Orden de 31 de diciembre de 1964 por la que se conceden ascensos en el Cuerpo Técnico-Administrativo de la Presidencia del Gobierno.
Orden de 25 de enero de 1965 por la que se nombra al Capitán de Intendencia, E. A., don Vitaliano Ares Guillen Delegado de los Servicios Financieros de la Provincia de Ifni.
Orden de 27 de enero de 1965 por la que se concede la situación de Reemplazo Voluntario en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles al personal del Cuerpo de la Guardia Civil que se menciona.
Orden de 28 de enero de 1965 por la que se conceden traslados en el Cuerpo de Porteros de los Ministerios Civiles.
Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se concede el reingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Artes Gráficas al excedente voluntario don Manuel Achaques Orozco, en vacante producida por fallecimiento de don Alfonso Redondo Pérez.
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas por la que se reconoce a don José Tornero Narciso, Cabo primero de la Primera Compañía Móvil de la Guardia Territorial de la Guinea Ecuatorial, el sueldo inmediatamente superior a la categoría que actualmente ostenta.
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas por la que se reconoce a don Agustín Izquierdo Cotorruelo, Topógrafo del Servicio Agronómico de la Guinea Ecuatorial, el sueldo inmediatamente superior a la categoría que actualmente ostenta.
Resolución de la Dirección General de Justicia en el concurso de ascenso anunciado para la provisión de Secretarías de Juzgados Comarcales
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a la plaza de Médico Forense de categoría segunda a don Angel Ruiz Fernández.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se nombra Secretario de Sala de la Audiencia Territorial de Sevilla a don Ramon Valle Aranda, Secretario de la cuarta categoría en la rama de Tribunales que sirve igual cargo en la de Zaragoza.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se concede prórroga de edad para la jubilación forzosa hasta la ordenación de habere pasivos mínimos a don Eduardo Alvarez Alonso, funcionario del Cuerpo Especial de Prisiones.
Resolución de la Dirección General de los Registros u del Notariado por la que se jubila al Notario de Madrid don Manuel Martínez Ortiz por haber cumplido la edad reglamentaria.
Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro de diverso personal del Cuerpo de Policía Armada
Resolución de la Subsecretaría sobre situación en el Escalafón del Ingeniero del Cuerpo de Caminos Canales y Puertos don José de la Mano Lastras.
Orden de 20 de enero de 1965 por la que se nombra Director de la Escuela de Maestría Industrial de Cádiz a don Julio García-Agulló Aguado.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Laboral en el concurso de traslados entre el personal docente de los Centros Oficiales de Formación Profesional Industrial convocado por Resolución de 3 de noviembre de 1964.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria sobre nombramiento y cese de Profesora numeraria de Matemáticas de la Escuela del Magisterio de Lérida
Orden de 22 de enero de 1965 por la que se nombra Vocal del Patronato del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», al Doctor Ingeniero Aeronáutico don José Manuel Sendagorta Aramburu.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid