Orden de 5 de mayo de 1967 por la que se nombra a don Vicente Gil Martín Depositario-Pagador de la Delegación de Hacienda de la Provincia de Sahara.
Orden de 8 de mayo de 1967 por la que se dispone el cese de don Juan Párraga Guijarro en las Compañías Móviles de Instructores de la Guardia Territorial de la Guinea Ecuatorial.
Orden de 8 de mayo de 1967 por la que se dispone el cese de don José Martínez Pérez y de don Santiago Fernández Fernández-Jordán en las Compañías Móviles de Instructores de la Guardia Territorial de la Guinea Ecuatorial.
Orden de 8 de mayo de 1967 por la que se dispone el cese de don José Tornero Narciso y don Luís Silva Antúnez en las Compañías Móviles de Instructores de la Guardia Territorial de la Guinea Ecuatorial.
Orden de 10 de mayo de 1967 por la que se concede el ingreso en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles con la situación de «Reemplazo Voluntario» al Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil don Mariano Arrese Remón.
Orden de 11 de mayo de 1967 por la que se dispone el pase al Cuerpo General Administrativo, con arreglo a lo preceptuado en el artículo 2, 1 a), del Decreto-ley 10/1964, de determinados funcionarios integrados en el Cuerpo General Auxiliar.
Orden de 9 de mayo de 1967 por la que se nombra a don Manuel Campos Hernández Inspector provincial de la Justicia Municipal de Salamanca.
Resolución de la Dirección General de Justicia en el concurso para la provisión de vacantes entre Oficiales de la Administración de Justicia de la Rama de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de jubilado del ex Cabo del antiguo Cuerpo de Seguridad, hoy Policía Armada, don Santiago Garrachon Meriel.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro del Cabo primero del Cuerpo de Policía Armada don Ismael Arguello Alvarez.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro, por inutilidad física, del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Jesús Berlanga de la Peña.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del Sargento del Cuerpo de Policía Armada don David Aguado Entrecanales.
Orden de 19 de abril de 1967 por la que se nombra a don Víctor Manuel Gimeno Baquero Catedrático numerario de «Dibujo del natural en movimiento», de la Escuela Superior de Bellas Artes de Valencia.
Orden de 25 de abril de 1967 por la que se nombra, en virtud de concurso-oposición, Profesor agregado de «Historia de los Sistemas Filosóficos» (Departamento de Filosofía Fundamental) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid (primera plaza) a don Luís Cencillo Ramírez.
Orden de 28 de abril de 1967 por la que se aprueba el expediente de oposiciones a cátedras de «Griego» de Centros dependientes de la Dirección General de Enseñanza Media y se nombra a los opositores propuestos por el Tribunal.
Orden de 29 de abril de 1967 por la que se nombra a don Enrique Galcerá Martí Catedrático numerario de «Anatomía Artística» de la Escuela Superior de Bellas Artes de Barcelona.
Orden de 6 de mayo de 1967 por la que se aprueba el expediente de la oposición a la cátedra del grupo VIII, «Aeronaves y Misiles y Resistencia de Materiales», de la Escuela de Ingeniería Técnica Aeronáutica, y se nombra para la misma a don Manuel Alfonso Ortega Pérez.
Decreto 1025/1967, de 20 de mayo, por el que se promueve al empleo de General de División del Ejército del Aire al General de Brigada del Arma de Aviación, Servicio de Vuelo, don Enrique de la Puente Bahamonde.
Decreto 1026/1967, de 20 de mayo, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Arma de Aviación, Servicio de Vuelo, al coronel de dicha Arma y Servicio don Andrés Asensi Alvarez-Arenas.
Decreto 1027/1967, de 20 de mayo, por el que se nombra Jefe de la Aviación de Transporte y Jefe del Sector Aéreo de Albacete al General de Brigada del Arma de Aviación, Servicio de Vuelo, don Fernando Martínez Vara de Rey y Córdoba Benavente.
Decreto 1028/1967, de 20 de mayo, por el que se nombra Jefe del Sector Aéreo de Valladolid al General de Brigada del Arma de Aviación, Servicio de Vuelo, don Francisco Alonso Pimentel.
Decreto 1029/1967, de 20 de mayo, por el que se nombra Segundo Jefe de la Región Aérea Central al General de División del Ejército del Aire don Emilio Jiménez-Ugarte y Millas.
Decreto 1030/1967, de 20 de mayo, por el que se dispone que el General de División del Ejército del Aire don José Ibor Alaix pase al Grupo «B».
Orden de 25 de abril de 1967 sobre prórroga en jubilación de don Rafael Font de Mora y LLorens.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid