Orden de 25 de febrero de 1967 por la que se dispone el cese de los Instructores que se mencionan en las Compañías Móviles de la Guardia Territorial de la Guinea Ecuatorial.
Orden de 1 de marzo de 1967 por la que se otorgan por adjudicación directa destinos a los Oficiales que se citan.
Orden de 1 de marzo de 1967 por la que se otorga por adjudicación directa un destino al Sargento de la Policía Armada don Luis Díaz García Martín.
Orden de 1 de marzo de 1967 por la que se adjudican con carácter definitivo destinos del Banco de España al personal de la Agrupación Temporal Militar que se cita.
Orden de 1 de marzo de 1967 por la que se concede la situación de «Reemplazo Voluntario» en la Agrupación Temporal, Militar para Servicios Civiles al Brigada de Complemento (Armero Artificiero) de Aviación don José Merenciano Sanz.
Decreto 393/1967, de 23 de febrero, por el que se dispone cese don Pedro Seoane y Diana, Duque de Amalfi, en el cargo de Embajador de España en Islamabad, por pase a otro destino.
Decreto 394/1967, de 23 de febrero, por el que se dispone cese don Eduardo Gasset y Díez de Ulzurrun, Conde de Peñarrubias, en el cargo de Embajador de España en Peñarrubias, en el cargo de Embajador.
Decreto 395/1967, de 23 de febrero, por el que se dispone cese don Leopoldo Martínez de Campos y Muñoz, Conde de Santovenia, en el cargo de Embajador de España en Yaundé, por pase a otro destino.
Decreto 396/1967, de 23 de febrero, por el que se dispone cese don Nicolás Martín Alonso en el cargo de Embajador de España de Dakar, por pase a otro destino.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se concede el reingreso al servicio activo al Secretario de Justicia Municipal don José Noguer Planiol.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se nombra Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Lérida a don José Pagés Costart, Notario de dicha localidad.
Decreto 397/1967, de 10 de febrero, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Infantería al Coronel de dicha Arma, diplomado de Estado Mayor, don Pablo Rey Villaverde.
Orden de 23 de febrero de 1967 por la que se destina al Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos al personal de tropa que se menciona.
Orden de 27 de febrero de 1967 por la que se declara caducado el nombramiento de Corredor Colegiado de Comercio de Oviedo expedido a favor de don José María Alvear y Pérez, por cumplir el interesado la edad reglamentaria de jubilación.
Orden de 27 de febrero de 1967 por la que se declara caducado el nombramiento de Corredor Colegiado de Comercio de Santander expedido a favor de don José Saro Martínez, por cumplir el interesado la edad reglamentaria de jubilación.
Orden de 27 de febrero de 1967 por la que se declara caducado por fallecimiento el nombramiento de Corredor Colegiado de Comercio de la plaza mercantil de Palma de Mallorca expedido a favor de don Simón Garcés Compañy.
Orden de 7 de febrero de 1967 por la que se nombra funcionario de la Escala Auxiliar Mixta de Telecomunicación al opositor que se cita, procedente de la convocatoria anunciada por la de 9 de junio de 1964.
Orden de 7 de febrero de 1967 por la que se nombra funcionario de la Escala Auxiliar Mixta de Telecomunicación al opositor que se cita, procedente de la convocatoria anunciada por la de 28 de marzo de 1963.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado voluntario del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Carlos Sendino Martín de Valmaseda.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado voluntario del Sargento de Cuerpo de Policía Armada don Domingo Rial Díaz.
Decreto 398/1967, de 16 de febrero, por el que se nombra Delegado del Ministerio de Obras Públicas en la provincia de Las Palmas.
Decreto 399/1967, de 16 de febrero, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Sociedad concesionaria de la autopista Barcelona-La Junquera y Mongat-Mataró.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid