Decreto 2587/1973, de 22 de octubre, por el que se dispone que durante la ausencia del Ministro de Asuntos Exteriores se encargue del Despacho de su Departamento el Ministro de Información y Turismo.
Orden de 6 de octubre de 1973 por la que se dispone el nombramiento de funcionarios de la Escala Femenina del Cuerpo General Subalterno, como resultado del concurso convocado por Orden de 12 de febrero último.
Corrección de erratas de la Orden de 3 de octubre de 1973 por la que causa o causará baja en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles el personal que se menciona.
Orden de 9 de octubre de 1973 por la que se dispone el cese del funcionario de la escala Técnico-Administrativa, a extinguir, del Ministerio de Hacienda don José Luis del Castillo Barriocanal, en la Delegación de los Servicios Financieros de Sahara.
Orden de 9 de octubre de 1973 por la que se dispone el cese del Maestro Nacional don Serafín Fontenla Fernández en el Servicio de Enseñanza de Sahara.
Orden de 9 de octubre de 1973 por la que se nombran por concurso a los Sargentos que se mencionan para cubrir vacantes de su empleo en la Policía Territorial de Sahara.
Orden de 10 de octubre de 1973 por la que se declara en situación de excedencia forzosa a don Emilio Merino Lazaga, Juez Comarcal.
Orden de 17 de octubre de 1973 por la que se nombra a don Pedro Antonio Mateos García Letrado del Cuerpo Especial Técnico de Letrados de este Ministerio.
Resolución por la que se jubila al Notario de Sama don Norberto Irigoyen Santisteban, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Orden de 4 de octubre de 1973 por la que se concede complemento de sueldo, por razón de destino, al Oficial que se cita.
Orden de 4 de octubre de 1973 por la que se concede complemento de sueldo por razón de destino al Suboficial que se cita.
Decreto 2588/1973, de 22 de octubre, por el que se nombra Comandante General de Melilla al General de División don Tomás de Liniers Pidal.
Decreto 2589/1973, de 22 de octubre, por el que se dispone que el General de División don Ricardo García Echeverría pase al Grupo de Destino de Arma o Cuerpo.
Orden de 15 de septiembre de 1973 por la que se asciende al empleo de Teniente del Cuerpo de Policía Armada al Brigada de dicho Cuerpo don Eugenio Ángel García Moreno.
Decreto 2590/1973, de 22 de octubre, por el que cesa como Delegado del Gobierno en Melilla don Ricardo García Echeverría.
Decreto 2591/1973, de 22 de octubre, por el que se nombra Delegado del Gobierno en Melilla a don Tomás de Liniers Pidal.
Orden de 25 de septiembre de 1973 por la que se asciende al empleo de Teniente del Cuerpo de Policía Armada al Brigada de dicho Cuerpo don Ángel Castaño Fernández.
Orden de 18 de septiembre de 1973 por la que se nombra con carácter provisional Comisario-Director de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Badajoz a don José Luis Guijarro López de Mendoza.
Orden de 18 de septiembre de 1973 por la que se nombra Director de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Badajoz a don Joaquín Pérez Campos.
Orden de 24 de septeimbre de 1973 por la que se nombra Catedrático de «Lengua y Literatura Griegas» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid a don Isidoro Muñoz Valle.
Resolución por la que se resuelve el concurso de traslados a plazas de Profesores agregados de «Italiano» de Institutos Nacionales de Enseñanza media, y se nombran los Profesores agregados propuestos por la Comisión Dictaminadora del referido concurso.
Orden de 27 de septiembre de 1973 por la que se acepta la renuncia de doña María Mercedes Jos López al nombramiento de la cátedra de «Geografía e Historia» de la Escuela Universitaria de Profesorado de Educación General Básica de Córdoba.
Resolución en el concurso libre de méritos convocado con fecha 14 de noviembre de 1972 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias cerradas de la Seguridad Social.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid