Orden de 30 de septiembre de 1967 por la que se dispone el cese de don Juan Luis de la Vallina y Velarde como Jefe del Gabinete de Estudios para la Reforma Administrativa.
Orden de 30 de septiembre de 1967 por la que se nombra a don Juan Alfaro y Alfaro, Jefe del Gabinete de Estudios para la Reforma Administrativa.
Decreto 2344/1967, de 15 de septiembre, por el que se nombre Gobernador militar del Campo de Gibraltar al General de División don Carlos Hernández Risueño.
Orden de 31 de agosto de 1967 por la que se asciende al empleo de Capitán al Teniente del Cuerpo de Policía Armada don Angelo Navarro Barrera.
Orden de 31 de agosto de 1967 por la que se asciende al empleo de Teniente del Cuerpo de Policía Armada al Brigada de dicho Cuerpo don Angel Rodríguez García.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se nombra Secretario interino del Ayuntamiento de Moral de Calatrava (Ciudad Real) a don Sebastián Palacios Trujillo.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado voluntario del Sargento del Cuerpo de Policía Armada don Rafael Sánchez Alvarez.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Orden de 12 de septiembre de 1967 por la que se nombran de nuevo ingreso funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Obras Públicas a los señores que se citan.
Orden de 22 de septiembre de 1967 por la que se nombra Director de la Escuela de Aprendizaje Industrial de Arcos de Jalon a don Santiago Almanza Hernandez, Profesor titular de Ciencias de dicho Centro.
Orden de 21 de septiembre de 1967 por la que se nombran funcionarios de nuevo ingreso en el Cuerpo Especial de Ingenieros Agrónomos a los señores que se citan.
Orden de 22 de septiembre de 1967 sobre vuelta al servicio activo del profesor numerario de «Geografía Meteorología y Oceanografía» de las Escuelas Oficiales de Náutica don Luis Pérez Prado, destinándosele a la Escuela de Barcelona.
Resolución de la Subsecretaría de la Marina Mercante por la que se nombra para los cargos de Vicedirector y Jefe de Estudios de la Escuela Oficial de Náutica de La Coruña al Profesor numerario de la misma don Julio Antonio Fernández Argüelles.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid