Orden de 16 de diciembre de 1965 por la que se dispone el cese del Teniente de Ingenieros, Escala Auxiliar, don Fernando Santiago Lozano en el Servicio de Parque y Talleres de Automóviles del Gobierno General de la Provincia de Sahara.
Orden de 16 de diciembre de 1965 por la que se confirma al Subteniente Practicante de Sanidad Militar don José Burón Alonso en el destino que viene desempeñando en el Servicio Sanitario de la Provincia de Sahara.
Orden de 18 de diciembre de 1965 por la que se nombra al Comandante de Infantería (E. A.) don Guillermo Barranco López Ayudante del Gobernador general de la Provincia de Ifni.
Orden de 20 de diciembre de 1965 por la que se nombra por concurso a doña Rita Ipua Mackondy funcionaria del Cuerpo Auxiliar de la Administración Civil del Estado del Consejo de Gobierno de la Guinea Ecuatorial.
Orden de 21 de diciembre de 1965 por la que pasa a la situación de retirado el personal del Grupo de Policía de Ifni que se cita.
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas por la que se concede el tercer trienio a don Juan Romero Cuevas, Sargento de la Policía Gubernativa de la Provincia de Ifni.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se nombra Secretario de Sala de la Audiencia Territorial de Cáceres a don Rodolfo Vera Alcázar, Secretario de la cuarta categoría en la Rama de Tribunales.
Orden de 16 de diciembre de 1965 por la que se dispone cese en el cargo de Presidente de Juntas de Evaluación Global de Ambito Nacional don José María Fernández-Yáñez y Ozores.
Orden de 16 de diciembre de 1965 por la que se nombra Subdirector general de Industria, Técnica y Facultativa en la Dirección General de Asistencia Técnica Tributaria a don José María Fernández-Yáñez y Ozores.
Orden de 16 de diciembre de 1965 por la que se nombra Subdirector general de Coordinación Interna y de Servicios en la Dirección General de Asistencia Técnica Tributaria a don Rafael Montes Rubio.
Orden de 10 de diciembre de 1965 sobre cese en el cargo de Interventor de la Sección Comercio de la Mutualidad General de Funcionarios del Departamento de don Francisco José Espinos de Motta.
Orden de 10 de diciembre de 1965 sobre nombramiento de Interventor de la Sección Comercio de la Mutualidad General de Funcionarios de este Departamento de don José Manuel Muñoz de Miguel.
Orden de 10 de diciembre de 1965 sobre nombramiento de Vocal de la Junta de Gobierno de la Sección Comercio de la Mutualidad General de Funcionarios del Departamento del Director general de Régimen Interior don Claudio Colomer Marqués.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid