Orden de 16 de noviembre de 1970 por la que se dispone la baja de los Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra que se mencionan en los destinos civiles que desempeñan, reintegrándose a los destinos militares que tenían anteriormente.
Orden de 17 de noviembre de 1970 por la que consolidan su situación de «En servicios civiles» los Jefes y el Oficial del Ejército de Tierra que se indican.
Orden de 18 de noviembre de 1970 por la que se clasifica para ocupar destinos de primera clase en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles a los Tenientes del Ejército de Tierra que se mencionan.
Resolución por la que se promueve a la segunda categoría, por el turno cuarto de los establecidos en el Reglamento del Cuerpo de Secretarios de la Administración de Justicia, a don Enrique Mariano Alonso Guillén, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Manzanares.
Orden de 17 de noviembre de 1970 por la que e confieren efecto oficial a la publicación en el Boletín de Información del Ministerio de Justicia» del Escalafón del Cuerpo de Jueces Municipales y Comarcales, cerrado en 31 de diciembre de 1969.
Orden de 31 de octubre de 1970 por la que se designa a don Jesús Bardaji López para el cargo de Secretario de la Junta Provincial del Patronato de Protección a la Mujer en Badajoz.
Orden de 31 de octubre de 1970 por la que se designa a don José Luis Calvo Calvo para el cargo de Secretario de la Junta Provincial del Patronato de Protección a la Mujer en Zaragoza.
Orden de 16 de noviembre de 1970 por la que se designa Secretario del Tribunal Tutelar de Menores de Castellón a don Miguel Angel Alloza Dols.
Resolución por la que se nombran Registradores de la Propiedad en resolución de concurso ordinario de vacantes.
Orden de 14 de noviembre de 1970 por la que don Alberto Laverón Iturralde cesa como Director del Museo Nacional del Teatro, de Madrid.
Orden de 6 de noviembre de 1970 sobre nombramientos de Directores de Colegios Mayores.
Orden de 12 de noviembre de 1970 por la que se nombra Profesor adjunto de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid a don Alberto Valenciano Polack.
Orden de 18 de noviembre de 1970 por la que se nombra Director de la Escuela Profesional de Nutrición de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada a don Gregorio Varela Mosquera.
Resolución por la que se acuerda el cese de don Hilario Ramos Usúa en su cargo de Pagador provincial de Servicios de Logroño.
Orden de 19 de noviembre de 1970 por la que se nombra en virtud de concurso de traslado a don Juan Córdoba Roda, Catedrático de la Universidad de Barcelona.
Orden de 19 de noviembre de 1970 por la que se nombra Director del Programa de Educación y de la «Unidad Administrativa del Proyecto» a que el Convenio de Crédito entre España y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento se refiere a don Manuel Utande Igualada.
Orden de 26 de noviembre de 1970 por la que se nombra, en virtud de concurso de traslado, Catedrático de la Universidad de Madrid a don Javier Irastorza Revuelta.
Resolución por la que se autoriza la permuta a los Catedráticos de Universidad don José Cabrera Bazán y don Bernardo María Cremades Sanz-Pastor.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid