Corrección de errores de la Orden de 25 de marzo de 1974 por la que se adjudican con carácter provisional los destinos o empleos civiles del concurso número 77 de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Decreto 1125/1974, de 25 de abril, por el que se dispone el cese como Presidente del Consejo Superior Geográfico del Teniente General don Ángel González de Mendoza y Dorvier.
Decreto 1126/1974, de 25 de abril, por el que se nombra Presidente del Consejo Superior Geográfico al General de División don Alfredo Mas Pérez.
Decreto 1127/1974, de 25 de abril, por el que se nombra Presidente del Consejo de Administración de la Empresa Nacional «Santa Bárbara» de Industrias Militares al Teniente General don Mariano Fernández Gavarrón.
Orden de 17 de abril de 1974 por la que se dispone el cese de don Fernando Pedrosa Roldán como Secretario general de la Dirección General de Administración Local, con categoria de Subdirector general.
Orden de 18 de abril de 1974 por la que se nombra Subdirector general de Informes y Coordinación de la Secretaría General Técnica a don José Luis Gorostidi Fernández.
Orden de 18 de abril de 1974 por la que se nombra Subdirector general de Estudios y Documentación de la Secretaría General Técnica a don Miguel Marañón Barrio.
Orden de 24 de abril de 1974 por la que se nombra Subdirector general de Escolarización a don Rogelío Macias Medina.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid