Decreto 128/1966, de 29 de enero, por el que se dispone que durante la ausencia del Ministro de Industria se encargue del Despacho de su Departamento el Ministro de Obras Públicas.
Decreto 129/1966, de 27 de enero, por el que se dispone cese como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Obras Públicas, don Florentino Briones Blanco.
Decreto 130/1966, de 27 de enero, por el que se nombra representante del Ministerio de Obras Públicas en el Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria a don Santiago Udina Martorell.
Orden de 24 de enero de 1966 por la que se nombra por concurso a don Buenaventura Martín Domínguez Auxiliar mayor del Gobierno General de la Provincia de Ifni.
Orden de 25 de enero de 1966 por la que se dispone el cese del Cartero urbano don Ildefonso López Lerma en los Servicios de Correos de la Provincia de Sahara.
Orden de 26 de enero de 1966 por la que causa baja en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles el personal que se cita.
Orden de 26 de enero de 1966 por la que se otorga por adjudicación directa un destino a un Teniente Auxiliar de Artillería.
Decreto 131/1966, de 14 de enero, por el que se promueve al empleo de Teniente General al General de División don Ramón Carmona y Pérez de vera, nombrandole Capitán General de la Octava Región Militar.
Decreto 132/1966, de 14 de enero, por el que se promueve al empleo de General de División al General de Brigada de Ingenieros don Esteban Collantes Vidal.
Decreto 133/1966, de 14 de enero, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Ingenieros al Coronel de dicha Arma don Ramón Abenia Arenas, nombrándole Jefe de Ingenieros de la segunda Región Militar.
Decreto 134/1966, de 14 de enero, por el que se nombra Director general de la Guardia Civil al Teniente General don Angel Ramírez de Cartagena y Marcaida.
Decreto 135/1966, de 14 de enero, por el que se nombra Jefe de Ingenieros de la séptima Región Militar al General de Brigada de Ingenieros don Máximo Briones Blanco.
Decreto 136/1966, de 18 de enero, por el que se nombra segundo Jefe de Tropas de la quinta Región Militar y Gobernador militar de la plaza y provincia de Huesca al General de División don Buenaventura Hernández Moure.
Decreto 137/1966, de 21 de enero, por el que se dispone que el General de Brigada de Infantería don Manuel Melis Clavería cese en su actual destino.
Decreto 138/1966, de 25 de enero, por el que se dispone que el General de Brigada de Infantería don Alejandro Alonso de Castañeda Navas pase al «Grupo de Destino de Arma o Cuerpo».
Decreto 139/1966, de 26 de enero, por el que se dispone que el Teniente General don Rafael Alvarez Serrano pase a la situación de reserva.
Decreto 140/1966, de 28 de enero, por el que se dispone que el Teniente General don Valero Valderrábano Samitier pase al «Grupo de Destino de Arma o Cuerpo».
Decreto 141/1966, de 20 de enero, por el que se asciende al empleo de Almirante al Vicealmirante fallecido don Angel Riva Suardíaz.
Decreto 142/1966, de 20 de enero, por el que se asciende al empleo de Contralmirante al Capitán de Navio don Juan Cervera y Cervera.
Decreto 143/1966, de 20 de enero, por el que se asciende al empleo de Vicealmirante al Contralmirante don Alfredo Lostau Santos, nombrándole Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada y Jefe de la Agrupación Orgánica.
Decreto 144/1966, de 20 de enero, por el que se asciende al empleo de General Auditor al Coronel don Eduardo Callejo y García-Amado, nombrándole Subinspector General del Cuerpo Jurídico de la Armada y Jefe de la Sección de Justicia del Ministerio de Marina.
Decreto 145/1966, de 20 de enero, por el que se nombra Jefe del Sector Naval de Málaga al Contralmirante don Carlos Pardo Delgado.
Decreto 146/1966, de 20 de enero, por el que se dispone que el Vicealmirante don Alfonso Colomina Boti pase a la situación prevista en el último párrafo del artículo noveno de la Ley de 20 de diciembre de 1952.
Decreto 147/1966, de 20 de enero, por el que se dispone pase a la situación de reserva el Contralmirante don Ricardo Calvar y González-Aller.
Orden de 18 de enero de 1966 por la que se confiere el nombramiento de funcionarios del Cuerpo General Técnico de Telecomunicación a los 25 opositores que se citan.
Orden de 14 de enero de 1966 por la que se efectúa nombramiento de Profesor de Educación Física en el Distrito Universitario de Murcia a favor de don Miguel Hernández-Cegarra.
Orden de 14 de enero de 1966 por la que se nombra a don Fernando Ruiz García Profesor Director de los Servicios de Educación Física del Distrito Universitario de Madrid.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Media en el concurso de destinos convocado entre Profesores adjuntos numerarios de «Dibujo» de Institutos Nacionales de Enseñanza Media procedentes de los cursillos de 1936 e integrados en aquel Cuerpo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid