Decreto 837/1966, de 7 de abril, relativo a nombramientos de personal en los Organismos Autónomos y Servicios Administrativos sin personalidad jurídica.
Decreto 838/1966, de 24 de marzo, por el que se regulan los expedientes de clasificación de contratistas de obras del Estado y se determina la composición de la Comisión de Clasificación constituida en la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
Decreto 839/1966, de 24 de marzo, por el que se reorganiza el Patronato de Casas para Funcionarios del Ministerio de Hacienda.
Decreto 840/1966, de 24 de marzo, por el que se acomoda al Régimen especial del Municipio de Madrid el de Intervenciones en materia de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Orden de 30 de marzo de 1966 por la que se extiende a toda España la Norma de obligado cumplimiento de 16 de diciembre de 1965 para la Enseñanza no estatal de Madrid.
Decreto 841/1966, de 31 de marzo, por el que se dictan normas para facilitar semillas y fertilizantes a los cultivadores de arroz a través del Servicio Nacional del Trigo.
Corrección de erratas del Decreto 742/1966, de 31 de marzo, por el que se regula la inscripción en el Registro de Agencias Informativas.
Corrección de erratas del Decreto 749/1966, de 31 de marzo, por el que se regula la inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas.
Decreto 842/1966, de 31 de marzo, por el que se confirma el destino en el Alto Estado Mayor de don Rafael Márquez Piñero, Capitán de Navío.
Orden de 31 de marzo de 1966 por la que se nombra por concurso Médico de Medicina Interna del Servicio Sanitario de la Provincia de Ifni al Capitán Médico del Cuerpo de Sanidad Militar don Enrique Girela Riazzo.
Orden de 1 de abril de 1966 por la que se dispone el cese de don Julio Culebras Hidalgo en la Comisaría General de la Guinea Ecuatorial.
Orden de 1 de abril de 1966 por la que se dispone el cese de don Castor Matías Castro en las Compañías Móviles de Instructores de la Guardia Territorial de la Guinea Ecuatorial.
Orden de 11 de abril de 1966 por la que se designa Vocal representante del Ministerio de Marina en la Comisión Interministerial para el estudio del Reglamento de Zonas e Instalaciones de interés para la Defensa Nacional a don Luis Orcasitas Llorente.
Orden de 11 de abril de 1966 por la que se nombra por concurso a don Francisco José Eugenio Esteban Porras funcionario del Ministerio de Hacienda de la Delegación de Hacienda de la Provincia de Sahara.
Orden de 13 de abril de 1966 por la que causa baja en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles el personal que se menciona.
Orden de 13 de abril de 1966 por la que se rectifica la de 30 de marzo de 1966, en la parte que afecta al Sargento de Complemento del Cuerpo de la Guardia Civil don Angel Tabernero Mangas.
Orden de 13 de abril de 1966 por la que se otorga por adjudicación directa un destino al Policía armado don Pedro Buendía Barquero.
Orden de 13 de abril de 1966 por la que se nombra Consejero del Consejo Superior de Estadística al Contralmirante don Manuel Cervera Cabello.
Orden de 13 de abril de 1966 por la que se concede la situación de reemplazo voluntario en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles al Teniente de la Escala Auxiliar de Infantería don Elpidio Cuesta Valluerca.
Decreto 843/1966, de 31 de marzo, por el que se promueve a la plaza de Magistrado de término a don José María Luque Cuenda, Magistrado de ascenso.
Decreto 844/1966, de 31 de marzo, por el que se promueve a la plaza de Magistrado de ascenso a don Celso Gimeno Romero, Magistrado de entrada.
Decreto 845/1966, de 31 de marzo, por el que se promueve a la plaza de Magistrado de ascenso a don José Plácido Fernández Viagas, Magistrado de entrada.
Decreto 846/1966, de 31 de marzo, por el que se promueve a la plaza de Magistrado de ascenso a don Narciso Rivas Martínez, Magistrado de entrada.
Decreto 847/1966, de 31 de marzo, por el que se promueve a la plaza de Magistrado de ascenso a don Julio Sánchez Morales de Castilla, Magistrado de entrada.
Decreto 848/1966, de 31 de marzo, por el que se promueve a la plaza de Magistrado de ascenso a don Manuel María Rodríguez Iglesias, Magistrado de entrada.
Decreto 849/1966, de 31 de marzo, por el que se promueve a la plaza de Magistrado de entrada a don Pedro Nacher Soler, Juez de término.
Decreto 850/1966, de 31 de marzo, por el que se promueve a la plaza de Magistrado de entrada a don José Luis Infante Merlo, Juez de término.
Decreto 851/1966, de 31 de marzo, por el que se promueve a la plaza de Magistrado de entrada a don Manuel Conde Pumpido Ferreiro, Juez de término.
Decreto 852/1966, de 31 de marzo, por el que se promueve a la plaza de Magistrado de entrada a don Benito Martínez Sanjuán, Juez de término.
Decreto 853/1966, de 31 de marzo, por el que se promueve a la plaza de Magistrado de entrada a don Manuel Rubido Velasco, Juez de término.
Decreto 854/1966, de 31 de marzo, por el que se promueve a la plaza de Magistrado de entrada a don Luis Mosquera Sánchez, Juez de término.
Decreto 855/1966, de 31 de marzo, por el que se promueve a la plaza de Magistrado de entrada a don José Alfredo de Diego Luzuriaga, Juez de término.
Decreto 856/1966, de 31 de marzo, por el que se promueve a la plaza de Magistrado de entrada a don José Lizcano Cenjor, Juez de término.
Decreto 857/1966, de 31 de marzo, por el que se promueve a la plaza de Magistrado de entrada a don César González Herrero, Juez de término.
Decreto 858/1966, de 31 de marzo, por el que se promueve a la plaza de Magistrado de entrada a don Francisco Cardos Serra, Juez de término.
Decreto 859/1966, de 31 de marzo, por el que se nombra Magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid a don Pedro María Bugallal del Olmo, Magistrado de término.
Decreto 860/1966, de 31 de marzo, por el que se nombra Magistrado de la Audiencia Provincial de Cádiz a don Guillermo Troncoso Regordán, Magistrado de entrada.
Decreto 861/1966, de 31 de marzo, por el que se nombra Juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cádiz a don Luis Manuel López Mora, Magistrado de entrada.
Decreto 862/1966, de 31 de marzo, por el que se nombra Magistrado de la Audiencia Territorial de Barcelona a don José Vidal Fiol, Magistrado e término.
Decreto 863/1966, de 31 de marzo, por el que se nombra Juez de Primera Instancia e Instrucción número 29 de Madrid a don Manuel García Miguel, Magistrado de ascenso.
Decreto 864/1966, de 31 de marzo, por el que se nombra Juez de Primera Instancia e Instrucción número 30 de Madrid a don Antonio Avendaño Porrua, Magistrado de ascenso.
Decreto 865/1966, de 31 de marzo, por el que se nombra Juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Valladolid a don Pascual Marín Pérez, Magistrado de ascenso.
Decreto 866/1966, de 31 de marzo, por el que se nombra Juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Oviedo a don César Alvarez-Linera Uría, Magistrado de entrada.
Decreto 867/1966, de 31 de marzo, por el que se nombra Presidente de la Sección segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz a don Lázaro Salas y Salas, Magistrado de entrada.
Orden de 4 de abril de 1966 por la que se nombra a don Angel González Simón Inspector provincial de Justicia Municipal de Ciudad Real.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se readmite al servicio activo a don Cristóbal Manuel Soto Rendón, Oficial de la Administración de Justicia de la Rama de Juzgados.
Decreto 868/1966, de 14 de abril, por el que se dispone que el General de División don Ramón Rivas Martínez pase al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo».
Decreto 869/1966, de 18 de abril, por el que se dispone que el General de Brigada de Infantería don Gustavo Fernández Escudero pase a la situación de reserva.
Orden de 29 de marzo de 1966 por la que se nombra funcionarios del Cuerpo de Ingenieros de Telecomunicación a los opositores que se citan.
Orden de 30 de marzo de 1966 por la que se nombra previa oposición, Auxiliares de tercera clase de la Jefatura Central de Tráfico a los señores que se citan.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone la publicación de la baja del ex Policía del Cuerpo de Policía Armada don Donaciano Rodríguez Herrero.
Orden de 26 de marzo de 1966 por la que se considera decaída en sus derechos a la opositora aprobada doña María Fernanda Montesinos Ciriza, procedente de la promoción convocada en 29 de noviembre de 1963, por no haber tomado posesión de su cargo en el plazo reglamentario.
Orden de 6 de abril de 1966 por la que se integra en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuelas Técnicas Superiores a don Miguel Odriozola Pietas.
Orden de 4 de abril de 1966 por la que se convoca el concurso número 3/1966 de traslados entre los funcionarios del Cuerpo General Subalterno de la Administración Civil del Estado.
Resolución del Tribunal calificador del concurso restringido para cubrir una plaza de Oficial administrativo de segunda clase en la Junta de Obras y Servicios del Puerto de Málaga.
Orden de 24 de marzo de 1966 por la que se convoca examen-concurso para contratar entre personal civil una plaza de Profesor de Enseñanza Superior (Matemáticas) para prestar sus servicios en la Escuela Naval Militar.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se dispone que por el Instituto de Estudios de Administración Local se anuncie convocatoria para ingreso en el Cuerpo de Secretarios de segunda categoría de Administración Local.
Resolución delos Tribunales de la oposición convocada para ingreso en la escala Auxiliar Mixta de Telecomunicación por la que se fijan fechas para el comienzo del primer ejercicio.
Orden de 28 de marzo de 1966 por la que se nombra la Comisión Especial que ha de actuar en el concurso de traslados a cátedras de «Francés» vacantes en Centros docentes dependientes de la Dirección General de Enseñanza Media.
Orden de 28 de marzo de 1966 por la que se nombra la Comisión Especial que ha de actuar en el concurso de traslados a cátedras de «Filosofía» vacantes en Centros docentes dependientes de la Dirección General de Enseñanza Media.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Media por la que se hace pública la división en tercios de la relación de Catedráticos numerarios de Institutos Nacionales de Enseñanza Media.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Universitaria por la que se publica relación de aspirantes admitidos al concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Historia de la Filosofía» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Universitaria por la que se convoca a concurso de traslado para su provisión en propiedad la cátedra de «Filosofía Latina» (primera cátedra) de la Universidad de Madrid.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Universitaria por la que se publica relación de aspirantes admitidos al concurso-oposición de las plazas de Profesores adjuntos que se indican de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona.
Resolución de la Jefatura Regional de Galicia del Patrimonio Forestal del Estado por la que se convocan oposiciones libres para cubrir dos plazas de Guarda segundo vacantes de la plantilla de personal fijo no funcionario de este Organismo.
Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real por la que se hace pública la composición del Tribunal que ha de juzgar el concurso de méritos para proveer en propiedad la plaza de Viceinterventor de fondos provinciales.
Orden de 11 de abril de 1966 por la que se autoriza a don Alberto de los Nietos para la venta al público en Madrid de «leche certificada», procedente de la explotación ganadera Granja «Los Morales», ubicada en Cerceda (Madrid).
Orden de 11 de abril de 1966 por la que se autoriza a don José Trueba González para la venta al público en Madrid de «leche certificada» procedente de la explotación ganadera Granja «El Molino», ubicada en Humanes (Madrid).
Orden de 11 de abril de 1966 por la que se aprueba el proyecto reformado de la Central Lechera que en Cáceres tiene concedida don Jacinto Rus Pérez.
Orden de 11 de abril de 1966 por la que se autoriza a «Unión Industrial y Agro-Ganadera, Sociedad Anónima (INIASA)», para la ampliación de las instalaciones de la Central Lechera que tiene adjudicada en Granada.
Orden de 12 de abril de 1966 por la que se adjudica la ejecución de las obras del proyecto de urbanización de la zona central de Güera, en la provincia de Sahara.
Decreto 870/1966, de 23 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Shakir Mahmud Shukri.
Decreto 871/1966, de 31 de marzo, por el que se indulta a Rafael y Gonzalo Rodríguez Becerra del resto de la prisión que les queda por cumplir.
Decreto 872/1966, de 31 de marzo, por el que indulta a José Bolance Castell del resto de la pena que le queda por cumplir.
Decreto 873/1966, de 31 de marzo, por el que indulta parcialmente a Raúl Alvaro Barbadillo.
Decreto 874/1966, de 31 de marzo, por el que se indulta parcialmente a Houston Devaun Meares.
Orden de 22 de marzo de 1966 por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Carta de Sucesión en el título de Conde del Valle de Canet a favor de don Ramón de Capmany y Udaeta.
Orden de 22 de marzo de 1966 por la que se autoriza a don Gonzalo de Mora y Aragón para usar en España el título pontificio de Conde Mora.
Orden de 1 de abril de 1966 por la que se concede aprobación de ampliación de capital y modificaciones estatutarias a la Sociedad Anónima de Seguros «La Urbana y el Sena».
Orden de 1 de abril de 1966 de ampliación de capital y modificación del artículo quinto de los Estatutos de la Sociedad Anónima de Seguros «La Vasco-Navarra».
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se acuerda la agrupación de los Ayuntamientos de Fuentelencina y Berninches (Guadalajara) a efectos de sostener un Secretario común.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se acuerda la agrupación de los Ayuntamientos de Busturia y Pedernales (Vizcaya) a efectos de sostener un Secretario común.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se acuerda la agrupación de los Ayuntamientos de Venialvo y Sanzoles (Zamora) a efectos de sostener un Secretario común.
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por la que se hace público haber sido adjudicadas las obras del canal principal del río Verde y camino de Servicio (Málaga) a «Dragados y Construcciones, S.A.».
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por la que se hace público haber sido adjudicadas las obras de distribución y ampliación del abastecimiento de agua a Mazariegos (Palencia) a don Heliodoro García Pérez.
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la que se declara la necesidad de ocupación de los terrenos afectados por la obra «Embalse del Iznájar Pieza número 7», Término municipal de Iznájar (Córdoba).
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la que se declara la necesidad de ocupación de los terrenos afectados por la obra canal del Bajo Guadalquivir, Sección VII.Pieza 2. Ampliación. Término municipal de Utrera (Sevilla).
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la que se señalan lugar, día y hora para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los terrenos necesarios en el término municipal de Villar de Rena (Badajoz) para las obras de «Abastecimiento de aguas de Puebla de Alcollarín».
Orden de 25 de febrero de 1966 por la que se amplían las enseñanzas en el Grado de Aprendizaje en la Escuela Profesional «La Salle-Barceloneta», de Barcelona, Centro no oficial reconocido de Formación Profesional Industrial.
Orden de 25 de febrero de 1966 por la que se amplían las enseñanzas de Grado de Aprendizaje Industrial a la Escuela de Formación Profesional «Arzobispo Morcillo», de Madrid, Centro no oficial autorizado de Formación Profesional Industrial.
Orden de 25 de febrero de 1966 por la que se amplían las enseñanzas en el Centro no oficial reconocido de Formación Profesional Industrial Escuela de Aprendices «La Salle-Congreso», de Barcelona.
Orden de 17 de marzo de 1966 por la que se concede un plazo de treinta días al personal docente de los Institutos Nacionales mixtos de Enseñanza Media de Albacete y Vitoria para solicitar destino en los masculinos y femeninos en que aquéllos fueron despoblados.
Orden de 20 de marzo de 1966 por la que se determinan las enseñanzas que pueden cursarse en el Centro no oficial reconocido de Formación Profesional Industrial, Escuela Profesional del barrio de la Prosperidad, de Salamanca.
Orden de 21 de marzo de 1966 por la que se declara desierta la subasta de las obras de adaptación de la antigua Audiencia de Cádiz para Escuela de Maestría Industrial.
Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se convoca y distribuye la adjudicación de ayudas de Colonias Escolares para alumnos de Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria con cargo al crédito de 15.000.000 de pesetas, figurado en el capítulo primero, artículo único, concepto cuarto, del V Plan de Inversiones del Patronato del Fondo Nacional para el Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades.
Orden de 26 de marzo de 1966 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por don Tomás Burbano Ariza.
Resolución de la Dirección General de previsión por la que se aprueban los nuevos Estatutos de la Entidad «Montepío Asociación de Vigilantes y Suplentes Nocturnos de Barcelona», domiciliada en Barcelona.
Resolución de la Dirección General de Previsión por la que se aprueban los nuevos Estatutos de la Entidad «Asociación de Socorros Mutuos», domiciliada en Barcelona.
Resolución de la Dirección General de Previsión por la que se aprueban el nuevo Reglamento de la Entidad «Mutualidad de Previsión Social de Representantes de Pedro Domeneq, S.A.», domiciliada en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Resoluciones de los Distritos Mineros de Almería, Badajoz, Santander y Vizcaya por las que se hace público haber sido declarados caducados los permisos de investigación que se citan.
Resolución del Distrito Minero de Barcelona por la que se hace público haber sido caducados los permisos de investigación que se citan.
Resoluciones de los Distritos Mineros de Córdoba, Oviedo y Valencia por las que se hace público haber sido cancelados los permisos de investigación que se citan.
Orden de 28 de marzo de 1966 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 11.314, interpuesto por don Santos Gil Hernando.
Orden de 30 de marzo de 1966 por la que se aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la finca «La Contienda III», del término municipal de Aroche, en la provincia de Huelva.
Orden de 30 de marzo de 1966 por la que se aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la finca «La Contienda I», del término municipal de Aroche en la provincia de Huelva.
Orden de 30 de marzo de 1966 por la que se transfiere a doña Hortensia Portela García la concesión del vivero flotante de mejillones denominado «A. M. número 1».
Cambios de cierre al día 15 de abril de 1966.
Cambios que regirán para la semana del 18 al 24 de abril de 1966, salvo aviso en contrario.
Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña por la que se señalan fechas para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas que se citan, afectadas en el expediente de expropiación forzosa de bienes y derechos necesarios para el polígono industrial de Sabón-Arteijo.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
Otros anuncios
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid