Orden de 19 de abril de 1967 por la que se confirma a los funcionarios del Cuerpo Especial Ejecutivo de Correos que se mencionan en los destinos que vienen desempeñando en los Servicios de Correos de la Provincia de Sahara.
Orden de 24 de abril de 1967 por la que se dispone el cese del Capitán Médico don Manuel Morales López en el Servicio Sanitario de la Provincia de Ifni.
Orden de 29 de abril de 1967 por la que se dispone el cese del Comandante de Infantería don Miguel Angel Gonzalo de Liria y Azcoiti en el cargo de Jefe de la Secretaría del Comisario general de la Guinea Ecuatorial.
Orden de 3 de mayo de 1967 por la que se resuelve el concurso número 3/1967, de traslados por méritos, entre funcionarios del Cuerpo General Subalterno.
Orden de 3 de mayo de 1967 por la que se nombra Director de la Escuela de Formación de Especialistas de Operadores de Maquinaria Pesada para la Construcción a don Dario Bajo y Bajo, Ingeniero industrial.
Decreto 922/1967, de 13 de abril, por el que se nombra a don Gregorio Marañon Moya como Embajador Extraordinario en Misión especial para que represente a España en las ceremonias de toma de posesión del nuevo Presidente de la República de Nicaragua.
Decreto 923/1967, de 13 de abril, por el que se designa Embajador de España en Ouagadougou a don José María Trías de Bes y Borrás.
Decreto 924/1967, de 20 de abril, por el que se promueve a la categoría del Magistrado a don Rafael Caballero Bonald, nombrándole Juez de Primera Instancia e Instrucción de Huelva.
Decreto 925/1967, de 20 de abril por el que se promueve a la plaza de Fiscal general a don José María González Serrano.
Decreto 926/1967, de 20 de abril, por el que se promueve a la plaza de Fiscal a don Valeriano Moreno Torres Abogado Fiscal.
Decreto 927/1967, de 20 de abril, por el que se promueve a la plaza de Fiscal a don Leandro Henche García, Abogado Fiscal.
Decreto 928/1967, de 20 de abril, por el que se promueve a la plaza de Fiscal a don Ildefonso Fernández Fermoso, Abogado Fiscal.
Decreto 929/1967, de 20 de abril, por el que se promueve a la plaza de Fiscal a don Rafael Busutil Guarch, Abogado Fiscal.
Decreto 930/1967, de 20 de abril, por el que se nombra Presiente de la Sección Séptima de la Audiencia Territorial de Madrid a don Rafael Salazar Bermúdez, Magistrado de la misma Audiencia.
Decreto 931/1967, de 20 de abril, por el que se nombra Magistrado de la Audiencia Territorial de Sevilla a don Fernando Alonso Embid, Juez de Primera Instancia e Instrucción de Huelva.
Decreto 932/1967, de 20 de abril, por el que se nombra Presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Territorial de Sevilla a don Tomas del Castillo Talero, Magistrado de la misma Audiencia.
Decreto 933/1967, de 20 de abril, por el que se nombra Magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid a don Luís Jiménez Ruiz, Presidente de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla.
Decreto 934/1967, de 20 de abril, por el que se nombra para la plaza de Teniente Fiscal del Tribunal Supremo a don Antonio Reol Suárez, Fiscal general.
Decreto 935/1967, de 20 de abril, por el que se nombra para la plaza de Fiscal de la Audiencia Provincial de Salamanca a don Bernardo Almendral Lucas.
Decreto 936/1967, de 20 de abril, por el que se nombra para la plaza de Fiscal del Tribunal de Orden Público a don Félix Hernández Gil.
Decreto 937/1967, de 20 de abril, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao a don Rafael González de Lara y Martínez, Presidente de la Sección Séptima de la Audiencia Territorial de Madrid.
Decreto 938/1967, de 20 de abril, por el que se nombra para la plaza de Teniente Fiscal del Tribunal de Orden Público a don Carlos Iglesias Selgas.
Decreto 939/1967, de 20 de abril, por el que se jubila por haber cumplido la edad reglamentaria a don Leonardo Bris Salvador, Fiscal general.
Orden de 28 de abril de 1967 por la que se destinan a los Fiscales municipales y comarcales que se expresan.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se nombra Archivero de Protocolos de Lérida a don Alfonso Bellón Renovales, Notario de dicha localidad.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se nombra en virtud de concurso ordinario a los señores que se expresan para servir diversas Notarías.
Decreto 940/1967, de 28 de abril, por el que se dispone que el General de División don Francisco Serrano Ariz pase al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo».
Decreto 941/1967, de 2 de mayo, por el que se dispone que el General de Brigada de Ingenieros don Pedro Bonell Aldoma pase al grupo de «Destino de Arma o Cuerpo».
Orden de 11 de abril de 1967 por la que se nombra a don Francisco Javier Yuste Grijalba Jefe provincial de Sanidad de Palencia.
Orden de 11 de abril de 1967 por la que se resuelve el concurso restringido convocado por Orden de la Presidencia del Gobierno de 13 de octubre de 1966 para cubrir una plaza de Auxiliar administrativo vacante en el Instituto Provincial de Sanidad de Almería.
Orden de 11 de abril de 1967 por la que causa baja en la Escala Profesional y alta en la de Complemento el Teniente del Cuerpo de Policía Armada don Doroteo García Terán, quedando en la situación de «Colocado».
Orden de 6 de abril de 1967 por que se nombra, en virtud de concurso previo de traslado, Catedrático de la Universidad de Granada a don Nicolás María López Calera.
Orden de 17 de abril de 1967 por la que se nombra, en virtud de concurso-oposición, Profesor agregado de «Química inorgánica» (Departamento de Química Inorgánica) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona a don Juan Bautista Vericad Raga.
Orden de 18 de abril de 1967 por la que se elevan a definitivos los nombramientos de Maestros rurales seleccionados en el concurso de méritos convocado en 4 de enero de 1962.
Orden de 18 de abril de 1967 por la que se nombra, en virtud de concurso-oposición, Profesora agregada de «Fitogeografía» (Departamento de Botánica) de la Facultad de Ciencias de Barcelona a doña Cruz Casas Sicart.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid