Decreto 1144/1974, de 5 de abril, por el que se designa Embajador de España en la República de Zambia a don Luis Mariñas Otero, con residencia en Dar-Es-Salaam.
Orden de 30 de marzo de 1974 por la que se nombra para los Juzgados que se expresan a los Jueces de Primera Instancia e Instrucción que se citan.
Decreto 1145/1974, de 29 de marzo, por el que se promueve al empleo de Intendente de Ejército al Coronel de Intendencia don José Benito Pellicer, nombrándole Jefe de los Servicios de Intendencia de la Primera Región Militar.
Decreto 1146/1974, de 29 de marzo, por el que se promueve al empleo de Intendente de Ejército al Coronel de Intendencia don Roberto Izquierdo Soriano, nombrándole Jefe de los Servicios de Intendencia de la Cuarta Región Militar.
Decreto 1147/1974, de 5 de abril, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Artillería al Coronel de dicha Arma, del Servicio de Estado Mayor, don Juan Vigón Sánchez, nombrándole Jefe de Estado Mayor de la Octava Región Militar.
Decreto 1148/1974, de 5 de abril, por el que se nombra segundo Jefe de la Inspección de Transmisiones del Ejército al General de Brigada de Ingenieros don Jaime Mas Borrás.
Decreto 1149/1974, de 19 de abril, por el que se dispone que el General de División don Carlos Subirán Martín-Pinillos pase a la situación de reserva.
Decreto 1150/1974, de 22 de abril, por el que se dispone que el General de Brigada de Artillería don Ángel Suances Jáudenes pase a la situación de reserva.
Decreto 1151/1974, de 22 de abril, por el que se dispone que el General de División don Luis Ubach García-Ontiveros pase a la situación de reserva.
Decreto 1152/1974, de 25 de abril, por el que se dispone que el General de Brigada de Ingenieros don Tomás Berdejo Boix pase al Grupo de Destino de Arma o Cuerpo.
Orden de 29 de abril de 1974 por la que se dispone el cese de don José María García Oyaregui como Subdirector general de Servicios de la Dirección General de Sanidad.
Orden de 29 de abril de 1974 por la que se nombra a don José Manuel Medrano Almendros Subdirector general de Servicios de la Dirección General de Sanidad.
Orden de 16 de marzo de 1974 por la que se nombra, en virtud de concurso-oposición, Catedrático de «Perspectiva» de la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid a don Julio Fuentes Alonso.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 14 de noviembre de 1972 para proveer en propiedad plazas de Facultativos de la Residencia Sanitaria «Virgen de la Salud», de Toledo.
Decreto 1153/1974, de 4 de abril, por el que se nombra Delegado del Ministerio de Industria en Murcia a don Anselmo Pérez Aracil.
Orden de 26 de abril de 1974 por la que se nombra Subdirector general de Estudios Económicos a don Luis Alcaide de la Rosa, Técnico Comercial del Estado.
Orden de 26 de abril de 1974 por la que se nombra Subdirector general de Coordinación y Publicaciones a don Gonzalo Ávila González-Fierro, Técnico Comercial del Estado.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid