Ordende 20 de marzo de 1974 por la que cesa como Director de la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid don Victoriano Pardo Galindo, Catedrático de la misma.
Orden de 1 de abril de 1974 por la que cesa como Vocal representante del Ministerio de Educación y Ciencia en la Comisión Nacional de Cooperación con la U. N. E. S. C. O. don José Luis García Garrido.
Orden de 1 de abril de 1974 por la que cesa como Vocal representante del Ministerio de Educación y Ciencia en la Comisión Nacional de Cooperación con la U. N. E. S. C. O. don José Jiménez Mellado.
Orden de 20 de marzo de 1974 por la que se nombra Director de la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid a don Julio Fuentes Alonso, Catedrático de la misma.
Orden de 1 de abril de 1974 por la que se determina el cese de don Félix de Sentmenat y Güell como miembro del Patronato de la Universidad Politécnica de Barcelona.
Orden de 1 de abril de 1974 por la que se nombra Vocal representante del Ministerio de Educación y Ciencia en la Comisión Nacional de Cooperación con la U. N. E. S. C. O. a don Juan de Luis Camblor.
Orden de 1 de abril de 1974 por la que se nombra Vocal representante del Ministerio de Educación y Ciencia en la Comisión Nacional de Cooperación con la U. N. E. S. C. O. a don Adolfo Muñoz Alonso.
Orden de 2 de abril de 1974 por la que se nombra miembro del Patronato de la Universidad Politécnica de Barcelona a don José Vilarasán Salat.
Orden de 3 de abril de 1974 por la que se nombra miembro del Patronato de la Universidad Politécnica de Barcelona a don Enrique Maso Vázquez.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión por la que se rectifica la de 18 de febrero de 1974, en la que se adjudicaban plazas en el concurso libre de méritos convocado para proveer en propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
Orden de 4 de abril de 1974 por la que se dispone el cese de don Mariano Briones Ledesma en el cargo de Subdirector general de Recursos Patrimoniales y Repoblación Forestal del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza.
Orden de 4 de abril de 1974 por la que se dispone el cese de don Carlos Fernández-Martos Martínez en el cargo de Subdirector general de Recursos en Régimen Especial del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza.
Orden de 4 de abril de 1974 por la que se dispone el cese de don Jesús Tornero Gómez en el cargo de Subdirector general de Protección de la Naturaleza del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza.
Orden de 4 de abril de 1974 por la que se dispone el cese de don Maximiliano Elegido Alonso-Geta en el cargo de Subdirector general de Recursos Naturales Renovables del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza.
Orden de 4 de abril de 1974 por la que se nombra Subdirector general de Protección de la Naturaleza del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza a don Antonio López Lillo.
Orden de 4 de abril de 1974 por la que se nombra Subdirector general de Recursos Naturales Renovables del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza a don Juan Roch Carulla.
Orden de 4 de abril de 1974 por la que se nombra Subdirector general de Recursos Patrimoniales y Repoblación Forestal del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza a don José Mateo Sagasta Azpeitia.
Orden de 4 de abril de 1974 por la que se nombra Subdirector general de Recursos en Régimen Especial del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza a don Santiago Ruíz Sánchez.
Orden de 4 de abril de 1974 por la que se nombra Secretario general del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza a don Carlos Fernández-Martos Martínez.
Decreto 998/1974, de 5 de abril, por el que se promueve al empleo de Inspector Farmacéutico del Ejército del Aire al Coronel Farmacéutico del Cuerpo de Farmacia del Aire don Carlos González Ortiz.
Corrección de erratas de la Orden de 23 de marzo de 1974 por la que se nombra Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Gijón.
Orden de 18 de abril 1974 por la que cesa en el cargo de Director del Gabinete Técnico del Secretario general adjunto de la Organización Sindical don Emilio Arévalo Eizaguirre.
Orden de 18 de abril de 1974 por la que se nombra Director del Gabinete Técnico del Secretario general adjunto de la Organización Sindical a don Ángel García del Vello Espadas.
Orden de 18 de abril de 1974 por la que se nombra Delegado provincial de la Organización Sindical de Ávila a don Félix Lanciego Alonso.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid