Resolución de la Presidencia de las Cortes Españolas sobre designación de un Procurador.
Orden de 17 de marzo de 1967 por la que se dispone el cese de don Marcelino Prieto Presedo en el Servicio de Correos de la Provincia de Sahara.
Decreto 576/1967, de 16 de marzo, por el que se promueve a Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo a don Antonio Cantos Guerrero.
Decreto 577/1967, de 16 de marzo, por el que se jubila por cumplir la edad reglamentaria a don Esteban Samaniego Rodríguez, Presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo.
Decreto 578/1967, de 16 de marzo, por el que se nombra Presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo a don Alejandro García Gómez.
Decreto 579/1967, de 16 de marzo, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Avila a don Miguel Vegas Fabián.
Decreto 580/1967, de 16 de marzo, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Málaga a don Angel Huidobro Pardo.
Decreto 581/1967, de 16 de marzo, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona a don Manuel Díaz Berrio y Cava.
Decreto 582/1967, de 16 de marzo, por el que se nombra para la plaza de Fiscal de la Audiencia Territorial de Valencia a don José Elorza Aristorena.
Decreto 583/1967, de 16 de marzo, por el que se nombra para la plaza de Teniente Fiscal de la Audiencia Territorial de Burgos a don Maturino Rodríguez Mellado.
Decreto 584/1967, de 16 de marzo, por el que se nombra para la plaza de Fiscal de la Audiencia Provincial de Vitoria a don José Angel Salinas Quijada.
Decreto 585/1967, de 16 de marzo, por el que se reingresa al servicio activo en la Carrera Fiscal a don Andrés Collado Cortés, Fiscal en situación de supernumerario.
Orden de 10 de marzo de 1967 por la que se nombra Teniente Fiscal de la Audiencia Territorial de Pamplona a don Javier Moscoso del Prado Muñoz.
Orden de 10 de marzo de 1967 por la que se nombra Abogado Fiscal de la Audiencia Territorial de Barcelona a don José María de Mena Alvarez.
Orden de 10 de marzo de 1967 por la que se nombra Abogado Fiscal de la Audiencia Territorial de Pamplona a don Claudio Movilla Alvarez.
Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas por la que se dispone la publicación del Escalafón del Cuerpo de Corredores Colegiados de Comercio, cerrado en 31 de diciembre de 1966.
Orden de 10 de marzo de 1967 por la que se concede el empleo honorífico de Teniente a los Suboficiales del Cuerpo de Policía Armada retirados que se relacionan por reunir las condiciones que determina el Decreto 909/1961 de la Presidencia del Gobierno de 31 de mayo de 1961.
Orden de 18 de marzo de 1967 por la que se acuerda el cese de don Joaquín Díaz Moreno en los cargos de Jefe de la Frontera Sur y Delegado de Orden Público del Campo de Gibraltar.
Orden de 18 de marzo de 1967 por la que se nombra Jefe Superior de Policía de Zaragoza a don Joaquín Díaz Moreno.
Orden de 18 de marzo de 1967 por la que causa baja en la Escala Profesional y alta en la de Complemento el Sargento del Cuerpo de Policía Armada don Luis Díaz García Martín, quedando en la situación de «Colocado».
Orden de 21 de marzo de 1967 por la que causa baja en la Escala Profesional y alta en la de Complemento al Sargento primero del Cuerpo de Policía Armada don Manuel Martínez Palacios, quedando en la situación de «Colocado».
Orden de 1 de marzo de 1967 por la que se nombra, en virtud de oposición, Catedrático de la Universidad de Valladolid a don José María Boquera Oliver.
Orden de 1 de marzo de 1967 por la que se nombra, en virtud de oposición, Catedrático de la Universidad de Barcelona a don Sebastián Martín-Retortillo Baquer.
Decreto 586/1967, de 16 de marzo, por el que se dispone el cese de don Isidro Gregorio García Díez en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de Huelva.
Decreto 587/1967, de 16 de marzo, por el que se dispone el cese de don Miguel Moreno Borondo en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de Santa Cruz de Tenerife.
Decreto 588/1967, de 16 de marzo, por el que se dispone el cese de don Tomás Undabeytia Ibáñez en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de Sevilla.
Decreto 589/1967, de 16 de marzo, por el que se dispone el cese de don Luis González Delgado en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de La Coruña.
Decreto 590/1967, de 16 de marzo, por el que se dispone el cese de don Joaquín Sánchez-Cervera Ruiz en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de Madrid.
Decreto 591/1967, de 16 de marzo, por el que se dispone el cese de don Vicente Toro Ortí en el cargo de Delegado provincial de Trabajo de Asturias.
Decreto 592/1967, de 16 de marzo, por el que se nombra a don Isidro Gregorio García Díez Delegado provincial de Trabajo de Asturias.
Decreto 593/1967, de 16 de marzo, por el que se nombra a don Miguel Moreno Borondo Delegado provincial de Trabajo de Sevilla.
Decreto 594/1967, de 16 de marzo, por el que se nombra a don Tomás Undabeytia Ibáñez Delegado provincial de Trabajo de Santa Cruz de Tenerife.
Decreto 595/1967, de 16 de marzo, por el que se nombra a don Julio Portela Ceballos Delegado provincial de Trabajo de La Coruña.
Decreto 596/1967, de 16 de marzo, por el que se nombra a don Luis González Delgado Delegado provincial de Trabajo de Madrid.
Orden de 28 de marzo de 1967 por la que se dispone que durante la ausencia del Director general de Minas y Combustibles se encargue del despacho y firma de los asuntos al mismo encomendados don Faustino Vigil Bernardo, Subdirector general de Explotaciones Mineras.
Decreto 597/1967, de 23 de marzo, por el que se nombra Director general de Instrucción Marítima a don José Ramón Caamaño Fernández.
Decreto 3320/1966, de 29 de octubre, por el que se nombra Subjefe provincial de F. E. T. y de las J. O. N. S. de Barcelona al camarada Enrique Ramos Fernández.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid