Decreto 1899/1966, de 23 de julio, por el que se nombra Secretario general de la Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social a don Lucas Beltran Flórez.
Orden de 27 de junio de 1966 por la que se dispone el cese del Teniente Coronel de Infantería don Francisco Mena Díaz en el Gobierno General de la Provincia de Ifni.
Orden de 27 de junio de 1966 por la que se dispone el cese del Capitán de Artillería don Enrique Gómez Martín en la Guardia Territorial de la Guinea Ecuatorial.
Orden de 27 de junio de 1966 por la que se dispone el cese del Instructor don Domiciano Díaz Fernández en las Compañías Móviles de la Guardia Territorial de la Guinea Ecuatorial.
Decreto 1900/1966, de 12 de julio, por el que se nombra Director de la Escuela de Aplicación de Ingenieros y Transmisiones del Ejército al General de Brigada de Ingenieros don José Casas Ruiz del Arbol.
Orden de 9 de julio de 1966 por la que se nombra Ordenador general de Pagos del Ministerio del Ejército al excelentísimo señor don Enrique Fernández Rojo.
Decreto 1901/1966, de 23 de julio, por el que cesa en el cargo de Gobernador civil de la provincia de Barcelona don Antonio Ibáñez Freire.
Decreto 1902/1966, de 23 de julio, por el que se nombra Gobernador civil de la provincia de Barcelona a don Tomás Garicano Goñi.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro del Capitán del Cuerpo de Policía Armada don Luis Navarro Barrera.
Orden de 18 de junio de 1966 por la que se resuelve el concurso-oposición libre para proveer plazas de Profesores titulares numerarios de «Tecnología del Metal» en Centros oficiales de Formación Profesional Industrial.
Orden de 25 de junio de 1966 por la que se nombra Subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid a don Jesús Langreo Langreo, Catedrático numerario de la misma.
Orden de 27 de junio de 1966 por la que se aprueba el expediente del concurso-oposición para cubrir una plaza vacante de Auxiliar femenino de servicios docentes en el Grupo escolar «San Joaquín», de Málaga, y se nombra para dicho cargo a doña María Vergara Postigo.
Decreto 1903/1966, de 23 de julio, por el que se dispone el cese de don Ricardo Gómez-Acebo y Santos en el cargo de Subsecretario del Ministerio de Trabajo.
Decreto 1904/1966, de 23 de julio, por el que se dispone el cese de don Torcuato Fernández-Miranda y Hevia en el cargo de Director general de Promoción Social.
Decreto 1905/1966, de 23 de julio, por el que se dispone el cese de don Rafael Cabello de Alba y Gracia en el cargo de Director general de Previsión.
Decreto 1906/1966, de 23 de julio, por el que se dispone el cese de don Alvaro Rengifo Calderón en el cargo de Director general del Instituto Español de Emigración.
Decreto 1907/1966, de 23 de julio, por el que se nombra a don Miguel García de Sáez Director general del Instituto Español de Emigración.
Decreto 1908/1966, de 23 de julio, por el que se nombra a don Alvaro Rengifo Calderón Director general de Promoción Social.
Decreto 1909/1966, de 23 de julio, por el que se nombra a don Francisco Abellá Martín Director general de Previsión.
Decreto 1910/1966, de 23 de julio, por el que se nombra a don Antonio Ibáñez Freire Subsecretario del Ministerio de Trabajo.
Resolución de la Dirección General de Agricultura en el concurso-oposición convocado con fecha 9 de febrero del presente año, para proveer una plaza de Auxiliar de Administración en el Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco.
Decreto 1911/1966, de 22 de julio, por el que cesa como Jefe provincial de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. de Barcelona el camarada Antonio Ibáñez Freire.
Decreto 1912/1966, de 22 de julio, por el que se nombra Jefe provincial de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. en Barcelona al camarada Tomás Garicano Goñi.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid