Orden de 7 de enero de 1974 por la que se nombra funcionario del Cuerpo Administrativo de la Administración Civil del Estado a don Juan Bautista Fort Vidal.
Orden de 7 de enero de 1974 por la que se nombran funcionarios del Cuerpo Administrativo de la Administración Civil del Estado a quienes han superado las pruebas selectivas, turno libre, convocadas por Orden de esta Presidencia del Gobierno de 27 de septiembre de 1972.
Orden de 7 de enero de 1974 por la que se nombra a doña Inés Gómez Díaz de Junguitu funcionaria del Cuerpo Administrativo de la Administración Civil del Estado, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 2.º del Decreto-ley 10/1964, de 3 de julio.
Orden de 7 de enero de 1974 por la que se nombran funcionarios del Cuerpo Administrativo de la Administración Civil del Estado, en aplicación de lo preceptuado en la disposición transitoria de la Ley 106/1966, de 28 de diciembre.
Decreto 57/1974, de 11 de enero, por el que se dispone que don Emilio Sánchez Pintado cese en el cargo de Jefe del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores, agradeciéndole los servicios prestados.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se concede el reingreso en el servicio activo al Secretario de Justicia Municipal don Antonio García-Galán y Pérez.
Resolución de la Dirección General de Formación por la que se eleva a definitiva la relación de personal que publicaba la de la Dirección General de Enseñanza Media y Profesional de 10 de noviembre de 1970.
Orden de 10 enero de 1974 por la que se nombra a don Juan de Dios Cortés Gallego Secretario general del Instituto Social de la Marina.
Decreto 58/1974, de 11 de enero, por el que cesa como Jefe del Estado Mayor del Aire el Teniente General del Ejército del Aire don Mariano Cuadra Medina.
Decreto 59/1974, de 11 de enero, por el que se nombra Jefe del Estado Mayor del Aire al Teniente General del Ejército del Aire don Ramiro Pascual Sanz.
Decreto 60/1974, de 11 de enero, por el que se nombra Jefe del Mando de la Defensa Aérea al Teniente General del Ejército del Aire don Julio Salvador Díaz-Benjumea.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid