Decreto 948/1964, de 13 de abril, por el que se dispone que durante la ausencia del Ministro de Educación Nacional se encargue del Despacho de su departamento el Ministro de Información y Turismo.
Orden de 21 de marzo de 1964 por la que se dispone el cese de don Francisco Ortega Torondell en la Guardia Marítima de la Región Ecuatorial.
Orden de 30 de marzo de 1964 por la que se nombra por concurso a los Sargentos de la Guardia Civil que se citan para cubrir vacantes de su empleo en las Compañías Móviles de Instructores de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Orden de 31 de marzo de 1964 por la que pasa a la situación de retirado el personal del Grupo de Policía de Ifni que se detalla.
Orden de 2 de abril de 1964 por la que se nombra al Sargento del Cuerpo de Suboficiales Especialistas del Ejército de Tierra don Agustín Banda Baza, Suboficial especialista Mecánico-ajustador de Armas de las compañías Móviles de Instructores de la Guardia territorial de la Región Ecuatorial.
Orden de 6 de abril de 1964 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en la actualidad y el pase a la situación de «En expectativa de servicios civiles» del Coronel de Infantería don Manuel Loma Grinda.
Orden de 7 de abril de 1964 por la que se jubila al Topógrafo ayudante superior de Geografía y Catastro don Ricardo San Millán Martín, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Orden de 8 de abril de 1964 por la que se nombra Vocal en la Comisión Mixta de Coordinación y Asesoramiento para las Estadísticas Locales a don Juan Ramírez Bautista.
Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se disponen ascensos de escala y en comisión en el Cuerpo Nacional de Topógrafos Ayudantes de Geografía y Catastro, en vacante producida por jubilación de don Lino Peláez Fernández.
Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se jubila por haber cumplido la edad reglamentaria al Topógrafo Ayudante Mayor de Geografía y Catastro don Lino Peláez Fernández.
Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se disponen ascensos de escala y en comisión en el Cuerpo Nacional de Topógrafos Ayudantes de Geografía y Catastro, en vacante producida por jubilación de don Ernesto Collell Marzá.
Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se jubila por haber cumplido la edad reglamentaria al Topógrafo Ayudante Mayor de Geografía y Catastro don Ernesto Collell Marzá.
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas por la que se reconoce a don Miguel Martín Martí, Médico primero del Servicio Sanitario de la Región Ecuatorial, el sueldo inmediatamente superior a la categoría que actualmente ostenta.
Resolución de la Dirección General de Protección Civil por la que el Segundo Jefe local de Puerto de la Cruz, don César Díaz Granda, pasa a prestar sus servicios de Segundo Jefe local de Santa Cruz de Tenerife.
Resolución de la Dirección General de Protección Civil por la que el Segundo Jefe provincial de Santander, don Santiago Mora González, pasa a prestar sus servicios como Segundo Jefe local de Orihuela.
Decreto 949/1964, de 3 de abril, por el que se nombra Segundo Jefe de la División de Infantería «Guadarrama» número 11 al General de Brigada de Infantería, don Tomás García Rebull.
Orden de 14 de diciembre de 1963 por la que cesa como Director de la Escuela de Maestría Industrial de Eibar don José Antonio Beltrán de Heredia y Martínez de Compañón.
Orden de 17 de marzo de 1964 por la que cesa en el cargo de Director del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Llodio el Profesor del mismo don Victoriano Marquínez Herranz.
Orden de 17 de marzo de 1964 por la que se nombra Vocal de la Junta Interministerial de Escuela de Práctica Jurídica a don Antonio Martín Ballesteros y Costea.
Orden de 7 de abril de 1964 por la que se nombra Director honorario de la Escuela Profesional de Comercio de la Coruña a don Antonio Durán Cao.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Laboral por la que se nombra Capataz del Campo de Prácticas Agrícolas del Centro de Carmona a don Ignacio Saucedo González.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Laboral por la que se nombra Director de la Escuela de Maestría Industrial de San Sebastián a don Antonio Gavilanes Ballinas.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Media por la que se aprueba el concurso de traslado a cátedras de «Filosofía» de Institutos nacionales de Enseñanza media, anunciado por Orden de 31 de julio de 1963.
Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas por la que se nombra por concurso previo de traslado Catedrático numerario de «Contabilidad aplicada» de la Escuela de Comercio de Granada a don Rafael María Corona Martín.
Orden de 7 de abril de 1964 por la que se nombra Interventor de la Sección Comercio de la Mutualidad General de Funcionarios del Ministerio de Comercio al Técnico Comercial del Estado don Antonio Riaño Lanzarote.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid