Orden de 4 de febrero de 1965 por la que se declaran firmes los datos figurados en la relación -anexo dos de la Orden de 7 de enero último- de funcionarios de la Escala Técnico-administrativa, a extinguir, de la Presidencia del Gobierno
Orden de 9 de febrero de 1965 por la que se nombra a don Luis Vericat Núñez Presidente de la Comisión para el Fomento de la Investigación Textil.
Orden de 3 de febrero de 1965 por la que se resuelve el concurso para la provisión del cargo de Juez en los Juzgados Municipales que se mencionan.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se concede la excedencia voluntaria al Médico del registro Civil don José Botas Blanco
Decreto 211/1965, de 8 de febrero, por el que se dispone que el Almirante don Pablo Suances Jáudenes cese en el cargo de Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y quede a las órdenes del Ministro de Marina.
Decreto 212/1965, de 8 de febrero, por el que se nombra Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al Almirante don Rafael Fernández de Bobadilla y Ragel.
Corrección de erratas de la Orden de 22 de diciembre de 1964 por la que se dispone la publicación de la relación de funcionarios correspondientes al Cuerpo Técnico de Inspección de Seguros y Ahorro.
Decreto 213/1965, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de don Carlos Arias Navarro en el cargo de Director general de Seguridad.
Decreto 214/1965, de 5 de febrero, por el que cesa en el cargo de Alcalde de Madrid don José Finat y Escrivá de Romaní.
Decreto 215/1965, de 5 de febrero, por el que se nombra Alcalde de Madrid a don Carlos Arias Navarro.
Orden de 29 de enero de 1965 por la que se declara la nulidad parcial de la Orden de 15 de diciembre de 1962
Orden de 1 de febrero de 1965 por la que se nombra Vicepresidente del Consejo de Obras Públicas a don Vicente Botella Torregrosa.
Resolución de la Subsecretaría sobre situación en el Escalafón del Interventor del Estado en la Explotación de Ferrocariles don Joaquín Imedio Díaz.
Resolución de la Subsecretaría sobre situación en el Escalafón del Interventor del Estado en la Explotación de Ferrocariles don Pablo Fuente Paz.
Orden de 23 de diciembre de 1964 por la que se nombra a don Pedro Sánchez Hernández Vocal en la Junta Central de Formación Profesional Industrial.
Orden de 15 de enero de 1965 por la que se nombran Vocales representantes de los Ministerios de Industria y de Agricultura en la Comisión Provincial de Enseñanza laboral de Guipúzcoa
Orden de 1 de febrero de 1965 por la que se aprueban las propuestas de las Inspecciones de Enseñanza Primaria de ingreso en el Escalafón de los Maestros Volantes de la promoción de 1961
Resolución de la Subsecretaría por la que se disponen ascensos económicos en la escala de Inspectores provinciales del Cuerpo Nacional, de Inspección de Trabajo, motivado por el fallecimiento del Inspector don Bartolome Calafell Amer.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid