Orden de 13 de enero de 1966 por la que se dispone el cese del Agente don Salvador Sánchez Seguí en la Policía Territorial de la Provincia de Sahara.
Orden de 13 de enero de 1966 por la que se nombra a los Ayudantes de Oficinas Militares don José Manuel Aldana Gomez y don Domingo Benavides Mateos Auxiliares mayores de segunda clase del Gobierno General de la Provincia de Sahara.
Orden de 17 de enero de 1966 por la que se modifica la composición de la Comisión interministerial creada para el estudio del proyecto del Reglamento para la Protección de las Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional.
Orden de 17 de enero de 1966 por la que se dispone el nombramiento de los Sargentos que se mencionan para cubrir vacantes de su empleo en la Policía Territorial de la provincia de Sahara.
Orden de 17 de enero de 1966 por la que se deja sin efecto la de 11 de diciembre último nombrando a don Juan Prieto Cunquero Celador Instructor de Primera clase de los Servicios Marítimos de la Guinea Ecuatorial.
Orden de 18 de enero de 1966 por la que se nombra Vocales de la Comisión Nacional de Geodesia y Geofísica, con el carácter de Competentes en estudios de Tsunamis, a don Enrique Dupuy de Lome y Sánchez Lozano y a don Francisco Alonso San Millán.
Orden de 19 de enero de 1966 por la que causa baja en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles el personal que se cita.
Orden de 19 de enero de 1966 por la que se clasifica para ocupar destinos de primera clase en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles a los Tenientes del Ejército de Tierra que se mencionan.
Orden de 19 de enero de 1966 por la que se concede la situación e Reemplazo Voluntario en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles al Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil don Anastasio Prudencio de la Cuadra.
Orden de 19 de enero de 1966 por la que se concede la situación de Reemplazo Voluntario en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles al Sargento del Cuerpo de la Policía Armada don José Melón Melón.
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas por la que se declara en situación de jubilado voluntario a don Jenaro Mochales Escudé, Preparadora anatómico del Servicio Sanitario de la Guinea Ecuatorial.
Orden de 12 de enero de 1966 por la que se acuerda declarar a don Luis Martín Sanz, Médico forense, renunciante a su empleo.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se nombran en concurso de ascenso Secretarios de segunda categoría de la Justicia Municipal.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se nombra Secretarios de tercera categoría de la Justicia Municipal en turno de ascenso a los funcionarios que se citan.
Resolución de la Dirección General de Justicia en el concurso de traslado entre Médicos forenses de categoría primera con ascenso, primera, segunda o tercera categorías.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se jubila a don Jesús Cuadrao García Registrador de la Propiedad de Tortosa, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Orden de 7 de diciembre de 1965 por la que se nombra del Estado a don Federico Trenor y Treno, con el número de Registro de Personal A10HA302.
Orden de 11 de enero de 1966 por la que se confiere a los Radiotelegrafistas que se citan el nombramiento de funcionarios de la Escala de Radiotelegrafistas al servicio de la Dirección General de Correos y Telecomunicación.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone la publicación de la baja del ex Policía del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro del personal «Supernumerario» del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Orden de 19 de enero de 1966 por la que se nombra de nuevo ingreso funcionarios del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a los señores que se citan.
Orden de 3 de diciembre de 1965 por la que, en virtud de oposición libre, se nombra Profesores adjuntos numerarios de «Filosofía», de Institutos Nacionales de Enseñanza Media, a los señores que se citan, destinándoles a los Centros que se mencionan.
Orden de 13 de enero de 1966 sobre nombramiento de Consejeros de la Mutualidad General de Funcionarios del Departamento.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid