 30 de diciembre de 1963 por la que se admite la renuncia al cargo de Habilitado del Cuerpo de Enseñanza Media y Profesional de Azuaga a la Profesora del mismo doña Clara Pérez Martín.
Orden de 31 de diciembre de 1963 por la que se nombra a don Rafael Vázquez Aggerholm y don José Tola Fernández Profesores de término interinos de «Dibujo artístico» de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid.
Orden de 31 de diciembre de 1963 por la que se nombra a don Julián Ramos Martín de Vidales Maestro de clases complementarias interino de «Repujado en cuero» de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid.
Decreto 214/1964, de 30 de enero, por el que se dispone el cese de don Jorge Félix Ocón García en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de Asturias.
Decreto 215/1964, de 30 de enero, por el que se dispone el cese de don Vicente Toro Orti en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de Barcelona.
Decreto 216/1964, de 30 de enero, por el que se nombra a don Vicente Toro Orti Delegado provincial de Trabajo de Asturias.
Decreto 217/1964, de 30 de enero, por el que se nombra a don Enrique Casado Mendoza Delegado provincial de Trabajo de Barcelona.
Orden de 21 de enero de 1964 por la que se dispone el pase a la situación de supernumerario de don Vicente Marín Ruiz, Magistrado de Trabajo de segunda categoría
Orden de 24 de enero de 1964 por la que se dispone el acoplamiento de la plantilla de Inspectores provinciales de Trabajo en ejecución de la Ley 228/1963 de 28 de diciembre.
Resolución de la Dirección General de Promoción Social por la que se aprueba la propuesta del Tribunal nombrado para calificar las pruebas del concurso-oposición convocado por Resolución de 5 de julio de 1963 para cubrir plazas de Ayudantes Administrativos de segunda de Universidades Laborales.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se anuncia a concurso la provisión del cargo de Juez en los Juzgados Municipales vacantes que se citan.
Orden de 21 de enero de 1964 por la que se convoca examen-concurso para contratar una plaza de Licenciado en Filosofía y Letras o Bibliotecario titulado para prestar sus servicios en la Biblioteca del Estado Mayor de la Armada.
Resolución de la Dirección General de Seguros por la que se hace pública la lista de los aspirantes admitidos para cubrir plazas de Oficiales de primera clase de la Escala Técnica del Cuerpo Administrativo de Seguros y Ahorro, a extinguir.
Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se hace público el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios del concurso-oposición a diez plazas de Médicos clínicos de la Lucha Antivenérea Nacional y se convoca a los opositores.
Corrección de erratas de la Resolución del Instituto de Estudios de Administración Local por la que se transcribe relación nominal de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición de acceso a los cursos de habilitación de Secretario de segunda categoría de Administración Local, convocada por este Instituto con fecha 17 de octubre de 1963 («Boletín Oficial del Estado» del día 30), con indicación, en su caso, del cupo restringido en que se les incluye.
Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas por la que se transcribe relación de aspirantes admitidos a la oposición libre para cubrir una plaza de Delineante Proyectista en el Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo.
Resolución de la Jefatura de Obras Públicas de Gerona por la que se publica la relación de aspirantes admitidos y excluidos para el concurso-oposición a Conductores y Mecánicos y se fija fecha para la realización de los exámenes.
Resolución de la Jefatura de Obras Públicas de Zamora por la que se transcribe relación de aspirantes admitidos al concurso-oposición para cubrir una plaza de Celador vacante en la plantilla de esta provincia, se hace público el Tribunal calificador y se señala fecha para el comienzo de los ejercicios.
Resolución de la Dirección General de Agricultura por la que se convoca concurso para proveer plazas de Ingenieros Agrónomos Auxiliares del Servicio de Plagas del Campo.
Resolución de la Dirección General de Agricultura por la que se convoca concurso para proveer plazas de Peritos Auxiliares del Servicio de Plagas del Campo.
Resolución del Tribunal de oposiciones al Cuerpo de Ayudantes de Montes por la que se señalan lugar, día y hora del comienzo de los ejercicios.
Resolución del Tribunal de oposiciones al Cuerpo de Técnicos de Información y Turismo por la que se señalan lugar, fecha y hora del sorteo para determinar el orden de actuación de los opositores.
Resolución de la Diputación Provincial de Logroño por la que se anuncia concurso para la provisión de la plaza de Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Estado de la zona de Torrecilla de Cameros.
Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca referente al concurso-oposición convocado para cubrir dos plazas de Sargento de la Policía Municipal de esta Corporación.
Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se hace pública la composición del Tribunal que ha de juzgar el concurso-examen convocado para proveer una plaza de Aparejador de esta Corporación.
Resolución del Ayuntamiento de Valencia referente al concurso para proveer una plaza de Jefe de los Servicios del «Boletín de Información y Prensa», vacante en esta Corporación.
Orden de 29 de enero de 1964 por la que se dispone la convocatoria de nuevos concursos para la concesión de centrales lecheras en las ciudades de Oviedo y Gijón.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don José Ramón Herrero Fontana, Director general de Presupuestos.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don Jesús García de Obeso, Magistrado del Tribunal Supremo.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don José de Oliver Feliu, Magistrado del Tribunal Supremo.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don Isidoro Díez-Canseco y de la Puerta, Magistrado del Tribunal Supremo.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don Federico Rodríguez Solano Espín, Magistrado del Tribunal Supremo.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don Emilio Aguado González, Magistrado del Tribunal Supremo.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don Francisco González Inglada, Magistrado del Tribunal Supremo
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don Francisco Villarejo de los Campos, Magistrado del Tribunal Supremo.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don Urbano Moreno Igual, Fiscal general del Tribunal Supremo.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don Ramón Pajarón Pajarón, Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don Carlos Muñoz-Repiso y Vaca, Coronel Auditor del Ejército de Tierra.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don Rafael Díaz-Llanos y Lecuona, Coronel del Cuerpo Jurídico del Aire.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don Luis Hernández González, Notario de Madrid.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don José Gramunt Subiela, Notario de Barcelona.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don Joaquín Ros Alférez, Decano del Ilustre Colegio Notarial de Cáceres.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don Francisco Montes Lueje, Notario de Sevilla.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don Armando de las Alas Pumariño y González-Muñoz, Abogado del Estado, y con motivo de su jubilación.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don Juan Martínez Blanquer, Abogado del Estado, y con motivo de su jubilación.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don Carlos José González-Bueno y Bocos, Abogado del Estado.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don Juan Morros Sardá, Abogado del Estado, Jefe de la Coruña.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don Carlos Puyuelo Sardá, Abogado del Estado.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don José María Jado Canales, Abogado del Estado.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don Adolfo Bollaín Rozalem, Registrador de la Propiedad de Valencia.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don José Poveda Murcia, Registrador de la Propiedad y Director general de Coordinación Agraria.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don José Capaz Herrán, Abogado del Estado.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don Rafael Gómez Pavón, Registrador de la Propiedad de Madrid.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don José Alfonso de Miguel Martínez, Abogado del Estado.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don Manuel Rivas Guadilla, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don Fortunato Crespo Cedrún, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid.
Orden de 23 de enero de 1964 por la que se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don José García Miguel Camblor, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca.
Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la que se autoriza a la Cofradía de Pescadores de Barcelona para celebrar una rifa benéfica en combinación con la Lotería Nacional.
Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la que se autoriza a la Obra Misional del Oriente Cristiano, de Madrid, para celebrar una rifa de utilidad pública en combinación con la Lotería Nacional.
Cambios de cierre.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
Otros anuncios
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid