Orden de 21 de noviembre de 1964 por la que se dispone el cese del Cabo primero de la Guardia Civil don Pedro Lacosta Vaquero en las Compañías Móviles de Instructores de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se declara en situación de excedente voluntario en el Cuerpo Nacional de Topógrafos Ayudantes de Geografía y Catastro a don Pedro Torralbo González.
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas por la que se reconoce a don Antonio Velasco Villegas. Médico del Servicio Sanitario de la Guinea Ecuatorial, el sueldo inmediatamente superior a la categoría que actualmente ostenta.
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas por la que se reconoce a don Luis Fora Torres, Médico del Servicio Sanitario de la Guinea Ecuatorial, el sueldo inmediatamente superior a la categoría que actualmente ostenta.
Resolución de la Dirección General de Protección Civil por la que se efectúan traslados de varios funcionarios de la misma.
Orden de 13 de noviembre de 1964 por la que se nombra con carácter definitivo Médicos Jefes de Negociado de segunda clase del Cuerpo Facultativo de Prisiones a los señores que se mencionan.
Orden de 24 de noviembre de 1964 por la que se nombra Inspector regional de Prisiones de la Sexta Zona a don Manuel Márques Iñiguez.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se anuncia a don Francisco Mariano Muñoz Montero, Oficial Habilitado de la Justicia Municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz).
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se dispone que don José Rodríguez Ferrus, Médico Forense de categoría especial, con destino en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, pase trasladado a la del número 12 de la misma capital.
Resolución de la Dirección General de Justicia en concurso de traslado entre Médicos forenses de primera categoría con ascenso, primera, segunda o tercera categorías.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se acuerda el reingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia de don Manuel Naranjo Pereira, Auxiliar de tercera, excedente voluntario.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a la quinta categoría en la Rama de Tribunales y se nombra Secretario de la Audiencia Territorial de Sevilla a don José Gabriel Martínez Morete, Vicesecretario de la Audiencia Provincial de Córdoba.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se nombra Subdirector del Sanatorio Psiquiátrico Penitenciario de Madrid a don Fernando Borrás Cantabella.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se nombra Director de la Prisión Provincial de Córdoba a don Angel Pulido González.
Orden de 22 de octubre de 1964 por la que causan baja en la Escala Profesional y alta en la de Complemento los Oficiales del Cuerpo de Policía Armada Capitán don Francisco Patino González y Tenientes don Eliseo Bahíllo Huidobro y don Miguel García Berlanga, quedando en la situación de «colocados».
Orden de 19 de noviembre de 1964 por la que se hace extensivo el derecho a ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a los 83 Ingenieros clasificados por el Claustro de Profesores de la Escuela, curso intesivo 1964 (Plan 1947).
Orden de 14 de octubre de 1964 por la que se nombra Interventor del Centro de Enseñanza Media y Profesor de Madrid «Santa Teresa de Jesús» al Profesor del mismo don Belarmino Berjón Sarmiento.
Orden de 17 de octubre de 1964 por la que se nombra Inspector central de Enseñanza Primaria a don Francisco Argos Madrazo.
Orden de 17 de octubre de 1964 por la que se nombra a don Antonio Gómez Galán Inspector central de Escuelas del Magisterio.
Orden de 29 de octubre de 1964 por la que se nombra Interventor del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Sabadell al Profesor del mismo don Román Vallés Simplicio.
Orden de 31 de octubre de 1964 por la que cesa, a petición propia, en el cargo de Interventor del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Guadix la Profesora del mismo doña Encarnación Rodríguez Gutiérrez.
Orden de 31 de octubre de 1964 por la que cesa, a petición propia, en el cargo de Jefe de Estudios del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Ciudadela el Profesor del mismo don Jaime Gener Campins.
Orden de 31 de octubre de 1964 por la que se nombra Interventor del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Alfaro al Profesor del mismo don Raúl Tejada Herrero.
Orden de 31 de octubre de 1964 por la que se reconocen bienios a los Profesores de la Orquesta Nacional.
Orden de 17 de noviembre de 1964 por la que se aprueba el expediente del concurso-oposición convocado por Orden de 30 de marzo último para la provisión de una plaza de Inspector de Servicios Médicos en el Cuerpo de Inspectores Numenarios de Enseñanza Media del Estado y se nombra a don José Luis Tena Núñez para la referida plaza.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se nombra, en virtud de concurso de traslado, varios Profesores numenarios de «Lengua Literatura españolas» de Escuelas del Magisterio.
Orden de 16 de noviembre de 1964 por la que se nombra Magistrados de Trabajo de tercera categoría a don Rafael Martínez Emperador y don José Luis Nombela Nombela.
Resolución de la Subsecretaría por la que se jubila a don Francisco de San Millán y Ortuño Jefe de Negociado de primera clase del Cuerpo Técnico Administrativo.
Resolución de la Subsecretaría por la que se dispone corrida de escalas en el Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo, motivada por el fallecimiento de don Marcelino Riaza de la Torre Inspector provincial Superior de primera clase
Resolución de la Subsecretaría por la que se concede la excedencia voluntaria a doña María del Carmen Ortiz Diaz, Auxiliar de tercera clase de la Escala Auxiliar a extinguir.
Resolución de la Subsecretaría por la que se concede a don Ulpiano Alfonso Navarro Moreno Ordenanza del Departamento, el pase a la situación de excedencia voluntaria.
Resolución de la Subsecretaría por la que se dispone el reingreso al servicio activo de don Jesús López López. Ordenanza de este Ministerio.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid