Decreto 2713/1965, de 14 de agosto, por el que se dispone el cese de los Procuradores en Cortes que se relacionan, comprendidos en el apartado i) del artículo segundo de la Ley de 17 de julio de 1942, modificada por la de 9 de marzo de 1946.
Decreto 2714/1965, de 14 de agosto, por el que se nombran Procuradores en Cortes, comprendidos en el apartado i) del artículo segundo de la Ley de 17 de julio de 1942, modificada por la de 9 de marzo de 1946, a los señores que se relacionan.
Orden de 16 de septiembre de 1965 por la que se nombran Subdirector general de Financiación de Inversiones de la Dirección General de Presupuestos a don José Barea Tejeiro.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro del Policía del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Orden de 31 de julio de 1965 por la que se designa a don Pedro de Areitio y Rodrigo Consejero del Consejo Superior de Transportes Terrestres en representación de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales
Orden de 31 de julio de 1965 por la que se designa a don Santiago de Cruylles Peratallada y Bosch Consejero del Consejo Superior de Transportes Terrestres en representación de la Dirección General de Transportes Terrestres.
Orden de 31 de julio de 1965 por la que se designa a don Fernando María Yturriaga y Dou Consejero del Consejo Superior de Transportes Terrestres en representación de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas.
Orden de 13 de agosto de 1965 por la que se resuelven las reclamaciones formuladas contra la relación de funcionarios del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Escuelas del Magisterio.
Orden de 13 de agosto de 1965 por la que se resuelven las reclamaciones formuladas contra la relación de funcionarios del Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas del Magisterio.
Orden de 3 de septiembre de 1965 por la que se nombra, en virtud de concurso previo de traslado, Catedrático de la Universidad de Valladolid a don Antonio Fernández de Troconiz y Ortiz de Zárate.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid