Orden de 22 de diciembre de 1965 por la que causa baja en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles el personal que se cita.
Orden de 24 de diciembre de 1965 por la que se dispone el cese del Capitán de Artillería E. A. don Manuel de La Pascua Salguero en los Servicios de Información y Seguridad de la Provincia de Sahara.
Orden de 24 de diciembre de 1965 por la que se dispone el cese del Teniente Coronel de Infantería E. A. don Alfonso Bravo Santos en el cargo de Ayudante de Campo del Gobernador general de la Provincia de Sahara.
Orden de 28 de diciembre de 1965 por la que se nombra al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Luis Fernando Revuelta García Ingeniero Jefe del Servicio de Obras Públicas de la Guinea Ecuatorial.
Orden de 30 de noviembre de 1965 por la que se nombran representantes del Ministerio de Agricultura en los Comisiones Provinciales de Enseñanza Laboral que se citan.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid