Decreto 485/1966, de 17 de febrero, por el que se nombra a don Miguel Ojeda Muñoz representante del Instituto Nacional de Industria en el Consejo de Administración de la Empresa Nacional «Santa Bárbara».
Orden de 19 de febrero de 1966 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en la actualidad y el pase a la situación de «En expectativa de servicios civiles» del Comandante de Infantería don Juan Viguera Lobo.
Orden de 23 de febrero de 1966 por la que causa baja en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles el personal que se menciona.
Orden de 23 de febrero de 1966 por la que se clasifica para ocupar destinos de primera clase en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles a los Tenientes del Cuerpo de la Guardia Civil que se mencionan.
Orden de 23 de febrero de 1966 por la que se otorga por adjudicación directa un destino a un Teniente auxiliar de Ingenieros.
Orden de 23 de febrero de 1966 por la que se concede la situación de Reemplazo Voluntario en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles al Brigada de Complemento de Infantería don Luis Méndez de la Montaña.
Orden de 23 de febrero de 1966 por la que se acuerda el cese de don José María Reyes Monterreal en el cargo de Inspector provincial de la Justicia Municipal en Ciudad Real.
Orden de 23 de febrero de 1966 por la que se acuerda el cese de don Jaime Juárez Juárez en el cargo de Inspector provincial de la Justicia Municipal de Segovia.
Orden de 23 de febrero de 1966 por la que se acuerda el cese de don Luis Martín Tenias en el cargo de Inspector provincial de la Justicia Municipal de Huesca.
Resolución de la Dirección General de Justicia en el concurso de traslado para la provisión de vacantes de Oficiales habilitados de la Justicia Municipal.
Decreto 486/1966, de 17 de febrero, por el que se asciende al empleo de General Auditor al Coronel don Gregorio Sanguino y Benitez, nombrándole Subinspector general del Cuerpo Jurídico de la Armada y Jefe de la Sección de Justicia del Ministerio de Marina.
Decreto 487/1966, de 17 de febrero, por el que se destina al Alto Estado Mayor al Contralmirante don Manuel Cervera Cabello.
Decreto 488/1966, de 17 de febrero, por el que se dispone el pase a la situación de reserva del General Inspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada don Angel Vázquez da Porta.
Decreto 489/1966, de 26 de febrero, por el que cesa en el cargo de Gobernador civil de la provincia de La Coruña don Evaristo Martín Freire.
Orden de 15 de enero de 1966 por la que se nombra en virtud de oposición Catedrático de la Universidad de Sevilla a don Manuel Galbis Pascual.
Orden de 15 de enero de 1966 por la que se nombra en virtud de oposición Catedrático de la Universidad de Valladolid a don José Ramón del Sol Fernández.
Orden de 26 de enero de 1966 por la que se nombra en virtud de oposición Catedrático de la Universidad de Granada a don Miguel Gil Gayarre.
Orden de 27 de enero de 1966 por la que se nombra en virtud de concurso de traslado Catedrático de la Universidad de Madrid a don José Antonio Gardía-Trevijano Fos.
Orden de 7 de febrero de 1966 por la que se nombra en virtud de concurso previo de traslado Catedrático de la Universidad de Granada a don Justo Mañas Díaz.
Orden de 14 de febrero de 1966 por la que se nombra Auxiliar femenino de Servicios Docentes del Grupo escolar «Marcelo Usera», de Madrid, en virtud de concurso-oposición a doña Carmen de Pablo García.
Decreto 490/1966, de 12 de febrero, por el que se nombra Delegado provincial del Ministerio de la Vivienda en Burgos a don Tomás Escalonilla Muncharaz.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid