Decreto 1911/1964, de 18 de junio, por el que se nombra a don Manuel Alonso Olea Vocal del Consejo de Administración de la Compañía Mercantil «Construcciones Aeronáuticas, S. A.» (C. A. S. A.).
Orden de 9 de junio de 1964 por la que se nombra a doña Rita Anastasia Ipua Macondi Auxiliar de Administracción Civil del Estado del Servicio de Industria de la Región Ecuatorial.
Decreto 1912/1964, de 25 de junio, por el que se dispone cese don Antonio Villacieros y Benito en el cargo de Embajador de España en Tokio por pase a otro destino.
Decreto 1913/1964, de 25 de junio, por el que se designa Embajador de España en Abeidjan a don Eduardo Gasset y Díez de Ulzurrun, Conde de Peñarrubias.
Decreto 1914/1964, de 25 de junio, por el que se nombra a don Antonio Villacieros y Benito primer Introductor de Embajadores y Jefe de los Servicios de Cancillería, Protocolo y Ordenes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Orden de 10 de junio de 1964 por la que se declara en situación de supernumerario a don Eduardo Carrión Moyano, Juez de Primera Instancia e Instrucción de ascenso.
Orden de 24 de junio de 1964 por la que se nombra Secretarios de la Administración de Justicia de la sexta categoría en la Rama de Tribunales a los señores que se mencionan.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se destina a las Secretarías de los Juzgados de Primera Instancia que se indican a los Secretarios de la Administración de Justicia que asimismo se mencionan.
Resolución de la Dirección General de Justicia en el concurso ordinario de traslado anunciado para la provisión de Secretarías de Juzgados Municipales.
Orden de 26 de junio de 1964 por la que se reintegra al Escalafón del Cuerpo de Interventores del Estado en la Explotación de Ferrocarriles a don Mariano Alcázar Fernández Puche.
Orden de 4 de julio de 1964 por la que se designa Consejero de libre designación en el Consejo Superior de Transportes Terrestres a don Florencio Valenciano Almoyna.
Orden de 21 de mayo de 1964 por la que se estima el recurso de reposición interpuesto por doña María Cruz Ubieto Fornés, nombrándola Maestra rural con carácter provisional en la provincia de Huesca.
Orden de 21 de mayo de 1964 por la que se anula el nombramiento de doña Carmen Neira Rodríguez, Maestra provisional rural de la Escuela de Nocito (Huesca).
Orden de 9 de junio de 1964 por la que se aprueba el expediente de la oposición a las cátedras del grupo XIV, «Electricidad general y aplicada», de las Escuelas Técnicas de Peritos Industriales de Córdoba, Las Palmas y Vitoria.
Orden de 25 de junio de 1964 por la que se dispone el cese de Directores de Institutos Nacionales de Enseñanza Media por finalizar su mandato.
Orden de 25 de junio de 1964 por la que se nombran Directores de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media que se mencionan.
Orden de 25 de junio de 1964 por la que se nombran Directores de Institutos Nacionales de Enseñanza Media a los señores que se mencionan.
Resoluciones de la Dirección General de Enseñanza Media por las que se nombran en virtud de concursos de traslados Catedráticos numerarios de distintas disciplinas en Institutos Nacionales de Enseñanza Media.
Decreto 1915/1964, de 2 de julio, por el que se dispone que el General de Divisiòn del Ejército del Aire don Antonio Munaiz de Brea pase sl grupo «B».
Decreto 1916/1964, de 9 de julio, por el que se dispone pase a la situación de reserva, a voluntad propia, el Consejero Togado del Cuerpo Jurídico del Aire don Felipe Acedo Colunga.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid