Contenu non disponible en français
Orden por la que se concede la Carta de exportador al sector de conservas de mejillones y cefalópodos.
Orden de 11 de julio de 1968 por la que se modifica la tarifa de la desgravación fiscal a la exportación correspondiente a las partidas arancelarias 16.05-A y 16.05-B.
Orden por la que se prorroga por un año la actual situación de los Centros existentes en localidades donde hay Instituto Técnico.
Orden de 8 de julio de 1968 por la que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional del Consejo Superior del Ministerio de Industria.
Orden sobre auxilios a Empresas forestales, complementaria de la de 5 de agosto de 1964.
Orden por la que se declara la existencia oficial de plaga y el tratamiento obligatorio contra «Thaumetopoea pityocampa, Schiff.» («Procesionaria del pino»), durante la campaña de 1968-69 en todos los pinares de las zonas que se indican.
Orden por la que se crea el Registro Especial de Exportadores de Conservas de Mejillones y Cefalópodos.
Orden por la que se establecen normas para designación de los miembros del Pleno del Consejo Superior y de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Titulares Mercantiles y Organismos dependientes.
Orden por la que se dispone cese en el cargo de Vicepresidente de la Comisión Permanente de Pesas y Medidas el ilustrísimo señor don Pedro López Brea e Iglesia, por jubilación.
Orden por la que se nombra Vicepresidente de la Comisión Permanente de Pesas y Medidas al ilustrísimo señor don Fernando Martín Sánchez Juliá.
Resolución por la que se nombra en virtud de concurso ordinario a los señores que se expresa para servir diversas Notarías.
Orden por la que se publica la relación de ascensos a Cabo Músico del personal aprobado en las oposiciones anunciadas por Orden de 20 de febrero último («Diario Oficial» número 45 y «Boletín Oficial del Estado» número 47).
Orden por la que se acepta y se dispone la publicación de la relación de opositores aprobados en la oposición al Cuerpo de Arquitectos al servicio de la Hacienda Pública.
Orden por la que se acepta y se dispone la publicación de la relación de opositores aprobados en la oposición al Cuerpo de Delineantes al servicio de la Hacienda Pública.
Orden por la que se acepta y se dispone la publicación de la relación de opositores aprobados en la oposición al Cuerpo de Aparejadores al servicio de la Hacienda Pública.
Orden por la que se nombran Comisiones especiales en el concurso de traslado entre profesorado numerario de Institutos Técnicos de Enseñanza Media para el estudio de los casos de concurrencia de aspirantes a las plazas anunciadas.
Resolución por la que se designa el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Psicología y Psiquiatría» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid.
Resolución por la que se hace pública la relación definitiva de solicitudes admitidas y desestimadas para tomar parte en la oposición libre convocada para cubrir vacante en el Cuerpo General Contable y se señala lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios.
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 30 de mayo de 1968 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Leopoldo Sotillos Rodríguez.
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 27 de mayo de 1968 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Santiago Compañ Visconti.
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 13 de mayo de 1968 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Luis Cervantes Ruiz.
Resolución por la que se convoca para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados en el término municipal de El Espinar por las obras del proyecto de «Autopista de peaje Villalba-Villacastín». Segundo expediente parcial de expropiación.
Resolución por la que se adjudican por el sistema de concurso-subasta las obras comprendidas en el expediente número 5-B-359-11.24/68, Barcelona.
Decreto 1594/1968, de 11 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Ministro de Agricultura, don Adolfo Díaz-Ambrona.
Decreto 1595/1968, de 11 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Ministro de Justicia, don Antonio María de Oriol y Urquijo.
Decreto 1596/1968, de 11 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Ministro de Obras Públicas, don Federico Silva Muñoz.
Decreto 1597/1968, de 11 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Presidente de las Cortes Españolas, don Antonio Iturmendi Bañales.
Decreto 1598/1968, de 11 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al General de Brigada Honorífico del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, don Rafael Calvo Rodés.
Decreto 1599/1968, de 11 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Comisario adjunto del Plan de Desarrollo Económico y Social, don Vicente Mortes Alfonso.
Decreto 1600/1968, de 11 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Director general de Turismo, don Antonio José García Rodríguez Acosta.
Decreto 1601/1968, de 11 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Director general de Enseñanza Primaria, don Eugenio López López.
Decreto 1602/1968, de 11 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Presidente del Consejo de Administración de la Compañía Iberia, don Emilio de Navasqüés y Ruiz de Velasco.
Decreto 1603/1968, de 11 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Teniente General del Ejército de Tierra, don Fernando González-Camino y de Aguirre.
Decreto 1604/1968, de 11 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Almirante de la Armada, don Alfredo Lostau Santos.
Decreto 1605/1968, de 11 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al General de División del Ejército del Aire, don Miguel Guerrero García.
Decreto 1606/1968, de 11 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al General de División del Ejército del Aire, don Mariano Cuadra Medina.
Decreto 1607/1968, de 11 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al General de División del Ejército del Aire, don Enrique de la Puente Bahamonde.
Decreto 1608/1968, de 11 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al General de División del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, don José Pazo Montes.
Decreto 1609/1968, de 11 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Inspector Médico de Primera clase del Aire, don Eduardo Montejano Tejada.
Decreto 1610/1968, de 11 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al General de Brigada del Arma de Aviación, Servicio de Vuelo don Ramiro Pascual Sanz.
Decreto 1611/1968, de 11 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al General Auditor del Aire, don Manuel de Uriarte Rejo.
Cambios de cierre.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
Otros anuncios
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid