Orden de 18 de mayo de 1964 por la que se crea la Comisión Interministerial para estudiar y resolver las diferencias de criterio existentes en la aplicación de la Ley de 26 de diciembre de 1958 sobre exención del servicio en filas de los españoles residentes en el extranjero.
Decreto 1551/1964, de 14 de mayo, por el que se designa Embajador de España en Lima a don Angel Sanz Briz.
Decreto 1552/1964, de 21 de mayo, por el que se nombra Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de España ante la Soberana Orden de Malta a don Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate.
Orden de 29 de abril de 1964 por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por el Juez de Primera Instancia e Instrucción de Algeciras, don Miguel Angel Campos Alonso.
Orden de 18 de mayo de 1964 por la que se nombra Médico Forense Decano de los de Madrid a don Pedro Tena Ibarra.
Orden de 19 de mayo de 1964 por la que se nombra a don Salvador Pérez Ruiz Inspector provincial de la Justicia Municipal de Las Palmas.
Orden de 20 de mayo de 1964 por la que se rectifica la de 30 de abril de 1964, que promovió a Juez de Primera Instancia e Instrucción de ascenso a don Eustasio de la Fuente González.
Orden de 25 de mayo de 1964 por la que se declara en situación de excedencia voluntaria a don Juan José Barrenechea de Castro, Abogado Fiscal de entrada.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se destina a don Edelmiro González Sotelo, Oficial Habilitado de la Justicia Municipal de tercera categoría, al Juzgado de Paz de Alcantarilla (Murcia).
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se da carácter oficial a la publicación del Escalafón del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses en el «Boletín de Información» del Ministerio de Justicia.
Decreto 1553/1964, de 4 de mayo, por el que se dispone que el General de Brigada de Artillería don Mariano Lasala Millaruelo pase al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo».
Decreto 1554/1964, de 4 de mayo, por el que se dispone que el General de Brigada de Caballería don Vicente Calvo Bernad pase a la situación de reserva.
Decreto 1555/1964, de 6 de mayo, por el que se dispone que el General de Brigada de Infantería don José Sánchez Gómez pase al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo».
Decreto 1556/1964, de 6 de mayo, por el que se dispone que el Inspector Médico de primera clase don Antonio Cotarelo pase a la situación de reserva.
Decreto 1557/1964, de 14 de mayo, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Infantería al Coronel de dicha Arma don Joaquín López Vacas.
Decreto 1558/1964, de 14 de mayo, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Artillería al Coronel de dicha Arma don José Virgili Quintanilla.
Decreto 1559/1964, de 14 de mayo, por el que se promueve al empleo de Inspector Médico de segunda clase al Coronel Médico don José Lapuente Burges, nombrándole Jefe de los Servicios de Sanidad Militar de la Quinta Región Militar.
Decreto 1560/1964, de 14 de mayo, por el que se promueve al empleo de Inspector Médico de primera clase al Inspector Médico de segunda clase don Mariano Madruga Jiménez, nombrándole Jefe de los Servicios de Sanidad del Ejército.
Decreto 1561/1964, de 14 de mayo, por el que se dispone que el Teniente General don Manuel Carrasco Verde cese en el cargo de Director Gerente de la Junta Central de Acuartelamiento.
Decreto 1562/1964, de 14 de mayo, por el que se nombra Subinspector de Tropas y Servicios de Canarias y segundo Jefe del Gobierno Militar y Jefatura de Tropas de la isla de Tenerife al General de Brigada de Infantería don Alfonso de Mora Requejo.
Decreto 1563/1964, de 14 de mayo, por el que se nombra Gobernador militar de la Plaza y Provincia de Cádiz al General de Brigada de Infantería don Antonio Morales García de la Santa.
Decreto 1564/1964, de 14 de mayo, por el que se nombra Director del Hospital Central «Gómez Ulla» al Inspector Médico de segunda clase don Antonio Amor Tejedor.
Decreto 1565/1964, de 14 de mayo, por el que se nomra Director Gerente de la Junta Central de Acuartelamiento al General de División don Rodolfo Estella Bellido.
Orden de 14 de mayo de 1964 por la que se dispone que durante la ausencia del Director y Subdirector generales de Puertos y Señales Marítimas se encargue de la firma delegada que tienen conferida, así como del Despacho de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas, el Director general de Carreteras y Caminos Vecinales.
Decreto 1566/1964, de 21 de mayo, por el que se promueve al empleo de Intendente del Aire al Coronel del Cuerpo de Intendencia don Miguel García Almenta y Gutiérrez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid