Decreto 662/1965, de 18 de marzo, por el que se dispone que el Teniente General don Carlos Marin de Bernardo Lasheras cese en el cargo de Presidente del Consejo Directivo del Patronato de Casas Militares.
Decreto 663/1965, de 18 de marzo, por el que se nombra Presidente del Consejo Directivo del Patronato de Casas Militares al Teniente General don Gregorio López Muñiz.
Orden de 20 de marzo de 1965 por la que se anuncia concurso para cubrir vacantes de Guardias de segunda de Infantería que existen en el Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalisimo de los Ejércitos.
Orden de 20 de marzo de 1965 por la que se anuncia concurso para cubrir vacantes de Guardias de segunda en la Unidad de Caballería del Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalisimo de los Ejércitos.
Orden de 22 de marzo de 1965 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 10 de febrero de 1965 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel Sánchez Ródenas.
Orden de 22 de marzo de 1965 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 15 de febrero de 1965, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Miguel Navarro Vera.
Orden de 22 de marzo de 1965 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 25 de enero de 1965, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Félix Muñoz Fierro.
Orden de 23 de marzo de 1965 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 9 de febrero de 1965, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Pablo Ramos Carriedo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid