Orden de 24 de febrero de 1964 por la que se dispone el cese del reverendo Padre José Buaki Botúi en el cargo de Director espiritual del Instituto Nacional de Enseñanza Media Mixto de Bata y se nombra para sustituirle al reverendo Padre Francisco Javier Bielsa Yuste.
Orden de 25 de febrero de 1964 por la que se declara jubilado, por haber cumplido la edad reglamentaria, al Ingeniero Geógrafo en situación de excedente voluntario, don Rafael Cejudo Lletget.
Orden de 26 de febrero de 1964 por la que causa baja en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles el personal que se menciona.
Orden de 26 de febrero de 1964 por la que se nombra aspirante a ingreso en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles y clasifica en primera categoría al Capitán del Cuerpo de la Policía Armada don Juan Manuel Gómez Aguado.
Orden de 26 de febrero de 1964 por la que se nombra aspirantes a ingreso en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles y clasifica para ocupar destinos de tercera clase a los Suboficiales del Cuerpo de la Guardia Civil que se mencionan.
Orden de 26 de febrero de 1964 por la que se concede la situación de «Reemplazo voluntario» en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles al Capitán de Complemento de Ingenieros don Francisco Pérez Rodriguez.
Orden de 26 de febrero de 1964 por la que se concede la situación de «Expectación de destino» en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles al Alférez de Complemento de Infanteria don Alonso del Olmo García.
Orden de 27 de febrero de 1964 por la que se dispone el cese de don Jerónimo Pérez Sánchez en el Servicio de Correos de la Región Ecuatorial.
Orden de 3 de marzo de 1964 por la que se dispone el cese del Comandante del Arma de Aviación (S. V.) don Tomás González Ferreiros en el cargo de Jefe del Sector Aéreo del Servicio Aéreo de la Región Ecuatorial.
Orden de 4 de marzo de 1964 por la que causa baja en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles el personal que se menciona.
Orden de 4 de marzo de 1964 por la que se nombra aspirante a ingreso en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles y clasifica para ocupar destinos de tercera clase al Suboficial del Cuerpo de la Policía Armada que se menciona.
Orden de 4 de marzo de 1964 sobre nombramiento y cese de Vocales de la Escuela de Administración de Empresas de Barcelona.
Orden de 4 de marzo de 1964 por la que se anula la baja en la Agrupación Temporal Militar del Alférez de Complemento de Infantería don Manuel Fuentes Fuentes.
Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se concede la jubilación por imposibilidad fisica al Topógrafo Ayudante de Geografía y Catastro don Bernardo Sánchez González.
Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se disponen ascensos de escala y en comisión en el Cuerpo Nacional de Topógrafos Ayudantes de Geografía y Catastro, en vacante producida por fallecimiento de don José Escuer y Estepa.
Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se declara en situación de excedente voluntario en el Cuerpo Nacional de Ingenieros Geográfos a don José Ramirez de la Guardia.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid